Resolución de 28 de marzo de 1984, de la Dirección General de la Función Pública, sobre la inclusión en la relación definitiva de funcionarios de carrera del Cuerpo de Personal Docente, grupo B, de la AISS, de don Ignacio Gonzalo Chico.
Resolución de 23 de mayo de 1984, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la Escala a extinguir de Administrativos de las Cofradías de Pescadores de la AISS de don José Míguez Míguez.
Resolución de 4 de junio de 1984, de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno, por la que se nombra Secretario de la Comisión Permanente del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes al Jefe del Gabinete Técnico del INSERSO don Demetrio Casado Pérez.
Resolución de 24 de mayo de 1984, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad a don José Luis Figuerola Cerdán, con destino en Vendrell I.
Real Decreto 1057/1984, de 2 de junio, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General de Brigada de Infantería. Diplomado de Estado Mayor, don Jaime Farre Albiñana.
Corrección de erratas del Real Decreto 1053/1984, de 2 de junio, por el que se dispone que el General de División de Infantería de Marina don José Rincón Domínguez, en situación de reserva activa, cese como Vicepresidente del Servicio de Seguros Sociales de la Armada.
Corrección de erratas del Real Decreto 1054/1984, de 2 de junio, por el que se nombra Vicepresidente del Servicio de Seguros Sociales de la Armada al General Inspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña.
Orden de 24 de mayo de 1984 por la que se dispone el cese como Secretario general del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife de don Lázaro Sánchez Pinto y Suárez.
Orden de 24 de mayo de 1984 por la que se nombra Secretario general del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife a don Antonio Belda Alcaraz.
Orden de 24 de mayo de 1984 por la que don Francisco Rubio Royo cesa en el cargo de Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad Politécnica de Las Palmas.
Resolución de 15 de mayo de 1984, de la Universidad Politécnica de Las Palmas, por la que se rectifica la de 29 de abril de 1983 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo), que hace público los nombramientos de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de dicho Organismo (turno restringido).
Orden de 22 de mayo de 1984 por la que se dispone nombrar Subdirector general de Mercancías de la Dirección General de Transportes Terrestres a don Carlos Ibarz del Olmo.
Orden de 23 de mayo de 1984 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas a los alumnos en prácticas procedentes de las segundas pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo.
Orden de 31 de mayo de 1984 por la que se dispone el cese como Director provincial de este Departamento en La Coruña de don Afrodisio Hernández Hernández.
Resolución de 28 de mayo de 1984, de la Dirección General de Administración Local, por la que se aprueba la permuta en los cargos de Secretarios que se citan.
Orden de 25 de mayo de 1984 por la que se dispone el cese de don Eusebio Martínez Morales en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Cuenca.
Orden de 25 de mayo de 1984 por la que se dispone el cese de don Ramón Viana Gil en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Guadalajara.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid