Orden de 25 de noviembre de 1963 por la que se dispone el cese del Auxiliar del Cuerpo Mixto de Correos don Miguel Ruiz de Velasco Tallada en los Servicios de Correos de la Provincia de Sahara.
Orden de 6 de diciembre de 1963 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «En expectativa de servicios civiles» del Teniente Coronel de Artillería del S. E. M. don Miguel Angel Ternero Toledo.
Orden de 6 de diciembre de 1963 por la que consolidan su situación de «En servicios civiles» los Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica el segundo apellido del Policía armado en situación de retirado del Cuerpo de Policía Armada don José Criado Marchena.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal supernumerario del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Policía del Cuerpo de Policía Armada don José Irisarri Loza.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado voluntario del Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Vicente Muñoz Fernández.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se jubila a los funcionarios del Cuerpo General de Policía que se relacionan.
Orden de 1 de octubre de 1963 por la que se nombra Secretario técnico de la Comisaria de Cooperación Científica Internacional a don Carlos Díaz de la Guardia.
Orden de 6 de noviembre de 1963 por la que se nombra Director de la Escuela de Maestría industrial de Alicante a don Manuel Ruiz Martín.
Orden de 11 de noviembre de 1963 por la que se nombra Profesor especial de Formación religiosa del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Totana a don José Luis García Hernández.
Orden de 22 de noviembre de 1963 por la que se nombra a doña Carmen Virgili Rodón Vicedirectora del Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Oviedo.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se nombra personal docente interino de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Logroño.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se nombra Profesor de término, interino, de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Almería a don Luis Cañadas Fernández.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se nombra Profesora de entrada interina de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Jerez de la Frontera a doña María Manuela Pozo Lora.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se nombra Profesora de entrada interina de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de La Coruña a doña Natalia Paz Iglesias.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Hernández San Román para el cargo de Magistrado de Trabajo de término.
Orden de 30 de noviembre de 1963 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Aguirre Gandarillas para el cargo de Magistrado de Trabajo de primera categoría.
Orden de 3 de diciembre de 1963 por la que se dispone el reingreso al servicio activo de don Julián Zubimendi Marcé, Magistrado de Trabajo de segunda categoría.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone el ascenso de don Pascual Luis Gantes de Boado al cargo de Inspector Técnico Provincial de primera clase del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo.
Orden de 11 de diciembre de 1963 por la que se establecen las categorías, sueldos y antigüedad de los Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros Navales que se citan.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por la que se nombra Auxiliar de oficinas de la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz a don Francisco Freire Freire.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid