Orden 3/1985, de 29 de enero, por la que se fijan las cuantías de las retribuciones, para el año 1985, correspondientes al personal de las Fuerzas Armadas, en aplicación de los artículos 14 y 15 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985.
Orden de 23 de enero de 1985 por la que se reglamenta la exacción parafiscal denominada «Derechos Reguladores» a la importación de cereales.
Orden de 24 de enero de 1985 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano.
Orden de 27 de diciembre de 1984 por la que se aprueban los documentos «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de tres vanos», «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas pretensadas II» y «Obras de paso de carreteras. Colección de puentes de vigas metálicas».
Orden de 24 de enero de 1985 sobre Campos de Trabajo para recuperación de pueblos abandonados.
Orden de 24 de enero de 1985 sobre Escuelas Viajeras.
Real Decreto 95/1985, de 23 de enero, por el que se dispone que don Antonio Elías Martinena cese en el cargo de Embajador de España en Canadá, por jubilación.
Real Decreto 96/1985, de 23 de enero, por el que se dispone que don Alberto López Herce cese en el cargo de Embajador de España en la República Arabe de Egipto, por jubilación.
Real Decreto 97/1985, de 23 de enero, por el que se dispone que don José Manuel Allendesalazar Valdés cese en el cargo de Director general de Política Exterior para América del Norte y Pacífico, por pase a otro destino.
Real Decreto 98/1985, de 23 de enero, por el que se dispone que don Máximo Cajal López cese en el cargo de Embajador de España en Suecia, por pase a otro destino.
Real Decreto 99/1985, de 23 de enero, por el que se designa Embajador de España en Suecia a don José Manuel Allendesalazar Valdés.
Real Decreto 100/1985, de 23 de enero, por el que se designa Embajador de España en la República Arabe de Egipto a don Carlos Fernández-Longoria y Pavía.
Real Decreto 101/1985, de 23 de enero, por el que se nombra Director general de Política Exterior para América del Norte y Pacífico a don Máximo Cajal López.
Real Decreto 102/1985, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General Interventor del Ejército al Coronel Interventos del Ejército don José de Campos Setién.
Real Decreto 103/1985, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Ricardo Marzo Mediano.
Real Decreto 104/1985, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General Intendente del Ejército al Coronel de Intendencia del Ejército don Rafael de la Torre Pericás.
Real Decreto 105/1985, de 24 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Luis del Pozo y Pujol de Senillosa.
Real Despacho de 18 de enero de 1985 por el que se acuerda los nombramientos y traslados de miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la promoción a la expresada categoría de los Jueces, grado de ascenso, que se citan.
Orden de 18 de enero de 1985 por la que se acuerdan los nombramientos y traslados de miembros de la Carrera Judicial con categoría de Juez, grado de ascenso, y la promoción a la expresada categoría de los Jueces, grado de ingreso, que se citan.
Real Orden de 18 de enero de 1985 por la que se acuerda el nombramiento del miembro de la Carrera Judicial con categoría de Juez, grado de ingreso, que se cita.
Resolución de 23 de enero de 1985 del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se anuncia la celebración de curso de Informática para 1985.
Cambios oficiales del día 29 de enero de 1985.
Orden de 3 de diciembre de 1984 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1984 disponiendo el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 408.488/1982.
Resolución de 22 de enero de 1985, de la Dirección Provincial de Cuenca, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras que se citan.
Orden de 15 de octubre de 1984 por la que se autoriza el cambio de titularidad a la Sección privada de Formación Profesional «San Pedro», de Madrid.
Orden de 29 de octubre de 1984 por la que se autoriza al Centro de Enseñanza a Distancia denominado «Inter», de Madrid, para impartir determinadas enseñanzas.
Orden de 29 de octubre de 1984 por la que se autoriza como Centro privado de Enseñanza a Distancia al denominado «Centro de Formación Técnicas, S. L.», de Madrid, para impartir determinadas enseñanzas de carácter sanitario.
Orden de 29 de octubre de 1984 por la que se autoriza al Centro de Enseñanza a Distancia deniminado «Cuper», de Barcelona, para impartir determinadas enseñanzas.
Orden de 29 de octubre de 1984 por la que se autoriza al Centro de Enseñanza a Distancia denominado «Cedeco», de Madrid, para impartir determinadas enseñanzas.
Resolución de 19 de noviembre de 1984, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la aprobación de un receptor radiotelegráfico de reserva para buques.
Resolución de 16 de enero de 1985, del Ayuntamiento de Almuñecar (Granada), por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se mencionan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid