Orden de 30 de junio de 1976 por la que se declara en la situación de jubilado y se le reconoce para el cómputo de trienios, a efectos de derechos pasivos, el tiempo de separación del Servicio comprendido entre el 1 de octubre de 1937 y el 30 de noviembre de 1965 a don Andrés Isar Herrera.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra a don José Ramón Blanco Fernández, Secretario de la Administración de Justicia, rama de Juzgados, para desempeñar la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Bilbao.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Repartidores de Telecomunicación a los 748 opositores procedentes de la convocatoria anunciada por Resolución de 8 de septiembre de 1975.
Orden de 7 de septiembre de 1976 por la que se nombra Director del Servicio de Publicaciones del Departamento a don Manuel Núñez Pérez.
Orden de 28 de septiembre de 1976 por la que se nombra en virtud de concurso de acceso Catedrático de «Ecología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago a don Francisco García Novo.
Orden de 6 de octubre de 1976 sobre ceses y nombramientos de miembros del Patronato de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Orden de 14 de octubre de 1976 por la que se nombra Jefe de Estudios de la Escuelo Superior de Bellas Artes «San Jorge», de Barcelona, a don Jaime Coll Puig, Catedrático de la misma.
Orden de 21 de octubre de 1976 por la que se resuelve el expediente de oposición a ingreso al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la relación de funcionarios de carrera, Escala Auxiliar, nombrados por el Rectorado de dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid