Orden de 11 de abril de 1964 por la que se nombra al Teniente Coronel del Arma de Infantería (E. A.) Grupo de «Mando de Armas» don Alfonso Bravo Santos, Ayudante de Campo del Gobernador general de la Provincia de Sahara.
Orden de 11 de abril de 1964 por la que se nombra al Comandante del Arma de Infantería (E. A.), Grupo de «Mando de Armas» don José Alonso Allustante, Ayudante Militar del Gobernador general de la Región Ecuatorial.
Orden de 13 de abril de 1964 por la que se rectifica la de 16 de marzo próximo pasado, que disponía el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don Carlos Hernáez Gutiérrez en el Servicio de Correos de la Región Ecuatorial.
Orden de 15 de abril de 1964 por la que se concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles con la situación de «Reemplazo Voluntario», al Sargento del Cuerpo de la Policía Armada don Mariano Hernández Muñoz.
Orden de 18 de abril de 1964 por la que se nombra Inspector de la Región CONEMRAD número 8 a don Francisco Medina Pérez, Ingeniero de Telecomunicación en sustitución del Capitán de Corbeta don Antonio Cervera Cervera.
Orden de 20 de abril de 1964 por la que se nombra, por concurso, a don José Martín de la Sierra Arcis Secretario del Juzgado Territorial de la Provincia de Sahara.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística por la que se deja sin efecto el ascenso a Estadístico Técnico Mayor de segunda, Jefe de Administración de primera clase, con ascenso, de don Ricardo Almansa González.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística por la que se lleva a efecto corrida de escala en el Cuerpo de Mecanógrafos-Calculadores, por pase a la situación de excedencia voluntaria (grupo B) de doña Raquel Robles Díaz.
Orden de 10 de abril de 1964 por la que se nombra Secretario del Consejo Superior de Protección de Menores a don Santiago Manglada Gadea.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Jefe de Servicios de la Prisión Central de Burgos a don Martiniano Iglesias Monedero.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se dispone que don Antonio Fernández García cese como Director del Reformatorio de Adultos de Ocaña.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director de la Prisión Central de Burgos a don Leoncio Hernando García.
Resolución de la Dirección General de prisiones por la que se nombra Subdirector de la Prisión Central de Burgos a don Eusebio Pérez Barbero.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Central de Burgos a don Constancio Mayor García.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Director del Reformatorio de Adultos de Ocaña a don Esteban Chavala Piedrafita.
Orden de 16 de abril de 1964 sobre caducidad de nombramiento por jubilación forzosa al cumplir la edad reglamentaria del Corredor Colegiado de Comercio de Almería don José Amat García.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se jubila a los funcionarios del Cuerpo General de Policía que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal «Supernumerario» del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro de Capitán del Cuerpo de la Policía Armada don Longinos Rubio Calzada.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Cabo primero Músico del Cuerpo de Policía Armada don Luis Carriedo Chicote.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 25 de marzo de 1964 por la que se nombra Director de la Escuela de Maestría Industrial de Vivero a don Angel Rodríguez Vázquez.
Orden de 6 de abril de 1964 por la que cesa en el cargo de Secretario del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Manzanares el Profesor del mismo don Manuel García-Fogeda Cabanes.
Orden de 11 de abril de 1964 por la que cesa en el cargo de Director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Avila don Antonio Arenas Martínez.
Orden de 11 de abril de 1964 por la que se nombra a don Rafael Quero Castro Catedrático numerario de «Piano» del Conservatorio de Música de Córdoba.
Orden de 11 de abril de 1964 por la que se nombra Director de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Avila a don Fermín Ahijado León.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid