Orden de 23 de diciembre de 1975 por la que se dispone el cese de don José María García Moreno como Inspector general de Servicios de la Presidencia del Gobierno, por pase a otro destino.
Orden de 12 de diciembre de 1975 por la que se designa Vocal de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en León.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda jubilar, por cumplir la edad reglamentaria, a don Manuel Santillana Ruiz, Secretario de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Decreto 3476/1975, de 1 de diciembre, por el que se nombra segundo Jefe de Tropas de la Quinta Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Huesca al General de División don Enrique Arias Bayón.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se asciende a los empleos que se citan en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles al personal que se menciona.
Orden de 12 de diciembre de 1975 por la que ingresa en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles el personal, perteneciente a diferentes Empresas ferroviarias, que se menciona.
Orden de 23 de diciembre de 1975 por la que se nombra Subdirector general de Estudios Económicos en la Subsecretaría de Economía Financiera a don José Espí Martínez.
Orden de 1 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Obstetricia y Ginecología», de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba a don José Navarro Clemente.
Orden de 1 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Sebastián Dormido Bencomo Profesor agregado de «Física Industrial (Automática)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 3 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología General y Especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba a don Antonio Fernández de Molina y Cañas.
Orden de 4 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Farmacología» de la Facultad de Medicina de Badajoz de la Universidad de Extremadura a don Máximo Bartolomé Rodríguez.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Ramón Martín y Martín, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se nombra en virtud de oposición a don José Castilla Gonzalo Catedrático de la Universidad de Valladolid.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se nombra Ayudante de Taller de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Granada a don José Fernández Don, en virtud de concurso-oposición restringido.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Enrique Villanueva Cañadas Catedrático de la Universidad de Granada.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se eleva a definitivo el nombramiento de don Juan Ramón Sanmartín Losada, Catedrático numerario de la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Luis Concheiro Carro Catedrático de la Universidad de Santiago.
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Estratigrafía y Geología histórica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca a doña María Inmaculada Corrales Zarauza.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Juan Pedro Moreno González Catedrático de la Universidad Complutense.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de la Universidad de Santiago a don Antonio Martínez Fernández.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de la Universidad de Santiago a don Jesús Simal Lozano.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de la Universidad de Santiago a don Gumersindo Trujillo Fernández.
Orden de 10 de diciembre de 1975 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de «Zoología (artrópodos)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca a don José Antonio de la Fuente Freyre.
Orden de 11 de diciembre de 1975 por la que se nombra a don Gabriel Marcos Cano García Profesor agregado de «Geografía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 25 de febrero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria Comarcal de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado en 11 de enero de 1975 para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora de Sonsoles», de Avila.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid