Real Decreto 2878/1981, de 13 de noviembre, sobre refundición de los Organismos autónomos adscritos al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Seguros.
Real Decreto 2879/1981, de 27 de noviembre, por el que se refunden los Patronatos de Huérfanos del Ejército de Tierra y su Jefatura.
Orden de 17 de noviembre de 1981 por la que se regula la colaboración de los Ayuntamientos en determinadas actuaciones para la comprobación de la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueban las normas y diseños físicos para sustituir las hojas interiores del modelo oficial 192 por soportes magnéticos legibles directamente por ordenador.
Orden de 25 de noviembre de 1981 por la que se regula la emisión de informe vinculante del Ministerio de Agricultura y Pesca sobre transferencia de tecnología relativa a material vegetal.
Orden de 30 de noviembre de 1981 por la que se modifican los anejos números 1 y 2 de la Orden de 5 de diciembre de 1979, que modifica la regulación del crédito para la financiación del capital circulante de las Empresas exportadoras.
Orden de 3 de diciembre de 1981 sobre fijación del derecho compensatorio variable para la importación de productos sometidos a este régimen.
Orden de 3 de diciembre de 1981 sobre fijación del derecho regulador para la importación de productos sometidos a este régimen.
Real Decreto 2880/1981, de 4 de diciembre, por el que se nombra a don Oscar Alzaga Villaamil Consejero del Presidente del Gobierno.
Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel de Infantería retirado don Juan Alvarez Flores.
Orden de 6 de noviembre de 1981 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería retirado don Eloy Borobio Ortega.
Corrección de erratas de la Orden de 5 de noviembre de 1981 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Francisco Domínguez Leiva.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Mateo Mesquida Oliver.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don José Guerra Gutiérrez.
Resolución de 25 de noviembre de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Antonio Esturillo López, Registrador de la Propiedad excedente, que ha cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 2881/1981, de 4 de diciembre, por el que se dispone cese en el cargo de Subsecretario de Presupuestos y Gasto Público don Miguel Martín Fernández.
Real Decreto 2882/1981, de 4 de diciembre, por el que se nombra Subsecretario de Presupuestos y Gasto Público a don José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
Orden de 22 de julio de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Enrique Cabrera Marcet Catedrático numerario del grupo XIX de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia.
Orden de 16 de septiembre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Lengua inglesa» de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia a don Francisco Fernández Fernández.
Orden de 16 de septiembre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Lengua inglesa» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León a don Julio César Santoyo Mediavilla.
Resolución de 2 de noviembre de 1981, de la Universidad de Barcelona, por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera de la Escala Subalterna de esta Universidad (turno libre).
Resolución de 2 de noviembre de 1981, de la Universidad de Barcelona, por la que se hacen públicos los nombramientos de los funcionarios de carrera de la Escala Subalterna de esta Universidad (turno restringido).
Orden de 23 de noviembre de 1981 por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado en la Escala de Personal Técnico Auxiliar Sanitario, ramas de Celadores y Maquinistas.
Real Despacho de 3 de noviembre de 1981 por el que se declara jubilado por cumplir la edad reglamentaria a don Gaspar Dávila Dávila, Magistrado del Tribunal Supremo en situación de excedencia voluntaria.
Acuerdo de 24 de noviembre de 1981, de la Comisión Permanente, por el que se nombra a don José Alvarez Blanco Juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Huelva.
Resolución de 27 de noviembre de 1981, del Tribunal de las oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial (Carrera Judicial y Fiscal), por la que se hace público el resultado del sorteo celebrado en el día de hoy y se convoca para el primer ejercicio a los señores opositores que se citan.
Corrección de erratas de la Orden 522/0085/1981, de 6 de noviembre, de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 173 plazas de la Instrucción Militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de Complemento del Ejército del Aire (IMEC-EA), apartado a), para el acceso a la Escala de Complemento del Arma de Aviación (Escala de Tropas y Servicios) y Cuerpos del Ejército del Aire.
Resolución de 1 de diciembre de 1981, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que convoca oposición para proveer 600 plazas vacantes en el Cuerpo de la Policía Nacional.
Resolución de 26 de octubre de 1981, del Tribunal examinador de Sevilla, por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso de Capataces de Brigada y Cuadrilla, turnos restringido y libre.
Resolución de 30 de octubre de 1981, del Tribunal examinador de Cuenca, por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Camineros del Estado.
Resolución de 5 de noviembre de 1981, del Tribunal examinador de Cáceres, por la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Camineros del Estado en las categorías de Camineros y Capataces de Brigada.
Resolución de 12 de noviembre de 1981, del Tribunal examinador de Huesca, por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en Camineros, Capataces de Cuadrilla, en turno libre, y Capataces de Cuadrilla, en turno restringido.
Resolución de 13 de noviembre de 1981, del Tribunal examinador de la Jefatura de Carreteras de Baleares, por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Camineros del Estado.
Orden de 23 de octubre de 1981 por la que se declara desierto el concurso-oposición, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Lengua y Literatura francesa» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia.
Orden de 3 de noviembre de 1981 por la que se nombra la Comisión Especial del concurso de traslado de la adjuntía de «Historia de España en la Edad Media» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Madrid-Complutense.
Orden de 3 de noviembre de 1981 por la que se nombra la Comisión Especial del concurso de traslado de la adjuntía de «Edafología» (Facultad de Ciencias) de la Universidad de La Laguna.
Orden de 3 de noviembre de 1981 por la que se nombra la Comisión Especial del concurso de traslado de la adjuntía de «Termología» (Facultad de Ciencias) de la Universidad de Barcelona.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se declara desierta la Adjuntía de «Historia contemporánea universal y de España» (Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Alcalá de Henares, anunciada a concurso de traslado por renuncia de la única peticionaria.
Orden de 10 de noviembre de 1981 por la que se acepta propuesta de opositores aprobados en el concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina del grupo XXV, «Transportes» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se convocan concursos de traslados del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Resolución de 29 de octubre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de seis plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Psiquiatría» (Facultad de Medicina).
Resolución de 29 de octubre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Anglística» (Facultad de Filosofía y Letras).
Resolución de 5 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Teoría de la computabilidad» (Facultad de Ciencias).
Resolución de 9 de noviembre de 1981, del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago, por la que se convoca a los señores opositores.
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviembre de 1981, de los Tribunales que juzgarán las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Practicantes Titulares por la que se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los opositores, así como el lugar, día y hora de comienzo de los ejercicios.
Resolución de 9 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria de una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 10 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la oposición para proveer dos plazas de Veterinarios.
Resolución de 11 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Tarragona, por la que se hace pública la relación de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de Asistentas Sociales, encuadradas en el subgrupo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial.
Resolución de 27 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Alcobendas, referente a la oposición de dos plazas de Técnicos de Administración General.
Resolución de 28 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de La Unión, referente a la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Auxiliares de Administración General.
Resolución de 30 de noviembre de 1981, de la Diputación Provincial de Valencia, referente al concurso-oposición libre para provisión de tres plazas de Traductores de «Lengua Valenciana» de esta Corporación.
Resolución de 30 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Ceuta, referente a la oposición para proveer once plazas, más las que se produzcan, de Auxiliares de Administración General.
Orden de 27 de noviembre de 1981 sobre emisión de una serie especial de sellos de correo denominada «Centenarios-personajes».
Orden de 27 de noviembre de 1981 sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo con la denominación «Copríncipes episcopales-Andorra».
Real Decreto 2883/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Marqués de San Juan de Nieva a favor de don Alfonso de Maqua y García Varela.
Real Decreto 2884/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Marqués de Irache, con Grandeza de España, a favor de don Luis de Villanova y Barrera.
Real Decreto 2885/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Barón de Gistain a favor de don Juan López de Piniés.
Real Decreto 2886/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Vizconde de Miralcázar a favor de don Joaquín Alvarez Montes.
Real Decreto 2887/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Marqués de Cartellá, con la denominación de Marqués de Cartellá de Sabastida, a favor de don Alfonso de Montoliu y de Carrasco.
Real Decreto 2888/1981, de 2 de octubre por el que se rehabilita el título de Marqués de Casa Alta a favor de don Rafael de Madariaga y Heredia.
Real Decreto 2889/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Marqués de Valdefuentes a favor de don José Manuel de Zuleta y Carvajal.
Real Decreto 2890/1981, de 2 de octubre, por el que se rehabilita el título de Barón de Blancafort, a favor de don José María Moncasí y Tertré.
Real Decreto 2891/1981, de 23 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante Ingeniero don Mariano Blanco González.
Orden 111/02712/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Alvarez Lorenzo, Sargento de Infantería.
Orden 111/02707/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Elías Fortes-Vidal, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02706/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Franco Martínez, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02703/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 16 de marzo de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gregorio Rodríguez de la Paz Callejas.
Orden 111/02705/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Cea Losada, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/02709/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 25 de mayo de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Alvarez Domínguez, Sargento de Infantería.
Orden 111/02708/1981, de 11 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 23 de junio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Albino Alvariño Porto, Sargento de Ingenieros, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/10185/1981, de 12 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 15 de julio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Monzón Moix, Teniente de Complemento de Aviación.
Orden de 30 de octubre de 1981 por la que se conceden a la Empresa «José Niqui Salvat» los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de «interés preferente».
Orden de 13 de noviembre de 1981 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 53.199.
Orden de 13 de noviembre de 1981 por la que se prorroga el período de declaración de interés preferente de la Empresa «Secoinsa», en base al Real Decreto 1860/1981, de 3 de julio, por el que se modifica el Decreto 2593/1974, relativo al sector industrial de electrónica e informática.
Resolución de 6 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Soria, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 28 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 28 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 30 de octubre de 1981, de la Delegación Provincial de Ciudad Real, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 2 de noviembre de 1981, de la Delegación Provincial de Cáceres, por la que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Cambios oficiales del día 4 de diciembre de 1981.
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre concesión administrativa del telesilla triplaza «Sallent», en los términos municipales de Sallent de Gállego y Lanuza (Huesca).
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre concesión administrativa del telesquí «Lanuza», en los términos municipales de Sallent de Gállego y Lanuza (Huesca).
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre la concesión administrativa del telesquí «Escarra», en los términos municipales de Sallent de Gallego y Lanuza (Huesca).
Resolución de 12 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre concesión administrativa del telesquí «Debutantes», en los términos municipales de Sallent de Gállego y Lanuza (Huesca).
Resolución de 13 de noviembre de 1981, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Alcorcón y Estación de Chamartín (E-39/77).
Resolución de 24 de noviembre de 1981, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras que se citan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Orden de 4 de diciembre de 1981, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por la que se convoca concurso de traslados general restringido y preescolar en el País Vasco en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se convocan los concursos de traslado general, restringido y preescolar en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid