Orden de 26 de septiembre de 1966 por la que se faculta a la Comisión Liquidadora de Organismos para la venta por gestión directa de determinados bienes muebles propiedad de Organismos de intervención económica suprimidos.
Orden de 27 de septiembre de 1966 sobre designación de Abogados de oficio en los procedimientos de urgencia.
Orden de 10 de septiembre de 1966 sobre horario de trabajo de Catedráticos y Profesores de Centros oficiales de Grado Medio.
Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construcción de 20 de mayo de 1952.
Resolución de la Dirección General de Agricultura por la que se fijan las zonas de tratamiento obligatorio contra el «repilo» del olivo en la campaña de otoño.
Orden de 28 de septiembre de 1966 sobre fijación del derecho regulador para la importación de productos sometidos a este régimen.
Decreto 2446/1966, de 10 de septiembre, por el que se nombra Segundo Jefe del Alto Estado Mayor al General del Ejército del Aire don Julio Salvador y Díaz-Benjumea.
Decreto 2447/1966, de 30 de septiembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Comercio se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Orden de 25 de septiembre de 1966 por la que se nombra representante del Ministerio de Industria en la Comisión Permanente de Dirección y el Comité de Coordinación y Gestión del Plan Badajoz a don Rodolfo Martín Villa.
Decreto 2448/1966, de 30 de septiembre, por el que se dispone que el Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapello cese en el cargo de Comandante General de la Base Naval de Canarias y quede a las órdenes del Ministro de Marina.
Decreto 2449/1966, de 30 de septiembre, por el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada al Vicelamirante don Adolfo Baturone Colombo.
Decreto 2450/1966, de 30 de septiembre, por el que se nombra Comandante General de la Base Naval de Canarias al Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Decreto 2451/1966, de 30 de septiembre, por el que se nombra Jefe del Servicio de Personal del Ministerio de Marina al Vicealmirante don Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui.
Decreto 2452/1966, de 30 de septiembre, por el que se nombra Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Alfredo Lostau Santos.
Decreto 2453/1966, de 30 de septiembre, por el que se nombra Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, en destino de superior categoría, al Vicealmirante don Miguel A García Agulló y Aguado.
Orden de 15 de septiembre de 1966 por la que se nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los señores que se citan.
Orden de 17 de septiembre de 1966 por la que se nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas a los señores que se citan.
Resolución del Tribunal calificador del concurso restringido de exámen y méritos para cubrir tres plazas de Auxiliares administrativos y de Contabilidad en el Instituto de Fomento de la Producción de Fibras Textiles, en Madrid.
Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se prorroga el comienzo de los ejercicios de las oposiciones a plazas de Inspectores y de Oficiales Liquidadores del Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públicos en favor de las Juntas de Protección de Menores, convocadas por Ordenes de 21 de marzo del corriente año.
Orden de 17 de septiembre de 1966 por la que se rectifica la que convoca examen-concurso para cubrir en el Departamento Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestranza que se indican («Boletín Oficial del Estado» número 214, de 7 de septiembre).
Orden de 15 de septiembre de 1966 por la que se admite la renuncia al cargo de Vocal de la Comisión de concurso de traslado de Profesores de «Francés» de Escuelas Normales a doña María Esther García González.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso-oposición para cubrir plazas en la categoría I de la Escala Administrativo-Bibliográfica.
Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se publica relación de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Obstetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina de Cádiz de la citada Universidad.
Resolución de la Dirección General de Colonización por la que se publica la relación de aspirantes admitidos y excluídos para el concurso de Peritos Agrícolas del Estado en el Instituto Nacional de Colonización.
Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial por la que se publica la relación de los admitidos para tomar parte en el concurso para la provisión de dos plazas de Ingenieros de Montes en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura.
Resolución del Distrito Forestal de Badajoz por la que se hacen públicos relación de aspirantes admitidos y excluídos a examen para ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, fecha y lugar en que han de celebrarse los exámenes y Tribunal que ha de juzgarlos.
Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo Pericial Agrícola del Estado por la que se señalan lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios de la primera prueba de la oposición a ingreso en dicho Cuerpo.
Decreto 2454/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Ramón Palacios Rubio y otros.
Decreto 2455/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don César Arenas Quintela y otros.
Decreto 2456/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Fernando Rodríguez de Rivera y otros.
Decreto 2457/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial, a don Marino Trovo Larrasquito.
Decreto 2458/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial, a don Angel Enríquez Larrondo.
Orden de 26 de septiembre de 1966 sobre reforma del artículo tercero de la de 17 de enero de 1962 («Boletín Oficial del Estado» del 31) que estableció el Centro Oficial de Patronato de Enseñanza Media de Ronda.
Orden de 1 de octubre de 1966 por la que se concede el ingreso en la Orden de Africa, con las categorías que se detallan, a los señores que se citan.
Decreto 2459/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General de Brigada don José María Pérez de Lema Tejero.
Decreto 2460/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don José Sirvent Dargent.
Decreto 2461/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Federico Sánchez Plaza.
Decreto 2462/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Amadeo Ferro Freire.
Decreto 2463/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante don Enrique Polanco Martínez.
Decreto 2464/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Decreto 2465/1966, de 1 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante don Enrique Barbudo Duarte.
Corrección de errores del Decreto 2420/1966, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de Marina y el Instituto Nacional de Industria, regulando las relaciones de dicho Ministerio con la Empresa Nacional «Bazán» de Construcciones Navales Militares, S. A.».
Orden de 1 de octubre de 1966 por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don Frantz Beaumaine.
Orden de 1 de octubre de 1966 por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don Ignacio Bertrand Bertrand.
Orden de 16 de septiembre de 1966 por la que se conceden a la industria frigorífica a instalar en Burela (Lugo), por la Empresa «Valentín González Loche», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Orden de 19 de septiembre de 1966 por la que se conceden a «Conservas Ibéricas, S. A.» (CONSIBER), los beneficios fiscales a que hace referencia la Ley 194/1963 de 28 de diciembre.
Corrección de errores de la Orden de 9 de agosto de 1966 por la que se conceden a «Legumbres y Cereales, S. A.» (LEYCESA), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Corrección de erratas de la Orden de 9 de agosto de 1966 por la que se conceden a «Lloret y Llinares, S. L.», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se concede un aprovechamiento de aguas del río Tajo, en término municipal de Mocejón (Toledo), con destino a riegos, a favor de doña Zenaida Piñeiro Queralt.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace público haber sido autorizada a «Eléctrica Reunidas de Zaragoza» la ampliación desde 18 a 35 m/s. del caudadl utilizable en el aprovechamiento hidroeléctrico del río Gállego, denominado Salto de Javierrelatre, y la utilización de un desnivel bruto de 43,01 m.
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace público el cambio de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera entre Morón de la Frontera y El Saucejo.
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace público el cambio de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera entre Manresa e Igualada, con hijuela.
Orden de 16 de julio de 1966 por la que se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría de Plata, a don Francisco Castillo Carmona.
Orden de 22 de agosto de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda».
Orden de 31 de agosto de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por doña Petra Román Arroyo.
Resolución de la Dirección General de Capacitación Agraria por la que se anuncia convocatoria de becas para cursillos de Capacitación Agraria.
Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se otorga el título de «Ganadería Diplomada» a las explotaciones ganaderas propiedad de don José María Muro Lara, situadas en las fincas denominadas «Dehesa de Peromingo» e «Iñigo Muñoz», de los términos municipales de Maello y Muñopedro, de la provincia de Avila.
Resolución del Instituto Nacional de Colonización por la que se adjudican las obras de «Construcción de 63 viviendas de obreros agrícolas en el núcleo de Valdebótoa, en la zona regable de Montijo, segunda parte (Badajoz)».
Resolución del Instituto Nacional de Colonización por la que se adjudican las obras de «Construcción de 34 viviendas de obreros agrícolas en Gévora del Caudillo, en la zona regable de Montijo, segunda parte (Badajoz).
Resolución del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adjudican las obras de «Acondicionamiento de la red de caminos y saneamiento en Barcial de la Loma (Valladolid)».
Orden de 20 de septiembre de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita dictada por el Tribunal Supremo.
Decreto 2466/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Jesús Muro Sevilla.
Decreto 2467/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Antonio Pedrosa Latas.
Decreto 2468/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Carlos Pinilla Turiño.
Decreto 2469/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don José Manuel Mateu de Ros.
Decreto 2470/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Rafael Fernández Martín.
Decreto 2471/1966, de 1 de octubre, por el que se concede, la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don José Utrera Molina.
Cambios de cierre
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid