Instrucción de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre documentación que debe acompañarse en la presentación de candidaturas y no obligatoriedad de estar inscrito en el Censo electoral para ser candidato.
Ley 2/1991, de 13 de marzo, de crédito extraordinario para atender los gastos de las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares.
Orden de 11 de marzo de 1991 por la que se declara renunciante definitivamente al cargo de Auxiliar de la Administración de Justicia a don Juan Bautista González Fuentes.
Orden de 2 de abril de 1991 por la que se dispone el cese de don Valeriano Hernández Martín como Subdirector general de los Servicios Contenciosos de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
Orden de 2 de abril de 1991 por la que se dispone el cese de don José Javier Abad Pérez como Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Cuentas, por pase a otro destino.
Orden de 23 de marzo de 1991 por la que se nombra a don Juan Aracil Martín como Interventor Delegado, nivel 30, en el Consejo de Estado.
Orden de 6 de abril de 1991 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, anunciada por Orden de 11 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 15), nombrando a don Alberto Romero de la Fuente.
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 11 de febrero de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 15).
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 25 de febrero de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo).
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente el concurso convocado por el sistema de libre designación por Orden de 25 de octubre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre).
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria convocada por el sistema de libre designación por Orden de 29 de junio de 1990.
Orden de 1 de abril de 1991 por la que se nombra Directora de la Oficina Provincial de la Mutualidad de Previsión de la Administración Local en Segovia a doña María Teresa Espeso Ramos.
Resolución de 15 de marzo de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.
Resolución de 18 de marzo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Jefes de Servicio y Sección pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos especialistas pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Orden de 30 de marzo de 1991 por la que se cesa como Subdirectora general de Servicios del Ministerio de Asuntos Sociales a doña Carmen Gil González.
Resolución de 1 de marzo de 1991, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Manuel Arbelo Alvarez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Andrés Rodríguez Fernández Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Psicología Social».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Sánchez Galiana Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos Gil de Carrasco Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel Martínez López Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Elvira Mendoza Lara Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Luis García Ruiz Catedrático de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco José Argente del Castillo Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Herrero Madariaga Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».
Resolución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Vélez-Blanco (Almería), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Policía Local.
Resolución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Vélez-Blanco (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Vélez-Blanco (Almería), por la que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares de Administración General.
Resolución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Zalla (Vizcaya), por la que se hace público el contrato laboral de un Electricista.
Acuerdo de 9 de abril de 1991, de la Comisión Permanente, sobre aceptación de renuncias y nombramientos de Vocales de diversos Tribunales calificadores de las pruebas de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de 18 de julio de 1991.
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se anuncia concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de Analista programador en el Ministerio de Economía y Hacienda (205/89/4).
Orden de 3 de abril de 1991 por la que se corrige omisión en la de 12 de marzo de 1991 que convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes en la Dirección General de Aviación Civil.
Resolución de 1 de abril de 1991, de la Secretaría General de Comunicaciones, que aprueba las listas provisionales de admitidos y excluidos, señala fecha, hora y localidad para la realización del primer ejercicio y modifica el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Medios.
Resolución de 18 de marzo de 1991, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se hace público los lugares donde se encuentran expuestas las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso-oposición convocado el 4 de febrero de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 13), para la provisión de ocho puestos de trabajo de Personal de Oficio, mediante contratación laboral para ejecución de proyectos determinados.
Resolución de 25 de marzo de 1991, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se hace público los lugares donde se encuentran expuestas las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos convocado el 14 de febrero de 1991 para la provisión de tres puestos de trabajo de Titulados superiores de Investigación, mediante contratación laboral por tiempo indefinido.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Comisión Permanente de Selección de Personal del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública la lista de aprobados, según ámbitos geográficos y sistemas de acceso, por orden de puntuación, en las pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas unitarias, por promoción interna y por el sistema general de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.
Orden de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la de 18 de enero de 1990 que resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el INSALUD y se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 1990, que modificaba la misma Orden.
Resolución de 7 de marzo de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 11 de marzo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se declara concluido el procedimiento y la no provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Comportamiento» (plaza número 31.4).
Resolución de 13 de marzo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se corrigen errores de la anterior de 14 de febrero de 1991, en la que se convocaban plazas de profesorado universitario.
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Universidad de Alcalá de Henares.
Resolución de 6 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Morella (Castellón), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 20 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Yunclillos (Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 22 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Lérida, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico-Arqueólogo-Museos.
Resolución de 5 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio.
Resolución de 5 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Olula del Río (Almería), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 6 de marzo de 1991, de la Diputación Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante de Museos.
Resolución de 6 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Lobeira (Orense), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Fontanero.
Resolución de 6 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Lobeira (Orense), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Servicios Varios.
Resolución de 7 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Lobeira (Orense), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Limpiadora.
Resolución de 7 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Policía municipal.
Resolución de 14 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Piedralaves (Avila), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de la Policía Local.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Consell Comarcal de la Segarra (Lérida), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.
Real Decreto 492/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería, en activo, señor don Jesús de Portugal Alvarez.
Real Decreto 493/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, en activo, señor don José María Pérez Antelo.
Real Decreto 494/1991, de 5 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros, en activo, señor don Pedro Mahiques Galián.
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se regulan determinados aspectos del Seguro de Pedrisco en Mimbre, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1991.
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Dirección General de Recaudación, por la que se dispone la publicación del Convenio de 1 de marzo de 1991, de Prestación de Servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de recaudación en vía ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autónoma.
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Dirección General de Recaudación, por la que se dispone la publicación de la Addenda de 7 de marzo de 1991 al Convenio suscrito con fecha 31 de julio de 1989 entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Diputación Foral del Territorio Histórico de Vizcaya, en materia de recaudación en vía ejecutiva de los créditos y derechos que constituyen el haber de dicha Diputación Foral.
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se convoca el acto público de apertura de las ofertas técnicas correspondientes al concurso público para la adjudicación de tres concesiones para la prestación del Servicio de Telecomunicación de Valor Añadido de Radiobúsqueda de ámbito nacional.
Orden de 7 de marzo de 1991 por la que se convocan plazas de residencia en régimen de internado y otras ayudas en los Centros de Enseñanzas Integradas y en otros Centros, con internado, dependientes de este Ministerio.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se complementa la de fecha 22 de junio de 1990 por la que se autorizó la remodelación del grupo IV de la Central Térmica de Escatrón, en la provincia de Zaragoza, propiedad de «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA).
Orden de 14 de febrero de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 46.804, interpuesto contra este Departamento por don Manuel Marcos Guerra.
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/1693/90, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 46/90, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Novena).
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1/4048/89, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Séptima).
Orden de 20 de marzo de 1991, de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por la que se convoca el I Concurso Nacional Universitario de Fotografía Físico-Deportiva del Instituto Nacional de Educación Física de Castilla y León.
Cambios oficiales del día 11 de abril de 1991.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid