Real Decreto 569/1983, de 16 de marzo, por el que se dispone que don Rafael Gómez-Jordana y Prats cese en el cargo de Embajador de España en la República Oriental del Uruguay.
Real Decreto 570/1983, de 16 de marzo, por el que se dispone que don Guillermo Cebrián Montano cese en el cargo de Embajador de España en la República de Túnez.
Real Decreto 571/1983, de 16 de marzo, por el que se dispone que don José Luis de la Peña Aznar cese en el cargo de Embajador de España en la República Popular de Bulgaria.
Real Decreto 572/1983, de 16 de marzo, por el que se dispone que don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano cese en el cargo de Embajador de España en la República Arabe Siria.
Real Decreto 573/1983, de 16 de marzo, por el que se dispone que don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano cese en el cargo de Embajador de España en la República de Chipre.
Real Decreto 574/1983, de 16 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República Oriental del Uruguay a don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano.
Real Decreto 575/1983, de 16 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República de Túnez a don Antonio José Fournier Bermejo.
Real Decreto 576/1983, de 16 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República Popular de Bulgaria a don José Cuenca Anaya.
Real Decreto 577/1983, de 16 de marzo, por el que se nombra Gobernador de España en el Fondo Monetario Internacional (FMI) a don Miguel Boyer Salvador, Ministro de Economía y Hacienda, y por el que cesa en dicho cargo don Juan Antonio García Díez.
Real Decreto 578/1983 de 16 de marzo, por el que se nombra Gobernador suplente por España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a don Luis Velasco Rami, Secretario de Estado de Comercio, y por el que cesa en dicho cargo don José Ramón Alvarez Rendueles.
Real Decreto 579/1983, de 16 de marzo, por el que se nombra Gobernador suplente por España del Fondo Africano de Desarrollo (FAD) a don Guillermo de la Dehesa Romero, Secretario general de Comercio, y por el que cesa en dicho cargo don Fernando Varela Parache.
Orden de 14 de marzo de 1983 por la que se nombra Corredores de Comercio en virtud de oposición libre a los señores que se citan.
Corrección de erratas de la Orden de 24 de septiembre de 1982 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado procedentes de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 10 de marzo de 1981.
Orden de 7 de marzo de 1983 por la que se corrige error material observado en el apartado primero de la Orden de 23 de agosto de 1982 por la que se nombra a doña Esperanza Martín Fernández funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, en cumplimiento de sentencia de la Audiencia Nacional.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Juan Durán Valdés como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Julián Urbano Gómez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Manuel Boix Mulet como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese de don Miguel Moreno Borondo como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Mariano González Ferreras como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya.
Resolución de 21 de febrero de 1983, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Medios y se destina a los aprobados procedentes de la convocatoria de 17 de agosto de 1981.
Resolución de 21 de febrero de 1983, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores y se destina a los aprobados procedentes de la convocatoria de 15 de octubre de 1981.
Orden de 16 de marzo de 1983 por la que se dispone el cese como Subdirectora general de Familia de la Dirección General de la Juventud y Promoción Sociocultural de doña María Tena García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid