Resolución de 29 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero general de Protocolos del Distrito Notarial de Puerto de Santa María al Notario de dicha localidad don Antonio Manuel de Torres Domínguez.
Real Decreto 1054/1983, de 21 de abril, por el que se nombra Secretario Permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Contralmirante don Jesús Salgado Alba.
Real Decreto 1055/1983, de 27 de abril, por el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de División del Ejército don Fausto Rodríguez de Viguri y Gil.
Orden de 18 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Leandro Sequeiros San Román Profesor agregado de «Paleontología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Ernesto Rodríguez Muñoz como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Alfredo Fernández Barrios como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Delgado Gutiérrez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Selva Guillén como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Pérez Avilés como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla.
Orden de 18 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José Foncillas López como Director territorial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Aragón.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Emilio Rodríguez Maroto como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación con categoría de Subdirector del Instituto de Relaciones Agrarias.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Martínez Hermosilla como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Giménez Peris, como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín Gonzalo Fernández Tomás como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Resolución de 17 de marzo de 1983 por la que se hace público el nombramiento de Delineantes del Servicio de Extensión Agraria, tras haber superado las correspondientes pruebas selectivas convocadas por Resolución de 30 de septiembre de 1981.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid