Real Decreto 1342/1983, de 11 de mayo, por el que se nombra Director del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don Luis Ortega Alvarez.
Real Decreto 1343/1983, de 25 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Junta de Castilla y León a don Demetrio Madrid López.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra Consejero Técnico en el Departamento de Asuntos Sociolaborales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don José María Torres Cía.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra a doña Almudena Mazarrasa Alvear Consejera Técnica en el Departamento de Asuntos Sociolaborales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra a doña Teresa Ana de la Torre Campo Vocal asesor en el Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra a doña Cristina Hernández Ibáñez Vocal asesor en el Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra a don Alvaro Frutos Rosado Consejero Técnico en el Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se nombra a don Agustín Marqués Bravo Consejero Técnico en el Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 1344/1983, de 23 de mayo, por el que se asciende al empleo de Teniente General del Ejército al General de División del Ejército don José Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla.
Real Decreto 1345/1983, de 23 de mayo, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Eleta Sequera.
Real Decreto 1346/1983, de 23 de mayo, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don José Cifuentes Freire.
Real Decreto 1347/1983, de 23 de mayo, por el que se promueve al empleo de Intendente de la Armada al Coronel don Aurelio Montojo Belda y se le nombra Ordenador Delegado de Pagos para la Administración Central de la Armada.
Real Decreto 1348/1983, de 23 de mayo, por el que se nombra Capitán General de la Quinta Región Militar al Teniente General del Ejército don Luis Sáez Larumbe.
Orden de 6 de mayo de 1983 por la que se nombra al Inspector Técnico de Seguros y Ahorro don Lino Domingo Llamas Madurga como Interventor del Estado en «Eurofensa, S. A.», Compañía europea de Seguros.
Orden de 6 de mayo de 1983, por la que se nombra al Inspector Técnico de Seguros y Ahorro don Lino Domingo Llamas Madurga Interventor del Estado en «Artica, S. A.», Compañía de Seguros Generales.
Orden de 4 de mayo de 1983 por la que se rectifica la de 21 de febrero, que adscribía con carácter definitivo al Instituto de Formación Profesional de Gijón al profesorado afectado por el traslado de las ramas Administrativa y Sanitaria del Instituto Politécnico de Formación Profesional de Gijón al Instituto de Formación Profesional de la misma localidad.
Real Decreto 1349/1983, de 11 de mayo, por el que se dispone el cese de don Angel Liberal Lucini como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Defensa.
Real Decreto 1350/1983, de 11 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don José Andrés Jiménez como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Defensa.
Resolución de 5 de mayo de 1983, de la Junta de Energía Nuclear, por la que se integra en la Escala de Delineantes, de índice de proporcionalidad seis, al Funcioanrio de Carrera de este Organismo don Antonio Magro Jiménez.
Orden de 10 de mayo de 1983 por la que se dispone el cese, por pasar a otro destino, de don Juan Ramón Cercós Bolaños como Director Gerente del Organismo autónomo «Teatros Nacionales y Festivales de España».
Orden de 23 de mayo de 1983 por la que se nombra a don Francisco Gutiérrez de Luna y Cámara Director-Gerente del Organismo autónomo «Teatros Nacionales y Festivales de España».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid