Orden de 1 de abril de 1985 por la que se nombra a don César Sempere Rodríguez Vocal asesor del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 1 de abril de 1985 por la que se nombra a don Alvaro Frutos Rosado Vocal asesor del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Orden de 2 de abril de 1985 por la que se dispone el cese de don Luis Ortúzar Andechaga como Subdirector general de Asuntos Interministeriales.
Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se hace público el nombramiento de los funcionarios aprobados en las pruebas selectivas para cubrir plazas en la Escala Administrativa de Organismos autónomos, convocadas por Resolución del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco de 25 de octubre de 1983.
Resolución de 11 de marzo de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Santoña, perteneciente al Colegio Notarial de Burgos, al Notario de dicha localidad don Joaquín Martín Rovira Perea.
Resolución de 11 de marzo de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Granadilla de Abona, perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad don José Manuel Lois Puente.
Resolución de 11 de marzo de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Telde, perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad don Luis Amaro Núñez Villaveiran Ovilo.
Resolución de 12 de marzo de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Segorbe, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad don Diego María Granados Asensio.
Real Decreto 484/1985, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio Rumeu de Armas como Secretario general del Instituto de España.
Orden de 11 de abril de 1985 por la que se nombra Director provincial de Educación y Ciencia de Cantabria a don Agustín Cuesta Herranz.
Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se dispone el cese como Jefe de la Asesoría Económica del FORPPA de don Juan Pablo López de Silanes.
Orden 8 de abril de 1985 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Estudios de don José Guill Guillén.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid