Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Puerto de Santa María don Rafael Valverde Lergo, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se integra en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de carácter interdepartamental, a tres funcionarios pertenecientes a la Escala Auxiliar.
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se integra en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de carácter interdepartamental, a la funcionaria doña Josefa Martín San Emeterio.
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Subsecretaría, por la que se elevan a definitivos los destinos adjudicados a los funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de marzo de 1985).
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Subsecretaría, por la que se elevan a definitivos los destinos adjudicados a los funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de marzo de 1986, acceso libre).
Resolución de 14 de enero de 1988, de la Subsecretaría, por la que se elevan a definitivos los destinos adjudicados a los funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de marzo de 1986, promoción interna).
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de Universidad que se cita.
Resolución de 12 de diciembre de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Josep Puig Montada Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».
Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento Técnicas Empresariales, a don Jorge Olleta Taña.
Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Medicina», del Departamento Medicina y Cirugía, a don Juan Rubies Prat.
Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Sociología», del Departamento Educación y Psicología, a don Saturnino Menchón García.
Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», del Departamento de Metodología y Técnica de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación, a doña María José Ferraces Otero.
Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Electrónica», del Departamento de Partículas Elementales y Electrónica, a don Senén Barro Ameneiro.
Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Filosofía del Derecho, Moral y Política», del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofía del Derecho, Moral y Política, a don Luis Martínez Roldán.
Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Biología Vegetal», del Departamento de Biología Vegetal, a don Javier Angel Guitián Rivera.
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas, a don Manuel Pérez Dosión.
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Alfonso Javier Tocino Mangas y a doña Manuela Vega Rivero, del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ramón García Cotarelo Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Administración».
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 5 de enero de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Adolfo Arias Muñoz Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Filosofía».
Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Paloma Toñi Delgado Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Patología Animal».
Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Antonio Laguna Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Enfermería».
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Jávea (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Santa María Magdalena de Pulpis (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de Alguacil municipal.
Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Palafrugell (Gerona), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias municipales.
Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Cospeito (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de Conserje de la plantilla de personal laboral.
Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de Cabo-Jefe de la Policía Municipal.
Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 31 de diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Santiago del Campo (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Administrativos de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid