Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la Escala a extinguir de Técnicos de Administración de la AISS de los funcionarios que se citan.
Real Decreto 2095/1983, de 28 de julio, por el que se asciende al empleo de General Inspector Ingeniero de Armamento al General Subinspector Ingeniero de Armamento don José Andrés Jiménez.
Real Decreto 2096/1983, de 28 de julio, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Joaquín Segura García.
Real Decreto 2097/1983, de 5 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Ramón López Belio.
Resolución de 30 de julio de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se cesa en el cargo de Subdirector general de Inspección y Normalización de las Exportaciones a don Carlos Antonio Sánchez Carrasco.
Resolución de 30 de julio de 1983, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Meliá Masía en el cargo de Subdirector general de Inspección y Normalización de las Exportaciones.
Orden de 5 de julio de 1983 por la que se asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de la Policía Nacional a los Tenientes de dicho Cuerpo que se citan.
Orden de 12 de julio de 1983 por la que se concede el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil a una matrona.
Resolución de 20 de junio de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física en acto de servicio, del policía primero del Cuerpo de la Policía Nacional, don José Mur.
Resolución de 4 de julio de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifica la de 2 de mayo de 1983 («Boletín Oficial del Estado» número 138).
Resolución de 4 de julio de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se rectifican las de 17 de noviembre de 1951 y la de 12 de diciembre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 7).
Real Decreto 2098/1983, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Morón Porto como Gerente de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
Orden de 20 de junio de 1983 por la que se nombra a don José Luis González Escribano Profesor agregado de «Lengua y Literatura inglesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Orden de 8 de julio de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de «Derecho internacional público» de la Facultad de Derecho de la Universidad de León a don Alberto Herrero de la Fuente.
Orden de 28 de julio de 1983 por la que se dispone el cese como Director provincial del Departamento en Huelva del funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Minas don José Moya Chamorro, A03IN275.
Orden de 30 de julio de 1983 por la que se dispone el cese en el puesto de Director provincial del Departamento en Baleares, don José de Fortuny Oños.
Orden de 4 de julio de 1983 por la que se traslada, con cambio de residencia al aeropuerto de Fuerteventura, al funcionario del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea, don Miguel Torrens Fernández.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid