Orden de 17 de diciembre de 1966 sobre normalización de envases de conservas vegetales.
Orden de 12 de enero de 1967 por la que se establece un nuevo plazo para acogerse al régimen de acción concertada para las industrias de pastas de papel, papel y cartón.
Orden de 7 de enero de 1967 sobre delegación por el Comisario general de Abastecimientos y Transportes de determinadas atribuciones en los Gobernadores civiles.
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone el cese de don Antonio Prieto Sol en la Policía Gubernativa de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone el cese del Instructor don Antonio Cabrera Mena en las Compañías Móviles de la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial.
Orden de 4 de enero de 1967 por la que se resuelve concurso de Jueces comarcales.
Resolución de la Dirección General de Justicia en el concurso de traslado entre Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales.
Decreto 72/1967, de 16 de enero, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería don Luis Beotas Sarrais pase a la situación de reserva.
Orden de 22 de diciembre de 1966 por la que se concede el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada retirados que se citan, por reunir las condiciones que determina el Decreto 909/1961, de la Presidencia del Gobierno, de 31 de mayo.
Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se aprueba la propuesta del Tribunal de oposición a una plaza de Médico Anestesista del Gran Hospital, de nombramiento del opositor aprobado.
Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se aprueba la propuesta del Tribunal del concurso-oposición libre para cubrir dos plazas de Médicos de Sala del Instituto Oftálmico Nacional de nombramiento de los opositores aprobados.
Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se asciende al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo de Policía Armada don Francisco Moya Lozano.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Capitán del Cuerpo de Policía Armada don Pedro Lara Guerrero.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Sargento Músico del Cuerpo de Policía Armada don Francisco Muñoz Serrano.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Orden de 1 de diciembre de 1966 por la que se nombran Asesores de las Inspecciones Provinciales de Enseñanza Primaria a los señores que se citan.
Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se nombra a don Ulpiano Puga San Vocal de libre designación del Departamento de la Junta Provincial de Formación Profesional Industrial de Lugo.
Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se nombra en virtud de oposición Catedrático de la Universidad de Madrid a don Francisco Sánchez-Castañer Mena.
Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza por la que se hace pública la designación del Tribunal en la oposición convocada para cubrir una plaza de Auxiliar de dicho Tribunal.
Orden de 19 de diciembre de 1966 por la que se anuncia al turno de oposición la cátedra de «Obstetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se nombra el Tribunal que habrá de juzgar los ejercicios de la oposición para cubrir la cátedra vacante del grupo XII, «Prácticas gráficas», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla.
Orden de 27 de diciembre de 1966 por la que se abre nuevo plazo en las oposiciones a la cátedra de «Derecho procesal» de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a una plaza de Médico interno de la Facultad de Medicina de Cádiz (Universidad de Sevilla).
Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de Profesor agregado de «Termología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona por la que se aplaza la presentación de opositores.
Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador del concurso de ascenso a dos plazas de Jefes de Servicios del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial.
Resolución de la Diputación Provincial de Palencia referente a la convocatoria para la provisión mediante concurso de la plaza de Ingeniero Director de la Sección de Vías y Obras Provinciales.
Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla referente al concurso restringido de méritos para la provisión de dos plazas de Médicos de la Beneficencia Provincial, especializados en Psiquiatría.
Resolución del Ayuntamiento de Manresa por la que se hace pública la composición del Tribunal que ha de juzgar el concurso para proveer en propiedad una plaza de Jefe de Negociado de esta Corporación adscrita a los Servicios de Contabilidad.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Miguel Granado Sánchez», ubicada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Elías Jover Sabater», ubicada en Novelda (Alicante), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Miguel García García», ubicada en Torrellas (Zaragoza), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Julián Vasco Mayoral», ubicada en Mérida (Badajoz), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Manuel Gómez Medina», ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Sebastián Doménech Cremades», ubicada en San Vicente del Raspeig (Alicante), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede a la Empresa «Victorio Sequi Chillarón», ubicada en Cuenca, los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito número 14.102, promovido por don Felipe Corchero Jiménez, de Mérida (Badajoz), contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de febrero de 1964.
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito número 17.206, promovido por don Martín Aramburu Galparsoro, de Guipúzcoa, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de febrero de 1965.
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito número 17.372, promovido por don José Lizarazu Lecuona, de Guipúzcoa, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 30 de marzo de 1965.
Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas por la que se amplía la autorización número 45 concedida al Banco del Noroeste para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos al establecimiento que se indica.
Resolución del Tribunal de Contrabando de Barcelona por la que se hace público el acuerdo que se cita.
Resolución del Tribunal de Contrabando de Gerona por la que se hace público el fallo que se cita.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza, conjuntamente, a la «Compañía Española de Minas de Río Tinto, S. A.»: «Fertilizantes de Iberia, S. A.», y «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la instalación de tuberías de conducción de agua dulce en la zona de servicio del puerto de Huelva.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Rafael Colás Hedilla la concesión administrativa de una marisma situada en la ría de Santoña, provincia de Santander.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Luis Martín Gómez la concesión de una parcela situada en la zona de servicio del puerto de El Terrón (Lepe), provincia de Huelva .
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Roque y don Antonio Rivera Izquierdo la concesión de una parcela de la zona de servicio del puerto de Santander, al Oeste de la dársena de Mallaño.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a «Varadero de Huelva, S. A.», para instalar un dique flotante en la zona marítimo-terrestre del término municipal de Huelva.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Manuel Bermúdez Díez, la concesión del aprovechamiento de una parcela en la «manzana XV» de la ampliación de la zona de servicio de la dársena de Maliaño, del puerto de Santander.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a «Termoeléctrica de Lanzarote, S. A.», para instalar conducciones de agua potable en el muelle comercial de Los Mármoles y el muelle pesquero del puerto de Arrecife, isla de Lanzarote (Canarias).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a la «Empresa Nacional del Aluminio, S. A.», la construcción de un silo de 6.500 toneladas y dos de 7.600 toneladas en la margen derecha de la ría de Avilés (Asturias).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se rectifica el nombre del titular del servicio de viajeros entre Durango y Garay.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras de «Acondicionamiento de la C. N. 634, de San Sebastián a Santander y La Coruña, entre Llanes y Ribadesella, puntos kilométricos 96,940 al 129,470, término municipal de Llanes».
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras de «Ensanche y mejora del firme de la C. C. 637, de Riaño a Colunga por Canga de Onís puntos kilométricos 0,000 al 21,600, tramo de Arriondas a Colunga, término municipal de Caravia».
Orden de 29 de noviembre de 1966 por la que se dispone se ejercite el derecho de tanteo sobre un lote de muebles y puertas antiguos, valorado en 24.200 pesetas (veinticuatro mil doscientas pesetas), cuya exportación fue solicitada por don Julio Díez García.
Orden de 7 de diciembre de 1966 por la que se dispone se ejercite el derecho de tanteo sobre una talla policromada de la «Virgen con el Niño», valorada en 125.000 pesetas (ciento veinticinco mil pesetas), a don Juan Antonio Apellániz Sáez de Ibarra.
Orden de 19 de diciembre de 1966 por la que se otorga categoría de colegio Mayor Universitario a la Residencia masculina de la Mutualidad de Enseñanza Primaria, con la denominación de «Colegio Mayor Juan Luis Vives».
Orden de 4 de enero de 1967 por la que se adscribe una dotación vacante de Profesor Especial en el Conservatorio Profesional de Música de Sevilla a la asignatura de «Oboe».
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que se rectifica el importe del presupuesto de adjudicación de las obras de construcción del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Nájera (Logroño).
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter provisional, de los Colegios de Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las localidades que se indican por las personas o Entidades que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Profesional por la que se dictan normas para la tramitación del titulo de Asistente Social.
Resolución de la Junta Central de Construcciones Escolares por la que se rectifica la de 29 de julio último sobre la adjudicación definitiva de las obras de construcción del Colegio Nacional en Villalba (Lugo).
Orden de 21 de diciembre de 1966 sobre la renuncia del «Gao of Spain Inc.» e «Instituto Nacional de Industria» al permiso de investigación de hidrocarburos «Zueras» (zona I).
Orden de 21 de diciembre de 1966 sobre aceptación de la renuncia hecha por «INI-GAO» a dieciséis permisos de investigación de hidrocarburos dentro de la reserva (Zona I).
Resolución de la Delegación de Industria de Navarra por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.
Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se fija el régimen económico aplicable al desarrollo de la colonización del núcleo de Maymona, en los términos municipales de Liria y Olocau (Valencia).
Orden de 9 de enero de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de febrero de 1966, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Cambios de cierre.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid