Orden de 31 de enero de 1976 por la que se dispone el cese del Estadístico Técnico don Julián Amado Varona Ausejo en el Gobierno General de Sahara.
Orden de 5 de febrero de 1976 por la que se deja sin efecto la de 27 de enero de 1976, en lo que se refiere al cese de los Profesores de Educación General Básica que se mencionan, en el Servicio de Enseñanza del Gobierno General de Sahara.
Orden de 5 de febrero de 1976 por la que se nombran a los Jefes del Ejército de Tierra que se mencionan para la Representación de España en la Administración temporal del territorio de Sahara.
Orden de 29 de enero de 1976 por la que se acuerda el cese de don Manuel Alvarez Rodríguez como Tesorero del Consejo Superior de Protección de Menores.
Orden de 29 de enero de 1976 por la que se nombra Vocal de libre designación del Consejo Superior de Protección de Menores a don Fernando Gardeazábal Escuza.
Orden de 29 de enero de 1976 por la que se nombra Vicetesorero del Consejo Superior de Protección de Menores al Vocal de libre designación del mismo don Fernando Gardeazábal Escuza.
Orden de 5 de febrero de 1976 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Luis Pérez Vila, Fiscal Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don Ramón Zabaleta Artola.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda jubilar por cumplir la edad reglamentaria a don Fernando Ruiz del Arbol Rodríguez, Secretario de la Administración de Justicia de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Orden de 19 de noviembre de 1975 por la que se nombra a don Alberto Balcells González Profesor agregado de «Historia de España moderna y contemporánea», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 5 de enero de 1976 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla a don José Luis Vicente Córdoba.
Orden de 5 de enero de 1976 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Química agrícola» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia a don Simón Navarro Blaya.
Orden de 5 de enero de 1976 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia a don Miguel Torres Iglesias.
Orden de 5 de enero de 1976 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Antropología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao a don José María Basabe Prado.
Orden de 20 de enero de 1976 por la que se nombra Ayudante de Taller de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Jaén a don Rafael López Carrillo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid