Orden de 31 de enero de 1964 por la que se dispone el cese del Teniente de Infantería (E. A.) don Tomás Peral Gutiérrez, en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.
Orden de 31 de enero de 1964 por la que se nombra a los funcionarios del Cuerpo de Contadores que se citan para cubrir vacantes en la Delegación de Hacienda de la Provincia de Sahara.
Orden de 31 de enero de 1964 por la que se nombra por concurso al Teniente de la Escala Auxiliar de Caballería don Tomás Jiménez Leal, Oficial Administrativo del Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 1 de febrero de 1964 por la que se nombra por concurso Auxiliares Mayores del Gobierno General de la Provincia de Ifni a los señores que se citan.
Orden de 1 de febrero de 1964 por la que se nombra al reverendo Padre Rafael Alvarez Muñiz Profesor adjunto de «Religión» del Instituto de Enseñanza Media, mixto, de Aaiun (Sahara).
Orden de 3 de febrero de 1964 por la que se dispone el cese de don Julián García Matut en el cargo de Secretario del Juzgado Territorial de la Provincia de Ifni.
Orden de 5 de febrero de 1964 por la que se dispone un ascenso de escala y en comisión en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos en vacante producida por pase a la situación de excedente voluntario de don Luis Gorozarri Puente.
Orden de 7 de febrero de 1964 por la que se concede la situación de «Reemplazo Voluntario» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que se menciona.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Preventiva de Ceuta a don Antonio Cañestro Galindo.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión de Partido de Santiago de Compostela a don Luis Rojo Calvo.
Orden de 5 de febrero de 1964 por la que se resuelve el concurso en turno de libre elección entre funcionarios directivos del Cuerpo Técnico Administrativo de este Departamento, para proveer las Secretarías Generales del Gobierno Civil de Santander y la Administración General en Ceuta.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se nombra Subinspectores de segunda clase del Cuerpo General de Policía, alumnos de la Escuela del expresado Cuerpo, a los 272 opositores aprobados en los ejercicios realizados correspondientes a la convocatoria anunciada por Orden ministerial de fecha 13 de febrero de 1963.
Orden de 25 de enero de 1964 por la que se prorrogan en un segundo quinquenio los nombramientos de los Profesores de Formación Religiosa de los Centros de Enseñanza Media y Profesional que se citan.
Orden de 27 de enero de 1964 por la que se nombra Vicedirector del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Trujillo al Profesor del mismo don Juan Bravo Jiménez.
Orden de 27 de enero de 1964 por la que se nombra Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Coca al Profesor del mismo don Juan Garín Martín.
Orden de 27 de enero de 1964 por la que se nombra Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Bermeo al Profesor del mismo don Doroteo Arrien Díaz.
Orden de 29 de enero de 1964 por la que se acepta la renuncia al cargo de Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Sabadell al Profesor del mismo don Antonio Martínez Garrido.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone corrida de escalas en el Cuerpo de Ordenanzas del Ministerio de Trabajo.
Orden de 7 de febrero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Valencia a don Alvaro Oltra Lluch.
Orden de 7 de febrero de 1964 por la que se nombra Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Gerona a don Alvaro Bellsola Cos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid