Orden de 30 de septiembre de 1975 por la que se dispone el cese del Profesor agregado don Arturo Rodríguez González en el Instituto Nacional de Bachillerato de Aaiún.
Orden de 30 de septiembre de 1975 por la que se deja sin efecto la de 18 del mismo mes en lo que se refiere al nombramiento del Sargento del Arma de Aviación don Domingo Vila Padulles para el cargo de Auxiliar de Adjunto en el Servicio de Información y Seguridad que se menciona.
Orden de 3 de octubre de 1975 por la que se rectifica la de 23 de septiembre próximo pasado por la que se dispone el cese de doña Emilia Cobos Mancebo en el Instituto Nacional mixto de Enseñanza Media de Aaiun (Sahara).
Orden de 8 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado doña Ana María Rey Gómez en el Gobierno General de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese de la Profesora de Educación General Básica doña Mercedes Ramos Jiménez en el Servicio de Enseñanza del Gobierno General de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se dispone el cese del funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación don José González Rivas en el Servicio de Telecomunicación del Gobierno General de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se nombra al Comandante de Infantería don Justo González Fernández adjunto Jefe del Servicio de Información y Seguridad del Gobierno General de Sahara.
Orden de 9 de octubre de 1975 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Especial de Contadores del Estado don Pedro Soriano Gómez Jefe de la Sección de Tesorería de la Delegación de los Servicios Financieros de Sahara.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra para servir la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián a don Manuel Catalán Cerezuela.
Orden de 18 de septiembre de 1975 por la que se nombra a doña María Luisa Pérez Mas Consejero Asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Murcia.
Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se aprueba el expediente de la oposición convocada para una plaza no escalafonada de Mecánico Ajustador de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Granada y se nombra titular de la referida plaza don Antonio Martínez Perea.
Orden de 14 de octubre de 1975 por la que se nombra Ayudante de Taller de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Arrecife de Lanzarote a don Rafael de León Martín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid