Orden de 2 de julio de 1986 por la que se dispone el nombramiento de don Santiago Felipe Mendioroz Echevarría como Vocal representante en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gabinete de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
Orden de 22 de julio de 1986 por la que se admiten las renuncias a los destinos que les han sido adjudicados, por Orden de 3 de junio de 1986, a los funcionarios que se citan, en la Diputación General de Aragón.
Resolución de 18 de julio de 1986, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de adjudicación de destinos en el concurso de traslados para proveer puestos de nivel D, con funciones de carácter Auxiliar Administrativo.
Real Decreto 1639/1986, de 28 de junio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Teruel a don Fermín Hernández Villarroya.
Resolución de 30 de julio de 1986, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado entre Oficiales de la Administración de Justicia, anunciado por Resolución de 25 de junio de 1986, para la provisión de plazas en Magistraturas de Trabajo de nueva creación.
Real Decreto 1640/1986, de 1 de agosto, por el que se dispone el pase al grupo de destino de Arma o Cuerpo del General de División del Ejército de Tierra don Francisco Javier Planas Corsini.
Real Decreto 1641/1986, de 1 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de Segunda Reserva del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Ramón López Belio.
Orden de 29 de julio de 1986 por la que se resuelve el concurso convocado por la de 24 de octubre de 1985.
Orden de 31 de julio de 1986 por la que se dispone el cese de don Domingo Jiménez Beltrán en el cargo de Subdirector general de Relaciones Internacionales de la Secretaría General Técnica del Departamento.
Corrección de erratas del Real Decreto 1599/1986, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Carlos Croissier Batista como Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Orden de 1 de agosto de 1986 por la que se dispone el cese de don Santiago Eguidazu Mayor como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario.
Resolución de 11 de julio de 1986, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Josep Antoni Tur Marí Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Biología Animal» de dicha Universidad.
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Pons Biescas Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Bioquímica Molecular» de dicha Universidad.
Resolución de 17 de julio de 1986, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Coca Payeras Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho Civil» de dicha Universidad.
Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 1985, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Consumo, por la que se publican los resultados del concurso para provisión de plazas de personal facultativo en los servicios jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social en Andalucía.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid