Orden de 30 de mayo de 1983 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupan, de varios Jefes y un Oficial del Ejército de Tierra.
Orden de 1 de junio de 1983 por la que se anula la de 13 de enero, que nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Rafael Pérez Olariaga, y se dispone su nombramiento como funcionario del Cuerpo General Auxiliar.
Resolución de 7 de junio de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso anunciado para la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Real Decreto 1617/1983, de 11 de junio, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General Interventor del Ejército don Luis González Ramos.
Real Decreto 1618/1983, de 13 de junio, por el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de División del Ejército don Fernando Morillo Flandes.
Resolución de 10 de mayo de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 17 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 202).
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático del grupo XI de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo, de la Universidad de Santiago de Compostela, a don Juan Dalmáu Porta.
Orden de 25 de abril de 1983 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático del grupo IV de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla a don Alfonso Jiménez Martín.
Orden de 26 de abril de 1983 por la que se nombra a don Andrés José Precedo Ledó Profesor agregado de «Geografía» de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
Orden de 1 de junio de 1983 por la que se nombra Inspector Jefe de la Inspección General de Servicios a don Francisco Javier Díez y Miguel.
Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Pedro Serrano Arroyo como Subdirector general de Seguimiento Presupuestario en la Dirección General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social.
Orden de 1 de junio de 1983 por la que se nombra en propiedad a don Félix Agustín Díaz González Instructor de Tecnología Naval, especialidad «Instrucción Marinera», de la Escuela Superior de la Marina Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Orden de 1 de junio de 1983 por la que se nombra en propiedad a don Francisco Saumell Bellavista Maestro de Taller de la Escuela Superior de la Marina Civil de Barcelona, especialidad «Conducción y montura de motores de combustión interna».
Orden de 3 de junio de 1983 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Comercialización de Administración Turística Española de don Alvaro Renedo Sedano, funcionario del Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo del Estado.
Orden de 10 de junio de 1983 por la que se dispone el cese de don José María López-Arauz Pérez como Director provincial de Sanidad y Consumo de Soria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid