Decreto 566/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional don Arturo Espinosa Poveda.
Decreto 567/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional don Tomás Galán Argüello.
Decreto 568/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional don Epifanio Ridruejo Botija.
Decreto 569/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional don Manuel Fuentes Irurozqui.
Decreto 570/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional, don Francisco Fernández Ordóñez.
Decreto 571/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone cese en el cargo de Consejero de Economía Nacional don Rodolfo Argamentería García.
Decreto 572/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Consejero de Economía Nacional a don Antonio del Valle Menéndez.
Decreto 573/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Consejero de Economía Nacional a don Fernando Benzo Mestre.
Decreto 574/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Consejero de Economía Nacional a don Francisco Abella Martín.
Decreto 575/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Consejero de Economía Nacional a don José Angel Sánchez Asiaín.
Decreto 576/1975, de 21 de marzo, por el que se nombra Consejero de Economía Nacional a don Manuel Hernández Sánchez.
Decreto 577/1975, de 21 de marzo, por el que se dispone el cese como Subsecretario técnico del Presidente del Gobierno de don Antonio del Valle Menéndez.
Orden de 21 de marzo de 1975 por la que se nombra Fiscales de las Agrupaciones de Fiscalías que se mencionan a los funcionarios que se indican.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Registrador de la Propiedad de Ribadeo-Fonsagrada a doña María Dolores Estella Hoyos, aspirante número 38.
Decreto 578/1975, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo de General Subinspector Ingeniero de Armamento al Coronel de dicho Cuerpo y Rama don Félix Moreno Carranza.
Orden de 4 de marzo de 1975 por la que ingresa en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal que se indica.
Decreto 579/1975 de 7 de marzo, por el que se asciende al empleo de Almirante al Vicealmirante don Enrique Amador Franco.
Decreto 580/1975 de 7 de marzo, por el que se nombra Comandante general de la Zona Marítima de Canarias al Vicealmirante don Vicente Alberto Lloveres.
Decreto 581/1975, de 7 de marzo, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don José Ramón Caamaño Fernández.
Decreto 582/1975 de 7 de marzo por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Manuel María Manso Quijano.
Decreto 583/1975 de 7 de marzo por el que se asciende al empleo de Almirante al Vicealmirante don Pedro Español Iglesias, nombrándole Almirante Secretario general y Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
Orden de 27 de febrero de 1975 por la que se nombra Abogado del Estado a don Manuel Renedo Omaechevarría.
Orden de 28 de febrero de 1975 por la que se acuerda la caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de la plaza de Bilbao, por jubilación, por edad, del señor Uribe y Echevarría.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Correos a los opositores aprobados en la convocatoria de 25 de febrero de 1974.
Orden de 19 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Enrique Barbosa Ayúcar Profesor agregado de «Anatomía descriptiva y topográfica (con sus técnicas anatómicas)» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Orden de 19 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Enrique Concustell Bas Profesor agregado de «Bioquímica» de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Francisco Hernández Calvo Profesor agregado de «Histología y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
Orden de 21 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Amando Peydro Olaya Profesor agregado de «Histología y Embriología general» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.
Orden de 24 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Gregorio del Olmo Lete Profesor agregado de «Lengua y Literatura hebreas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona.
Orden de 25 de febrero de 1975 por la que se nombra a don Benjamín Fernández Ruiz Profesor agregado de «Citología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid