Corrección de erratas de la Orden de 29 de noviembre de 1975 por la que se aprueban las normas de calidad para los quesos «Cheddar», «Edam», «Gouda», «Emmental», «Gruyère» y «Danablu».
Modificación al Anexo del Acuerdo entre el Gobierno de España y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea EUROCONTROL, relativo a la percepción de las tarifas correspondientes a la utilización en ruta de instalaciones y servicios de ayudas a la navegación, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 1971.
Denuncia por parte de España del Convenio Europeo sobre Clasificación Internacional de Patentes de Invención, hecho en Paris el día 19 de diciembre de 1954.
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado.
Decreto 3411/1975, de 26 de diciembre, por el que se modifican las disposiciones del Decreto 3230/1975, de 5 de diciembre, sobre convocatoria de elecciones para Presidentes de Diputaciones y Cabildos Insulares y Alcaldes.
Orden de 23 de diciembre de 1975 por la que se modifica la de 31 de enero de 1975, sobre estructura orgánica de la Dirección General de Cultura Popular.
Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-CEG, «Cimentaciones: Estudios geotécnicos». (Conclusión.)
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística por la que se interpreta la norma 2.1, sobre plazo de presentación de los proyectos de mecanización, de las directrices técnicas del Padrón Municipal de Habitantes (anexo III de la Orden del Ministerio de Planificación del Desarrollo de 14 de mayo de 1975, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio).
Decreto 3412/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Educación y Ciencia se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de Trabajo.
Orden de 19 de diciembre de 1975 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado.
Decreto 3413/1975, de 26 de diciembre, por, el que cesa en el cargo de Presidente de la Junta del Puerto de Almería don Juan Oña Iribarre.
Decreto 3414/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Secretario general Técnico a don José María Martin Oviedo.
Orden de 18 de noviembre de 1975 por la que se dispone que el Secretario electo de la Magistratura de Trabajo don Pedro Luis Garrido Sancho pase destinado a la número 3 de Barcelona.
Orden de 18 de noviembre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo don Manuel Lavado Molina pase destinado a la número 7 de Sevilla.
Orden de 18 de noviembre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura de Trabajo doña María Dolores Mosqueira Riera pase destinado a la número 11 de esta capital.
Orden de 18 de noviembre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de la Magistratura don Jesús González Velasco pase destinado a la número 14 de Madrid.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se dispone que el Secretario de Magistratura don Gabriel Navarro Serret pase destinado al Tribunal Central de Trabajo.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se promueve a Secretario de Magistratura de Trabajo de categoría A) a don Luis Sánchez Viloria, con destino a la Inspección General de Magistratura de Trabajo.
Decreto 3415/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José María Oliveros Rives como Director general de Minas e Industrias de la Construcción del Departamento.
Decreto 3416/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Luis Díaz Fernández como Director general de la Energía del Departamento.
Decreto 3417/1975, de 26 de diciembre,por el que se dispone el cese de don Pedro Miró Plans como Director general de Industrias Químicas y Textiles del Departamento.
Decreto 3418/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Maria Sistiaga Aguirre como Director general de Promoción Industrial y Tecnología del Departamento.
Decreto 3419/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director general de Minas e Industrias de la Construcción del Departamento a don José Sierra López.
Decreto 3420/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director general de la Energía del Departamento a don Luís Magaña Martínez.
Decreto 3421/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director general de Industrias Químicas y Textiles del Departamento a don Eduardo Becerril Lerones.
Decreto 3422/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director general de Promoción Industrial y Tecnología del Departamento a don Enrique Kaibel Murciano.
Decreto 3423/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jaime Mariscal de Gante Moreno como Director general de Régimen Jurídico de la Prensa.
Decreto 3424/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Gonzalo Rodríguez del Castillo como Director general de Coordinación Informativa.
Decreto 3425/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra a don José Luis Fernández García Director general de Régimen Jurídico de la Prensa.
Decreto 3426/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra a don Carlos Sentís Anfrúns Director general de Coordinación Informativa.
Orden de 26 de diciembre de 1975 por la que se nombra Asesor especial para Asuntos de Prensa e Información al Subdirector de la Redacción de Servicios Informativos don Gonzalo Rodríguez del Castillo.
Resolución del Instituto Nacional de Publicidad por la que se publica el nombramiento de Auxiliares de dicho Organismo.
Decreto 3427/1975, de 26 de diciembre, por el que cesa como Secretario general Técnico del Ministerio de la Vivienda don David Herrero Lozano.
Decreto 3428/1975, de 26 de diciembre, por el que cesa como Director general de la Vivienda y del Instituto Nacional de la Vivienda don Ramón Andrada Pfeiffer.
Decreto 3429/1975, de 26 de diciembre, por el que cesa como Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Vivienda don José Luis Rodríguez de Colmenares y Díez.
Decreto 3430/1975, de 26 de diciembre, por el que cesa como Inspector de Servicios del Ministerio de la Vivienda don Carlos Argós García.
Decreto 3431/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Secretario general Técnico del Ministerio de la Vivienda a don Antonio Valero Vicente.
Decreto 3432/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director general de la Vivienda y del Instituto Nacional de la Vivienda a don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.
Decreto 3433/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Vivienda, a don Carlos García Maura.
Decreto 3434/1975, de 19 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Chozas Bermúdez como Vicesecretario general del Movimiento.
Decreto 3435/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jaime Delgado Martín como Delegado Nacional de Cultura.
Decreto 3436/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Enrique Salgado Torres como Gerente de Servicios del Movimiento.
Decreto 3437/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra a don Ignacio García López Vicesecretario general del Movimiento.
Decreto 3438/1975, de 26 de diciembre, por el que se nombra a doña Carmen Llorca Vilaplana Delegado nacional de Cultura.
Decreto 3439/1975, de 26 de diciembre, por el que nombra a don José Luis Graullera Mico Gerente de Servicios del Movimiento.
Orden de 20 de diciembre de 1975 por la que se convoca el concurso número 84, de vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a destinos civiles.
Resolución del Tribunal de oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial por la que se señala fecha para el sorteo de los opositores.
Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian vacantes en turno ordinario de antigüedad para proveer por funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos.
Resolución de la Junta del Puerto de Melilla por la que se anuncia el sorteo para determinar el orden de actuación y se señala fecha para la celebración de las pruebas selectivas para Celadores Guardamuelles.
Resolución de la Junta del Puerto de Melilla por la que se anuncia el sorteo para determinar el orden de actuación y se señala fecha para la celebración de las pruebas selectivas para Cobrador.
Resolución de la Universidad de Santander por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos a las pruebas selectivas (turno restringido) para cubrir una plaza de Auxiliar en dicho Organismo.
Resolución por la que se hace pública la relación de facultativos que han solicitado tomar parte en el concurso de Medicos internos y Médicos residentes, convocado el 27 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre). (Continuación.)
Resolución del Tribunal del concurso-oposición al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos por la que se anuncia el resultado del sorteo del orden de actuación de los aspirantes.
Resolución del Tribunal de oposiciones al Cuerpo Especial de Ayudantes Comerciales del Estado por la que se hace pública la puntuación final obtenida por los candidatos aprobados.
Resolución de la Administración Turística Española por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas restringidas para cubrir cinco plazas de Administrativos, vacantes en dicho Organismo.
Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se hacen públicas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las convocatorias y plazas que se citan.
Resolución del Ayuntamiento de alcobendas (Madrid) referente al nombramiento de Oficial Mayor de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Santander) por la que se convoca oposición para proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia haber sido solicitada por doña Blanca García Gutiérrez de los Rios la sucesión en el título de Marqués de las Escalonias.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se acuerda la agrupación de los Municipios de Pozal de Gallinas y La Zarza, de la provincia de Valladolid, a efectos de sostener un Secretario común.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca un curso de Diplomados de Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios en la Escuela Nacional de Sanidad.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca un curso de Diplomados de Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios en las Escuelas Departamentales de Barcelona, Burgos, Granada, La Coruña, Oviedo, Salamanca, Valencia y Vizcaya.
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre el punto kilométrico 4,5 del camino vecinal de Antas de Ulla al Puente de la Merced y Mellid (expediente numero 11.054).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Los Giles-Tus y Yeste (expediente número 11.278).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Petra (estación) y Villafranca (expediente número 11.324).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Atamaría (campo de golf) y Portman (expediente número 11.325).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la adjudicación definitiva del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Aranjassa y cruce de las carreteras 610 y 225 (expediente número 11.348).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la concesión del telesquí «Estanyeso», en Llesuy (Lérida).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la concesión del telesquí «Tubo III», en Braña Vieja, Alto Campoo (Santander).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la concesión del telesquí «El Mirador», en Salardú, Valle de Arán (Lérida).
Resolución de la Dirección General de Transportes Terestres por la que se hace pública la concesión del telesquí a la «Loma del Noruego», en el Valle del Noruego, Puerto de Cotos (Madrid).
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se homologa el Convenio Colectivo Sindical interprovincial para la Empresa «Embotelladora Madrileña, S. A.».
Orden de 28 de noviembre de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo, número 302.929, promovido por «Egasán Termoplásticos, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 14 de septiembre de 1968.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid