Orden de 10 de enero de 1990 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa, don Javier García de Parada y Martínez, como Subdirector general de Control Financiero de la Intervención General de la Defensa.
Orden de 14 de diciembre de 1989 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a varios opositores participantes en las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 23 de marzo de 1987.
Orden de 11 de enero de 1990 por la que se dispone el cese a petición propia de don Salvador Montero Martín como Subdirector general de Promoción de la Investigación.
Orden de 11 de diciembre de 1989 por la que se clasifica como funcionario de carrera de la Escala a extinguir de Subalternos de la suprimida AISS a don Miguel Ruiz Fernández, con referencia a 1 de julio de 1977.
Resolución e 26 de diciembre de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se integra en el Cuerpo General Auxiliar a don Raimundo Abaga Ona Mangue.
Resolución de 9 de enero de 1990, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos a don Angel Rodríguez Núñez.
Resolución de 15 de enero de 1990, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas.
Orden de 15 de diciembre de 1990 por la que se nombra a don Antonio Martínez Sarrión Vocal Asesor en la Secretaría General Técnica.
Orden de 9 de enero de 1990 por la que se dispone el cese de don Andrés Elhazaz Molina como Subdirector general de Gestión Informática de la Dirección General del Secretariado del Gobierno.
Orden de 9 de enero de 1990 por la que se resuelve, respecto a determinados puestos de trabajo a proveer por libre designación, la convocatoria efectuada mediante Orden de 12 de diciembre de 1989.
Resolución de 19 de diciembre de 1989, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Emilia Alonso Montilla Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, del área de conocimiento «Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filología Francesa.
Resolución de 26 de diciembre de 1989, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Lucía Montejo Gurruchaga Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Filolgía Española».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Manel Camps Surroca, del área de conocimiento «Toxicología y Legislación Sanitaria», del Departamento de Medicina y Cirugía, y otros aspirantes, en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a don Benjamín Bastida Vila, del área de conocimiento «Economía Aplicada», del Departamento de Política Económica y Estructura Económica Mundial, y otros aspirantes, en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña Isabel Vidal Martínez, del área de conocimiento «Economía Aplicada», del Departamento de Técnicas Empresariales.
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Titular de Escuela Universitaria a don Francesc Guirado Pagés, del área de conocimiento «Filología Española», del Departamento de Filología.
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a don Jordi Casassas Ymbert, del área de conocimiento «Historia Contemporánea», del Departamento de Historia Contemporánea, y otros aspirantes en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Carlos Daniel Malamud Rikles Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Historia Contemporánea».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Juan Antonio García Madruga Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Resolución de 28 de diciembre de 1989, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Esther Perera Fernández Profesora titular de Univiersidad del área de conocimiento «Biología Vegetal».
Resolución de 28 de diciembre de 1989, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña Flor María Bango de la Campa y otros, Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 28 de diciembre de 1989, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Gerónimo Manuel Lozano Apolo y otros, Catedráticos de Universidad en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 2 de enero de 1990, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Manuel Guillén del Castillo, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal», en virtud de concurso.
Resolución de 4 de enero de 1990, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política», Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política a don Miguel Angel Rodilla González.
Resolución de 6 de enero de 1990, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», Departamento de Biología Celular y Patología a doña María Dolores Estilita López García.
Resolución de 8 de enero de 1990, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Luis Albert Alegre Saz.
Resolución de 9 de enero de 1990, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Julio González del Río Rams, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Tecnología del Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de diciembre de 1989, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Cristóbal Pareja Flores Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 1 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Híjar (Teruel), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 2 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de varios laborales.
Resolución de 2 de enero de 1990, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Valle del Zalabí (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Servicios Múltiples.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid