Orden de 10 de octubre de 1983 por la que se resuelve el concurso de traslados, por méritos, número 4/1983, para cubrir vacantes en la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente a Cuerpos Generales y a extinguir de la Administración Civil del Estado.
Orden de 26 de septiembre de 1983 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escala Masculina, a los que superaron las pruebas selectivas, turno libre, convocadas por Orden de 6 de octubre de 1982.
Resolución de 3 de octubre de 1983 por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Arturo Hoya López, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 13 de octubre de 1983 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos, del Distrito Notarial de Onteniente, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, a la Notario de dicha localidad doña Berta García Prieto.
Resolución de 13 de octubre de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos, del Distrito Notarial de Vinaroz perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad don Alberto Aguero Juan.
Real Decreto 2688/1983, de 20 de octubre, por el que se dispone cese en el cargo de Director gerente de la Junta Central de Acuartelamiento el General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don José Reig González-Larrinaga.
Real Decreto 2689/1983, de 20 de octubre, por el que se nombra Director gerente de la Junta Central de Acuartelamiento, al General de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Juan Valverde Díaz.
Resolución de 28 de septiembre de 1983, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se nombra a don Mariano Puerto Cela, del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios, Subdirector general de Contratos Programas en la Dirección General de Presupuestos.
Orden de 28 de septiembre de 1983 por la que se acepta la opción formulada por la Profesora adjunta doña Elvira Repetto Talavera entre dos plazas obtenidas por concurso de traslado.
Orden de 29 de septiembre de 1983 por la que se adjudica en virtud de concurso de traslado la adjuntía de «Biología general» (Facultad de Ciencias) de la Universidad Autónoma de Madrid a don Ildefonso Bonilla Mangas.
Orden de 3 de octubre de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de «Ecología» de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna a don Juan Pedro de Nicolás Sevillano.
Orden de 3 de octubre de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de «Historia Universal Contemporánea» de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona a don José Termes Ardevol.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Hueso Ballester como Presidente del Patronato de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de «Derecho natural y Filosofía del Derecho» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba a don Manuel Fernández-Escalante Moreno.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de «Psicología social» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante a don Jesús Rodríguez Marín.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrática de «Psicología y Psiquiatría (Psicopatología)» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia a doña Carmen Leal Cercos.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se rectifican diversos errores materiales de la Orden ministerial de 27 de septiembre último, dando destino a diversos Profesores adjuntos de Universidad.
Resolución de 26 de septiembre de 1983, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la clasificación de personal funcionario de carrera de las escalas que se indican de dicho Organismo en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 13 de octubre de 1983, de la Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba la permuta en los cargos de Secretarios que se mencionan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid