Real Decreto 2211/1979, de 8 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, al Coronel de la misma Arma y Escala don Esteban Martínez Gil, pasando destinado al Mando de Material del Ejército del Aire.
Real Decreto 2212/1979, de 8 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Gregorio Martín Olmedo, nombrándole Segundo Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Real Decreto 2213/1979, de 8 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel de la misma Arma y Escala don José Santos Peralba Giráldez, nombrándole Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate.
Real Decreto 2214/1979, de 8 de septiembre, por el que se asciende al empleo de General Subinspector Médico del Ejército de Tierra al Coronel Médico del Ejército de Tierra don Félix Barahona Sainz, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad de la Tercera Región Militar.
Orden de 1 de septiembre de 1979 por la que se nombra un Vocal representante de los usuarios en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y se prorroga por otro año el nombramiento de los restantes.
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se nombra funcionario de carrera, propio del Organismo, a un Topógrafo de primera. Nivel 6.
Orden de 7 de agosto de 1979 por la que se dispone el cese de Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 7 de agosto de 1979 por la que se dispone el nombramiento de Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se hace pública la relación circunstanciada de los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Oficiales. (Conclusión.)
Orden de 4 de septiembre de 1979 por la que se nombran funcionarios de carrera titulares de plazas no escalafonadas a los señores que se citan.
Orden de 5 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Animación Cultural de la Subsecretaría de Cultura a don Miguel Angel Serrano Monteavaro.
Orden de 5 de junio de 1979 por la que se nombra Subdirector general de Fundaciones y Asociaciones Culturales de la Subsecretaría de Cultura a don Antonio González Iborra.
Orden de 18 de julio de 1979 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición para cubrir dos plazas en el Cuerpo de Asesores del Gabinete Técnico y se nombran Arquitecto e Ingeniero del mismo a los opositores aprobados.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala Auxiliar al opositor aprobado en las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha 3 de abril de 1978 para cubrir una plaza vacante en este Organismo.
Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hacen públicos los nombramientos de funcionarios de carrera en la Escala de Técnicos de Gestión de dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid