Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila al Notario de Gandía don Antonio Pons Pérez por haber cumplido la edad reglamentaria.
Decreto 259/1974, de 25 de enero, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.
Decreto 260/1974, de 25 de enero, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Jaime Díaz Deus.
Decreto 261/1974, de 25 de enero, por el que se destina a «Eventualidades» al Vicealmirante don Pascual Pery Junquera.
Decreto 262/1974, de 25 de enero, por el que se nombra Almirante Secretario General y Jefe de la Jurisdicción Central de Marina al Vicealmirante don Vicente Alberto Lloveres.
Decreto 263/1974, de 25 de enero, por el que se nombra Almirante Jefe del Departamento de Personal al Vicealmirante don José María de la Guardia y Oya.
Orden de 29 de enero de 1974 por la que se declara la caducidad del nombramiento de Corredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Vilafranca del Penedés por fallecimiento del señor Soto del Campo.
Orden de 31 de enero de 1974 por la que se nombran Vocales representantes de los Ministerios de Hacienda y de Planificación del Desarrollo y de «Tabacalera, Sociedad Anónima», en la Junta Superior Coordinadora de Política Tabaquera.
Decreto 264/1974, de 8 de febrero, por el que se nombra Subdirector general de Seguridad a don Fernando Fanlo García.
Decreto 265/1974, de 8 de febrero, por el que se nombra Secretario general de la Dirección General de Seguridad a don Joaquín Díaz Moreno.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación al personal que se cita.
Orden de 4 de febrero de 1974 por la que se nombra Subdirector general de Concesiones de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales a don Pedro González Haba González, del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Orden de 15 de enero de 1974 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona a don Eusebio García Manrique.
Orden de 16 de enero de 1974 por la que se nombra a don Paulino García Partida Profesor agregado de «Patología General y Médica (con Propedéutica y Enfermedades Esporádicas)» en la Facultad de Veterinaria de León de la Universidad de Oviedo.
Orden de 17 de enero de 1974 por la que se nombra a doña Milagros García Crespo Profesor agregado de «Política Económica» en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Bilbao.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se concede el reingreso en el servicio activo al Catedrático numerario de Escuelas de Comercio don Eugenio Rivas Vázquez.
Orden de 14 de enero de 1974 por la que cesa en la situación de excedencia especial el ilustrísimo señor don José Luis Meilán Gil, Catedrático de la Universidad de Santiago.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de facultativos de la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del Prado», de Talavera de la Reina (Toledo).
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Previsión por la que se complementa la de 22 de octubre de 1973, que resolvía el concurso de acoplamiento convocado por Resolución del 14 de junio de 1973 entre facultativos que obtuvieron nombramiento definitivo en la Seguridad Social por concurso-oposición.
Decreto 266/1974, de 8 de febrero, por el que se dispone el cese de Altos Cargos del Departamento.
Decreto 267/1974, de 8 de febrero, por el que se nombran Altos Cargos del Departamento.
Orden de 8 de febrero de 1974 por la que se dispone el cese de don Manuel Valdés Larrañaga como Presidente del Consejo de Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda para Funcionarios y Empleados del Movimiento.
Orden de 8 de febrero de 1974 por la que se nombra a don Antonio José García y Rodríguez-Acosta Presidente del Consejo de Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda para Funcionarios y Empleados del Movimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid