Orden de 27 de abril de 1962 por la que se dispone el cese en la Primera y Segunda Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial de los Sargentos que se citan.
Orden de 27 de abril de 1962 por la que se confirma al Teniente de Oficinas Militares don Lorenzo San Varona en el cargo que desempeña en la Delegación de Servicios Financieros de la Provincia de Sahara.
Orden de 4 de mayo de 1962 por la que se dispone la baja en los destinos civiles que desempeñan y alta en los destinos o situaciones militares que tenían anteriormente de los Jefes y Oficiales del Ejército que se relacionan.
Orden de 7 de mayo de 1962 por la que se dispone su baja en el destino civil que desempeña y alta en el destino o situación militar que tenia anteriormente del Comandante de Caballería don Luis Carballo Contreras.
Orden de 9 de mayo de 1962 por la que se concede la situación de «Expectación de destino» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que se menciona.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se jubila al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Benedicto Maté Miguel, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se reconoce a don Prudencio Augusto Muñoz Sánchez, Subdelegado de Hacienda de la Región Ecuatorial, el sueldo inmediatamente superior a la categoría que actualmente ostenta.
Orden de 30 de abril de 1962 por la que se resuelve el concurso anunciado para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados Municipales que se citan.
Orden de 4 de mayo de 1962 por la que se jubila a don Manuel Plaza González Juez comarcal.
Orden de 7 de mayo de 1962 por la que se nombra para la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Granada a don Aurelio Rojas Rojas, Abogado Fiscal de término.
Orden de 7 de mayo de 1962 por la que se dispone el reingreso en el servicio activo de la Carrera Fiscal de don Miguel Ibáñez y García de Velasco Abogado Fiscal de término en situación de supernumerario.
Orden de 10 de mayo de 1962 por la que se jubila a don Diego Soldevilla y Guzmán, Abogado Fiscal de término.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría segunda a don Francisco Fernández y Fernández.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado para la provisión de vacantes entre Agentes de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la plaza de Médico forense de categoría segunda a don Francisco López de San Román y Juan.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila a doña Cecilia Oarrichena González, Jefe de Administración Civil de segunda clase del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Provincial de Gerona a don Salvador López Sapiña.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve a la categoría de Jefe de Administración Civil de segunda clase de la Sección Femenina del Cuerpo Especial de Prisiones a doña Magdalena Larrondo Oquendo.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se jubila a don Augusto de la Vega Barrios, Jefe Superior de Administración Civil del Cuerpo Especial de Prisiones.
Orden de 28 de marzo de 1962 por la que se dispone la continuación en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles, con carácter honorífico de los Jefes, Oficiales y Suboficiales que se citan.
Orden de 30 de abril de 1962 por la que se nombra en ascenso de escala, Jefe Superior de Administración, en comisión del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado a don Edmundo González Burset.
Orden de 30 de abril de 1962 por la que se nombra en ascenso de escala, Jefe Superior de Administración, en comisión del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado a don Alejandro Rodríguez Rodríguez.
Orden de 9 de mayo de 1962 por la que se nombra Vocal de la Junta Superior Consultiva de la Licencia Fiscal a don Jerónimo Arroyo Alonso, Ingeniero industrial al servicio de la Hacienda Pública.
Orden de 5 de abril de 1962 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada, Caballeros Mutilados Permanentes que se mencionan.
Orden de 5 de abril de 1962 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada retirados que se mencionan.
Orden de 3 de mayo de 1962 por la que se adscribe definitivamente al Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, a determinados funcionarios procedentes de la Administración Local.
Orden de 3 de mayo de 1962 por la que se adscribe definitivamente al Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a determinados funcionarios procedentes de la Administración Local.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 4 de mayo de 1962 por la que se jubila al Ayudante de Obras Públicas don José Cano de Benito.
Orden de 6 de abril de 1962 por la que se nombra Vicedirector del Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Oviedo a don Miguel Crusafont Pairo.
Orden de 10 de abril de 1962 por la que se dispone corrida de escalas en el Escalafón de Catedráticos numerarios de Universidad.
Orden de 11 de abril de 1962 por la que se dispone corrida de escalas en el Escalafón de Catedráticos numerarios de Universidad.
Orden de 14 de abril de 1962 por la que se concede la excedencia activa a don Jorge Carreras Llansana, Catedrático de la Universidad de Granada.
Orden de 16 de abril de 1962 por la que se dispone cese en el cargo de Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca el ilustrísimo señor don Martín Sánchez Ruipérez.
Orden de 29 de abril de 1962 por la que se jubila a don Pedro Enrique Pérez Salgado, Jefe Superior de Administración Civil con destino en la Secretaria del Ministerio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se nombran Profesores titulares interinos del Ciclo Especial (plaza única) de los Centro de Enseñanza Media y Profesional que se citan.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se aprueba el expediente del concurso de méritos y examen de aptitud convocado por la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial de Zamora para la provisión de plazas de Profesores adjuntos.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se nombran Profesores titulares interinos del Ciclo Especial (segunda plaza) de los Centros de Enseñanza Media y Profesional que se citan.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se jubila a don José Vázquez Aceituno, Profesor Auxiliar numerario de la Escuela de Comercio de Cádiz.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se verifica una corrida de escalas en el Escalafón General de Auxiliares numerarios de Escuelas de Comercio.
Resolución de la Subsecretaría por la que se rectifica la del 17 de abril pasado sobre colocación en el Escalafón del Cuerpo Técnico-Administrativo de doña Pilar García Villegas.
Resolución de la Subsecretaría por la que se jubila a doña Emilia de Yllana Guichot, Auxiliar Mayor de primera clase del Cuerpo Auxiliar de este Ministerio.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone corrida de escala en el Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Decreto 1056/1962, de 10 de mayo, por el que se dispone pase a la situación de reserva el Intendente General del Aire don Luis Estévez Tolezano.
Orden de 28 de abril de 1962 por la que se nombra Subdelegado del Ministerio de la Vivienda en Melilla a don Miguel Monje Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid