Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran Secretarios de Juzgados Municipales en concurso ordinario de traslado.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve el concurso de traslado entre Agentes de la Justicia Municipal.
Decreto 948/1975, de 25 de abril, por el que se promueve al empleo de General Consejero Togado al General Auditor don Ricardo Muñoz Gascón.
Decreto 949/1975, de 25 de abril, por el que se promueve al empleo de General Auditor al Coronel Auditor don José Solis Ruiz.
Orden de 15 de marzo de 1975 por la que se asciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Máximo Chapa Morales.
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se resuelve el concurso de traslados a Cátedras de «Geografía e Historia» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y se nombran los Catedráticos propuestos por la Comisión Dictaminadora del referido concurso.
Orden de 5 de mayo de 1975 por la que se dispone el cese de don Juan Reig Martín en el cargo de Delegado general del Servicio del Mutualismo Laboral.
Orden de 5 de mayo de 1975 por la que se nombra Delegado general del Servicio del Mutualismo Laboral a don Efrén Cires Suárez.
Orden de 26 de marzo de 1975 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Estadísticos Facultativos referida al 31 de diciembre de 1974.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid