Resolución de 19 de noviembre de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la jubilación a don Agustín Gómez Moreno, Registrador de la Propiedad de Madrid número 11, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 2928/1983, de 24 de noviembre, por el que se nombra Jefe del Sector Naval de Baleares al Contralmirante don Juan Reina Carvajal.
Real Decreto 2929/1983, de 24 de noviembre, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del Contralmirante don Manuel Morgado Aguirre.
Real Decreto 2930/1983, de 24 de noviembre, por el que se dispone el pase al grupo «B» del Contralmirante don Tomás Rivera Cebrián.
Orden de 10 de noviembre de 1983 por la que se nombran Catedráticos numerarios de Bachillerato.
Orden de 18 de noviembre de 1983 por la que se dispone el cese de don Martín Rodríguez Gamero como Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Huelva.
Orden de 18 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento como Director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Córdoba de don Ricardo Rivera Pereira.
Orden de 18 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento como Director territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Andalucía, con sede en Sevilla, de don Francisco Flores Enamorado.
Orden de 18 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Mariano Sanz Callejas como Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Tarragona.
Orden de 18 de noviembre de 1983 por la que se dispone el nombramiento como Director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Huelva de don José Toro y Pérez de Guzmán.
Resolución de 21 de noviembre de 1983, del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala Técnica Superior del Organismo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26 de julio de 1982.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Vicente Fernández Coll desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Gerona.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Miguel Isidro García Gómez desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Guadalajara.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Manuel Romay López desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Lugo.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Adolfo González Castro desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Orense.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Joaquín Tárrega Marco desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Albacete.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don José Granado Cortés desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Cáceres.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Casiano García Cubillos desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Soria.
Orden de 22 de noviembre de 1983 por la que se dispone que don Julio Viñuales Acitores desempeñe las funciones de Director provincial del Departamento en Toledo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid