Orden de 27 de noviembre de 1976 por la que se otorga por adjudicación directa los destinos que se mencionan al personal de la Guardia Civil que se cita.
Orden de 28 de diciembre de 1976 por la que se dispone el cese del Jefe y Oficial del Ejército de Tierra que se mencionan en la Comisión Liquidadora de la Policía Territorial de Sahara.
Orden de 28 de diciembre de 1976 por la que se dispone el cese del personal militar que se menciona en la Comisión Liquidadora de la Policía Territorial de Sahara.
Real Decreto 2992/1976, de 12 de noviembre, por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se nombra a don Alberto Sols Lucía Juez unipersonal suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona.
Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se nombra a don José María Treviño Muñoz Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Melilla.
Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se acuerda declarar jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Martirian Llosas Serrat-Calvo, Juez-Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona.
Orden de 9 de diciembre de 1976 por la que se jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria, a don Ramón Faus Esteve, Juez suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona.
Real Decreto 2951/1976, de 23 de diciembre (rectificado) por el que se dispone el cese como Inspector de la Policía Armada del General de División don Ricardo Aguilar Carmona.
Real Decreto 2952/1976, de 23 de diciembre (rectificado) por el que se dispone el cese en el destino de Fuerzas de la Policía Armada del General de Brigada de Infantería don José Chicharro Lamamié de Clairac.
Real Decreto 2953/1976, de 23 de diciembre (rectificado) por el que se dispone el cese en el destino de Fuerzas de la Policía Armada del General de Brigada de Infantería don Alejandro Manrique López.
Real Decreto 2954/1976, de 23 de diciembre (rectificado) por el que se nombra para el cargo de Inspector general de la Policía Armada al General de Brigada de Infantería don José Timón Lara.
Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que cesa como Subdirector general de Centros no Estatales de la Dirección General de Educación Básica don José Torreblanca Prieto.
Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que cesa como Comisario nacional del Patrimonio Artístico de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural don Ramón Falcón Rodríguez.
Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se dispone el cese de don Manuel Jorge Aragoneses como Comisario nacional de Museos y Extensión Cultural.
Orden de 2 de diciembre de 1976 por la que se nombra Comisario nacional de Museos y Extensión Cultural de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural a don Felipe Vicente Garín Llombart, A46EC38, funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Orden de 6 de diciembre de 1976 por la que se dispone la jubilación forzosa del Magistrado de Trabajo número 1 de Barcelona, don José Muñoz y Núñez de Prado.
Real Decreto 2993/1976, de 23 de diciembre, por el que se dispone pase a la situación de reserva el Consejero togado del Aire don Manuel de Uriarte Rejo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid