Orden de 7 de agosto de 1963 por la que se nombra por concurso al Teniente de Infantería (E. A.) don José Alonso Rodríguez para ocupar una vacante de su empleo en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.
Orden de 9 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese del Guardia segundo de la Guardia Civil don Robustiano Ruiz Bueno en la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 10 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese del Guardia segundo de la Guardia Civil don José Carrasco García en la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 12 de agosto de 1963 por la que se designa representante del Ministerio de Industria en la Comisión Interministerial del Alcohol al Dirección General de Industria, Textiles y Varias.
Orden de 13 de agosto de 1963 por la que se deja sin efecto la de 1 de julio que nombraba a don Nicolás Sánchez Velasco Mecánico ajustador de armas de la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se jubila al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro, Jefe de Administración Civil de segunda clase, don Antonio Alonso Pérez, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado para la provisión de vacantes de Oficiales Habilitados de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se asciende a Comisarios del Cuerpo General de Policía a los funcionarios del expresado Cuerpo que se citan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se jubila a los funcionarios del Cuerpo General de Policía que se citan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se jubila a los funcionarios del Cuerpo General de Policía que se citan.
Orden de 17 de julio de 1963 por la que se cesa en el cargo de Secretario de la Universidad de Salamanca don Luis Sánchez Grangel.
Orden de 22 de julio de 1963 por la que se confirma en el cargo de Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid a don Benigno Lorenzo-Velázquez Villanueva.
Orden de 30 de julio de 1963 por la que se nombra Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media (femenino) de Santander a don Antonio Bueno Tomás.
Orden de 6 de agosto de 1963 por la que se nombra a don José Rodulfo Boeta Jefe de los Servicios Técnicos del Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid