Orden de 2 de julio de 1966 por la que se dispone el cese de don José Alvarez Araujo en las Compañías Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 23 de agosto de 1966 por la que se clasifica para ocupar destinos de primera clase en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Brigada de Complemento de Sanidad don Bernardo Moreno Alvarez.
Orden de 23 de agosto de 1966 por la que se adjudica con carácter definitivo una vacante en el Banco de España al Capitán de Complemento de Infantería don Eladio Ruiz Calvo.
Orden de 2 de agosto de 1966 por la que causan baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento los Capitanes del Cuerpo de Policía Armada don Julián Fernández Casado y don Pedro Miguel Moreno, quedando en la situación de «Colocados».
Orden de 19 de agosto de 1966 por la que se nombra a don Fernando Chueca Goitia y don Rafael Manzano Martos Catedráticos del grupo VI, «Historia del Arte», primero y segundo cursos, de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura, de Madrid y Sevilla, respectivamente.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid