Orden de 19 de enero de 1978 por la que se complementa la de 24 de abril de 1972, que reguló el procedimiento para la aplicación de beneficios fiscales a la concentración e integración de Empresas.
Orden de 26 de enero de 1978 por la que se fija en el 5 por 100 el tipo de la desgravación fiscal en los envíos de naranjas a Canarias, Ceuta y Melilla.
Orden de 26 de enero de 1978 por la que se señalan los tipos de desgravación fiscal a la exportación en los envíos a Canarias de harinas de trigo, pastas alimenticias y galletas denominadas «María».
Corrección de erratas de la Orden de 14 de enero de 1978 por la que se regula el impuesto extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Real Decreto 116/1978, de 27 de enero, sobre prórroga de determinados recargos establecidos para moderar el consumo de energía eléctrica.
Orden de 30 de enero de 1978 por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Superior de Transportes Terrestres.
Orden de 4 de febrero de 1978 por la que se fija el tope máximo de cotización sobre la base complementaria individual en el Régimen General de la Seguridad Social.
Resolución de la Dirección General de Prestaciones por la que se interpreta la disposición final segunda de la Orden del Ministerio de Trabajo de 10 de marzo de 1977.
Orden de 23 de enero de 1978 por la que se nombra Economistas del Estado a quienes han superado las pruebas selectivas para ingreso en dicho Cuerpo.
Real Decreto 117/1978, de 6 de febrero, por el que se dispone que el General de División del Ejército don Angel Lara del Cid pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 31 de enero de 1978 por la que se dispone el cese en el cargo de Ordenador general de Pagos del Ministerio del Ejército del General Intendente general don José Benito Pellicer.
Orden de 31 de enero de 1978 por la que se dispone el cese en el cargo de Ordenador general de Pagos de la Armada del Intendente don Juan A. Iglesias Cheda.
Orden de 31 de enero de 1978 por la que se dispone el cese en el cargo de Ordenador general de Pagos del Ministerio del Aire el Intendente general don José Prado Hervás.
Real Decreto 118/1978, de 27 de enero, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Logroño don Fernando Tejada Vélez.
Real Decreto 119/1978, de 27 de enero, por el que cesa como Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda en Huelva don Antonio Mora Roche.
Resolución de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca por la que se hace público el nombramiento de funcionario de carrera del Organismo.
Real Decreto 3558/1977, de 21 de diciembre, por el que el excelentísimo señor don Marcos Rico Gutiérrez cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado el 23 de mayo de 1977 para proveer plazas de Facultativos Titulados Superiores en el Centro Médico Asistencial Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander.
Orden de 5 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Empresas Cinematográficas, de la Dirección General de Cinematografía, a don José María Moliner Moreno.
Orden de 7 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría General Técnica de este Departamento, a don Germán Porras Olalla.
Orden de 14 de noviembre de 1977 por la que se nombra Director del Gabinete del Servicio Exterior y Relaciones con los Organismos Internacionales Culturales de este Departamento a don Francisco José Mayans Jofré.
Orden de 14 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de este Departamento, a don Francisco Sanabria Martín.
Orden de 21 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Publicidad y Relaciones Públicas de la Subsecretaría de este Departamento a don José Angel Castro Fariñas.
Orden de 29 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Administración Periférica del Ministerio de Cultura a don Raúl Sánchez Noguera.
Orden de 29 de noviembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Inmuebles y Obras de la Subsecretaría de este Departamento a don Francisco Sobrao Martín.
Orden de 13 de diciembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Jefe del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Cultura de este Departamento, a don Luis Escobar de la Serna.
Orden de 21 de diciembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de la Inspeción General del Ministerio de Cultura a don Alfredo Mampaso Bueno.
Orden de 21 de diciembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general, Oficial Mayor del Ministerio de Cultura, a don Agustín Utrilla Sesmero.
Orden de 23 de diciembre de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Espectáculos, de la Dirección General de Teatro y Espectáculos, a don Manuel Camacho y de Ciria.
Orden de 14 de enero de 1978 por la que se dispone el cese de don J. Antonio Sánchez Mariscal como Subdirector general de Fundaciones y Asociaciones Culturales de la Dirección General de Difusión Cultural.
Resolución de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado (turnos libre y restringido), por la que se da publicidad al resultado de los sorteos para determinar el orden de actuación de los opositores y se fija la fecha, lugar y hora para la realización del primer ejercicio.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se publica el Tribunal calificador para los exámenes a Sargento de Policía Armada por concurso-oposición.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se publica el Tribunal calificador para los exámenes a Teniente de Policía Armada por concurso-oposición.
Resolución de la Tercera Jefatura Regional de Carreteras por la que se hace público el resultado del concurso-oposición para proveer vacantes del personal de Camineros del Estado en la plantilla de la Jefatura Provincial de Carreteras de Guipúzcoa.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Ciudad Real referente a la convocatoria para cubrir una plaza vacante de Capataz de Brigada.
Orden de 30 de enero de 1978 por la que se rectifica la de 9 de enero, que convocaba concurso de traslados para cubrir plazas vacantes de Profesores agregados de Institutos Nacionales de Bachillerato.
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del grupo XXII, «Economía y Organización» (Escuela Técnica Superior de Arquitectura).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Anatomía topográfica» (Facultad de Veterinaria).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Lengua española» (Facultad de Ciencias de la Información).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición, turno libre, a plazas de «Biología para Médicos» (Facultad de Medicina).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Terapéutica física» (para explicar «Física Médica») (Facultad de Medicina).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Teoría de la Comunicación» (Facultad de Ciencias de la Información).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Política social y Derecho del Trabajo» (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del grupo I, «Matemáticas I» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Automática» (Facultad de Ciencias), dos plazas.
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Hacienda Pública» (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina del grupo III, «Física» (Escuela Técnica Superior de Arquitectura).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se declara desierto el concurso de traslado de la cátedra del grupo III, «Matemáticas III», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Santander.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición para cubrir 129 plazas de Colaboradores científicos de dicho Organismo, de ellas seis en el área 11. «Ciencia y Tecnología de Alimentos».
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se hace pública la lista de opositores al Cuerpo de Subalternos de Correos, admitidos y excluidos.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales por la que se designa el Tribunal calificador de la oposición convocada para plazas de los grupos «A» (Médicos y Psicotécnicos) y «B» (A.T.S.) de la Escala de Servicios Técnicos de Universidades Laborales.
Resolución de la Subsecretaría de Cultura por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas previas a la integración en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de la Diputación Provincial de Baleares por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador del concurso convocado para la provisión de la plaza de Viceinterventor de fondos de esta Corporación.
Resolución de la Diputación Provincial de Baleares referente a la convocatoria de oposiciones restringidas para la provisión en propiedad de las plazas de Arquitecto, Ingeniero y Aparejador.
Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que se hace pública la constitución del Tribunal de la oposición para cubrir en propiedad una plaza de Encargada de Comedor.
Resolución de la Diputación Provincial de Logroño referente al concurso de méritos convocado para la provisión en propiedad de una plaza de Médico Geriatra de los Establecimientos Sanitarios provinciales.
Resolución de la Diputación Provincial de Orense por la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición convocada para la provisión en propiedad de una plaza de Médico de Electrorradiología.
Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por la que se eleva a definitiva la lista de opositores admitidos y excluidos para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y se hace pública la composición del Tribunal calificador.
Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición libre para proveer en propiedad la plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico provincial.
Resolución de la Diputación Provincial de Santander referente a las pruebas selectivas restringidas para cubrir en propiedad plazas de los grupos de Administración General y Especial, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1409/1977.
Resolución de la Diputación Provincial de Toledo referente a la oposición para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Administración General.
Resolución del Ayuntamiento de Bermeo por la que se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos a las pruebas restringidas convocadas al amparo del Real Decreto 1409/1977, de 2 de junio, para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto y otra de Aparejador municipales.
Resolución del Ayuntamiento de Blanes referente a las oposiciones restringidas para la provisión de plazas de funcionarios de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Terrassa referente a la convocatoria y bases del concurso para proveer en propiedad la plaza de Oficial Mayor.
Orden de 23 de enero de 1978 por la que se rectifica determinado error material contenido en la del mismo Departamento de 16 de septiembre de 1974, que aceptó, entre otras, la solicitud de don Jesús de Luis Estaca (expediente TC/32) para acogerse a los beneficios aplicables en la zona de preferente localización industrial de Tierra de Campos.
Orden de 15 de enero de 1978 por la que se dictan normas sobre exámenes para Intérpretes Jurados.
Real Decreto 3559/1977, de 1 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Andrés Torres Vega.
Real Decreto 3560/1977, de 9 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Francisco Iglesias Iglesias.
Real Decreto 3561/1977, de 9 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Lorenzo Galindo Barquero.
Real Decreto 3562/1977, de 9 de diciembre, por el que se indulta a Juan Bautista Agulles Mairena.
Real Decreto 3563/1977, de 9 de diciembre, por el que se indulta a Renne Marie Colette Fevre.
Real Decreto 3564/1977, de 16 de diciembre, por el que se indulta a Louis Marcel Denis Warr.
Real Decreto 3565/1977, de 16 de diciembre, por el que se indulta a Miguel Angel Ruiz Goñi.
Real Decreto 3566/1977, de 16 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Juan Alcántara Muñoz.
Real Decreto 3567/1977, de 16 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Francisco Santiago de la Torre.
Real Decreto 3568/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a André Paul Gorjoux.
Real Decreto 3569/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta a Manuel Ferri Sánchez.
Real Decreto 3570/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta a Raymond Pons.
Real Decreto 3571/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta a Marc Ruiller.
Real Decreto 3572/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Antonio Barrul Vargas.
Real Decreto 3573/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Carmen Sancho Embid.
Real Decreto 3574/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a José Antonio Rivera Velasco.
Real Decreto 3575/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Francisco Fernández López y a Pedro Núñez Granja.
Real Decreto 3576/1977, de 21 de diciembre, por por el que se indulta parcialmente a Julián Auza Beunza.
Real Decreto 3577/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Nicolás Fernández Fuertes.
Real Decreto 3578/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Francisco Ramón Araque Ruvira y a José Manonelles Astruelles.
Real Decreto 3579/1977, de 21 de diciembre, por el que se indulta parcialmente a Antonio García Polo.
Orden de 28 de diciembre de 1977 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante honorario, Caballero Mutilado Permanente, don Ricardo Salgado Alvarez.
Orden de 28 de diciembre de 1977 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante Veterinario, Caballero Mutilado Permanente, don Enrique Sangüesa Lobera.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante honorario de Oficinas Militares, Caballero Mutilado Permanente, don Eusebio Julián Zapateira.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente Coronel de Infantería, don Emilio Miranda Viñuelas.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán de la Guardia Civil, Caballero Mutilado Permanente, don Francisco Molinero Llera.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de octubre de 1977 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente Coronel honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Rodrigo Sanmillán Ramos.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Carbó Valdivieso y dos más.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Subteniente Especialista don Alfonso Muñoz Barranco.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel Interventor, Caballero Mutilado de Guerra por la Patria, don Fernando Fernández Ferrer.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 23 de diciembre de 1977 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente Auxiliar de Armamento y Material don Eutiquio Garrido Casanova.
Orden de 2 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 23 de septiembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Subteniente especialista don Domingo Sáenz de la Fuente y Mata.
Orden de 12 de enero de 1978 por la que se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio y el incremento de pensión de la misma a los Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan.
Orden de 16 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel honorario de la Guardia Civil, Caballero Mutilado Permanente, don Antonio García García-Alvarez.
Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 25 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante de Infantería don Balbino Méndez Díaz.
Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 4 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente Honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Antonio Labella Gil.
Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 28 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cabo de la Guardia, don Francisco Robles Morales.
Orden de 18 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente de Artillería, Escala Auxiliar, don Francisco Soldado Hidalgo, en situación de retirado.
Orden de 23 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Carmelo Garrido Rodrigo.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel de Infantería, Caballero Mutilado Absoluto, don Luis Lodos Sanz de Uriel.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de noviembre de 1977 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Teniente Honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Miguel Murugarren Ezquerro.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante Honorífico de la Guardia Civil, Caballero Mutilado Permanente, don Francisco Márquez López.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Subteniente Especialista don Julián Larrauri García.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de octubre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Humberto Cuiñas Aymerich, Coronel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, y seis más.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de noviembre de 1977, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel Honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Pablo Malfaz Camazón.
Orden de 15 de diciembre de 1977 por la que se priva a la Empresa «Mercados Centrales de Abastecimiento de Badajoz, S. A.» («Mercabadajoz, S. A.»), de los beneficios fiscales que le fueron concedidos al ser declarada industria de interés preferente.
Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se aprueba a la Entidad «Dornas, S. A.» (C-505), Compañía de Seguros, la modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales relativa al traslado de domicilio social.
Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se aprueba la modificación llevada a cabo en los Estatutos sociales de la Entidad «Unión Levantina, Sociedad Anónima», de Seguros (C-195).
Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se conceden a José Ignacio Uriarte Odriozola, en nombre de la Sociedad a constituir «Tercosa, S. A.», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se conceden a la Empresa «Industrias Marpi Pavía, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
Orden de 26 de diciembre de 1977 por la que se conceden a la Empresa «Hispano Panameña de Entretenimientos, S. A.» (HISPADEN), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 13 de enero de 1978 por la que se autoriza para operar en el seguro de todo riesgo de montaje a la Delegación para España de «Commercial Unión Assurance Company Limited» (E-18).
Orden de 13 de enero de 1978 por la que se aprueban las modificaciones llevadas a cabo en los artículos 5.º y 6.º de sus Estatutos sociales por la Entidad «Sur», Compañía Española de Seguros y Reaseguros (C-186).
Orden de 13 de enero de 1978 por la que se aprueban las modificaciones llevadas a cabo en los Estatutos sociales de la Entidad «Akra», Sociedad Anónima de Seguros Generales (C-240).
Resolución de la Dirección General de Inspección Tributaria por la que se admite a trámite la solicitud de Convenio Nacional que se cita para la exacción del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas durante el ejercicio de 1978.
Resolución de la Dirección General de Inspección Tributaria por la que se admite a trámite la solicitud de Convenio Nacional que se cita para la exacción del Impuesto sobre el Lujo durante el ejercicio de 1978.
Resolución de la Dirección General de Seguros por la que se comunica que ha dejado de efectuar operaciones de reaseguro en España, conforme al Decreto de 29 de septiembre de 1944, la Entidad «Ago Hermes Verzekeringen» (R.A.1.7.16).
Resolución de la Dirección General de Seguros por la que se autoriza a la Entidad «Eisen Und Sthal Kurversicherungs Agtiengesellschaft», para efectuar operaciones de reaseguro aceptado, conforme al Decreto de 29 de septiembre de 1944.
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la que se amplía la autorización número 40 concedida a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, para la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos en los establecimientos que se citan.
Resolución de la Dirección General del Tesoro por la que se rectifican números de identificación asignados a las agencias del «Banco de Barcelona» en Madrid.
Orden de 30 de enero de 1978 por la que se dictan normas de desarrollo del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos autónomos, estableciendo pruebas restringidas entre funcionarios de carrera de la Jefatura Central de Tráfico para el acceso a escalas de nivel superior.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se clasifica la Secretaría de la Agrupación formada por los Ayuntamientos de Alp, Das y Urús, de la provincia de Gerona.
Orden de 16 de diciembre de 1977 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales Decretos 1558/77, de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 27 de diciembre de 1977 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de julio; 1917/1977, de 29 de julio, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 30 de diciembre de 1977, complementaria de la de 1 de diciembre de 1977, que resolvió el XIV Concurso convocado por la de 30 de octubre de 1976, para la concesión de beneficios en los Polos de Promoción de Granada y Córdoba y de Desarrollo de Oviedo y Logroño.
Resolución de la División Regional de Construcción de la Cuarta Jefatura Regional de Carreteras por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes que se citan.
Orden de 29 de noviembre de 1977 sobre autorización definitiva a Centros no estatales de Formación Profesional.
Orden de 27 de diciembre de 1977 por la que se pone en funcionamiento el Centro Nacional de Formación Profesional de primer grado de Esplugas de Llobregat (Barcelona), que habrá de funcionar en el edificio que ocupaba la Sección de Formación Profesional de primer grado de la citada localidad.
Orden de 9 de enero de 1978 por la que se autoriza la apertura de un plazo extraordinario de matrícula en el próximo mes de febrero para los alumnos de las Escuelas de Comercio.
Orden de 10 de enero de 1978 por la que se autoriza a los Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dramático y Danza de carácter oficial para anunciar una convocatoria extraordinaria de exámenes.
Orden de 9 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Compañía Productora de Algodón Nacional, S. A.», y seguido ante el Tribunal Supremo.
Orden de 10 de enero de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Standard Eléctrica, Sociedad Anónima» y seguido ante el Tribunal Supremo.
Corrección de errores de la Orden de 11 de octubre de 1977 por la que se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Sociedad Anónima Cardoner» por Orden de 15 de junio de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio), ampliada por la de 15 de febrero de 1971 («Boletín Oficial del Estado» del 27) y prorrogada por la de 12 de julio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto), en el sentido de incluir nuevas mercancías de importación y colorantes orgánicos entre los productos de exportación.
Corrección de errores de la Orden de 14 de noviembre de 1977 por la que se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a «Kali-Chemie Iberia, S. A.», por Orden de 24 de febrero de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), en el sentido de incluir otras mercancías de importación y otros productos de exportación.
Cambios oficiales del día 6 de febrero de 1978.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid