Orden de 17 de diciembre de 1982 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Economía y Hacienda del Comandante de Infantería don Francisco Gutiérrez Valdés.
Orden de 17 de diciembre de 1982 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Comandante de Infantería retirado don José Díaz Becerra.
Real Decreto 29/1983, de 8 de enero, por el que se dispone el pase al grupo «B» del Contralmirante don Manuel Elena Manzano y se le nombra Secretario Permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos del CESEDEN.
Real Decreto 30/1983, de 8 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don Antolín Sánchez Vieites.
Orden de 28 de diciembre de 1982 por la que se dispone cese en el cargo de Subdirector general de Rentas y Patrimonios del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda don Gabriel Barceló Rico-Avello.
Orden de 28 de diciembre de 1892 por la que se nombra Subdirector general de Rentas y Patrimonios del Centro de Proceso de Datos a don José Damián Santiago Martín.
Resolución de 13 de diciembre de 1982, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 29 de noviembre de 1982 por la que se nombran Vocales de la Comisión de Patronato del Colegio Universitario «Santo Reino», de Jaén.
Orden de 29 de noviembre de 1982 por la que se nombra Presidente de la Comisión de Patronato del Colegio Universitario «Santo Reino», de Jaén, a don Antonio Gallego Morell.
Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se revoca el nombramiento de Directores de los Centros de Enseñanzas Integradas de Málaga y Sevilla.
Orden de 29 de diciembre de 1982 sobre nombramiento de Director del Centro de Enseñanza de Málaga.
Orden de 31 de diciembre de 1982 por la que se dispone el cese de don Manuel Muñez Bueno como Subdiretcor general Económico-Administrativo de la Dirección General de Servicios.
Orden de 31 de diciembre de 1982 por la que se nombra a don Francisco Escudeiro Moure Subdirector general Económico-Administrativo de la Dirección General de Servicios.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombran los Vocales que forman parte de la Comisión de Visado de Películas Cinematográficas.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Subdirector general de Medicina Laboral a don Manuel Cuesta Inclán.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Subdirector general de Inspección de Servicios Sanitarios a don Manuel Evangelista Benítez.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Subdirector general de Coordinación Territorial a don José Martí Bufill.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Subdirector general de Asistencia Sanitaria y Prestaciones Farmacéuticas a don José Angel Cuesta Perandones.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Subdirector general de Personal a don José Antonio de Torres y Vargas-Zúñiga.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se cesa como Gerente de Obras, Instalaciones y Suministros a don José L. Pedragosa Radua.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se dispone el cese de don Pablo Díaz Matos en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Oviedo.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Medicina Laboral a don José María Rivera Guzmán.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Coordinación Territorial a don Julio Nadal Capara.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Asistencia Sanitaria y Prestaciones Farmacéuticas a don Antonio Alguacil García.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Inspección de Servicios Sanitarios a don José Luis Nerín Arnal.
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se nombra a don José Luis San Miguel Cela Director provincial de Sanidad y Consumo de Oviedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid