Resolución de 18 de abril de 1991, de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, por la que se determinan los precios máximos de venta al público de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares a partir del día 23 de abril de 1991.
Resolución de 18 de abril de 1991, de la Dirección General de la Energía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales.
Real Decreto 576/1991, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo.
Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Autorización de Creación de la Empresa Pública «Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, Sociedad Anónima» (SOTUR, S. A.).
Ley 3/1991, de 20 de marzo, por la que se modifica el incremento de retribuciones fijadas para el año 1991.
Acuerdo de 18 de abril de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran a doña María Dolores García Meseguer, doña María del Carmen García Sandoval y doña María del Pilar Giménez Parra como Juezas sustitutas de los Juzgados de Alicante.
Acuerdo de 18 de abril de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José Manuel Ucha López Juez sustituto de los Juzgados de Orense.
Orden de 15 de abril de 1991 por la que se promueven con carácter forzoso a la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secretarios de Tercera Categoría que se relacionan.
Resolución de 17 de abril de 1991, de la Dirección General del los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso de traslado anunciado para la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Orden de 17 de abril de 1991 por la que se nombra Vocal Vicepresidente de la Junta Administradora Principal del Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire don Eduardo Bryant Alba.
Real Decreto 577/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don José Alberto Zaragoza Rameau como Director general de Planificación.
Real Decreto 578/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don Javier Mauleón Alvarez de Linera como Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Real Decreto 579/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don Emilio Pérez Touriño como Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Real Decreto 580/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a doña María Angeles Amador Millán como Secretaria general técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Real Decreto 581/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don Javier Martínez Arévalo como Secretario general técnico del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Real Decreto 582/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don José Jorge del Castillo Pérez, como Director general de Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Real Decreto 583/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don José Antonio Vera de la Cuesta como Director general de Servicios del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Real Decreto 584/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don Manuel Panadero López como Director general de Transportes Terrestres.
Real Decreto 585/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don Antonio Alcaide Pérez como Director general de Infraestructura y Planificación del Transporte.
Real Decreto 586/1991, de 21 de abril, por el que se cesa a don José Marcos Lillo Pérez como Director general de Programación y Coordinación Económica.
Real Decreto 587/1991, de 21 de abril, por el que se nombra Subsecretario de Obras Públicas y Transportes a don Antonio Llardén Carratalá.
Real Decreto 588/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don José Alberto Zaragoza Rameau Secretario general de Planificación y Concertación Territorial.
Real Decreto 589/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Manuel Panadero López Secretario general para los Servicios de Transportes.
Real Decreto 590/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Emilio Pérez Touriño Secretario general para las Infraestructuras del Transportes Terrestre.
Real Decreto 591/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Diego Luis Lozano Romeral Secretario general Técnico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Real Decreto 592/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Javier Martínez Arévalo Secretario general Técnico de Transportes y Comunicaciones.
Real Decreto 593/1991, de 21 de abril, por el que se nombra Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario a don Antonio Alcaide Pérez.
Real Decreto 594/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don José Jorge del Castillo Pérez Director general de Servicios de Obras Públicas.
Real Decreto 595/1991, de 21 de abril, por el que se nombra Director general de Servicios de Transportes y Comunicaciones a don José Antonio Vera de la Cuesta.
Real Decreto 596/1991, de 21 de abril, por el que se nombra Director general de Programación Económica y Presupuestaria a don José Francisco Ballesteros Pinto.
Resolución de 20 de marzo de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se anulan determinadas adjudicaciones de destino de la Resolución de 19 de noviembre de 1990, por la que se adjudican los destinos que se relacionan en el anexo I, adjunto a esta Resolución, a los funcionarios de los grupos C, D y E que en el mismo se indican, con expresión de la puntuación alcanzada.
Orden de 17 de abril de 1991 por la que se resuelve concurso de méritos convocado por Orden de 14 de febrero de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 21), para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos A, B, C, D y E.
Real Decreto 597/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Carlos Navarro López como Secretario general Técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 598/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Francisco José González de Lena Alvarez como Director general de Trabajo.
Real Decreto 599/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Ramón Salabert Parramón como Director general de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Real Decreto 600/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen de Miguel Castaño como Directora general de Informática y Estadística.
Real Decreto 601/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Pedro de Eusebio Rivas como Director general del Instituto Nacional de Empleo.
Real Decreto 602/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Carlos Navarro López Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 603/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Jesús Arango Fernández Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales.
Real Decreto 604/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Francisco José González de Lena Alvarez Secretario general Técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 605/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a doña Soledad Córdova Garrido Directora general de Trabajo.
Real Decreto 606/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Juan José Barrera Cerezal Director general de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Real Decreto 607/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Pedro Maestre Yenes Director general de Informática y Estadística.
Real Decreto 608/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Ramón Salabert Parramón Director general del Instituto Nacional de Empleo.
Real Decreto 609/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Aracil Martín como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 610/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Segismundo Crespo Valera como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 611/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Fernando Panizo Arcos como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 612/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Alfonso de las Heras Gozalo como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 613/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Julian Arévalo Arias como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 614/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Fernando Panizo Arcos como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representación de la Administración.
Real Decreto 615/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen de Miguel Castaño como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Industria.
Real Decreto 616/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Purificación Esteso Ruiz como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 617/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Carlos Navarro López como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 618/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Alvaro Espina Montero como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en represetnación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 619/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Joaquín Fernández Segura como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 620/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Minsiterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Real Decreto 621/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Mariano Casado González como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representación de la Administración.
Real Decreto 622/1991, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Santos Juliá Díaz como Director general del Libro y Bibliotecas.
Real Decreto 623/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Federico Ibáñez Soler Director general del Libro y Bibliotecas.
Real Decreto 624/1991, de 21 de abril, por el que se nombra a don Felipe Vicente Garín Llombart Director del Organismo autónomo Museo Nacional del Prado.
Resolución de 1 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se publica la resolución de la convocatoria del concurso específico para provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Servicios Sociales).
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), convocado por Orden de 16 de enero de 1991.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), convocado por Orden de 16 de enero de 1991.
Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Dalmacio Gómez Campillo Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Javier Jiménez Sendín Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos».
Resolución de 15 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Delgado Alonso-Martirena Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Ingeniería del Terreno».
Resolución de 15 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Quemada Vives Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 15 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan José Fernández Martínez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 15 de marzo de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Roberto Urbina Peinado Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Javier Ortiz-Caro Hoyos Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Psicobiología».
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don León Jesús Sanchiz Garrote Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Agustín Velloso de Santisteban Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 12 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña Carolina Foullioux Baudín.
Resolución de 12 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Alberto Cantó García.
Resolución de 12 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Esteban Pujals Gesali.
Resolución de 12 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña Ana Victoria Avila Padrón.
Resolución de 12 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo concurso, a don Angel Casado Marcos de León.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de personal laboral.
Resolución de 1 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), por el que se hace público el nombramiento de diez Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios y laborales.
Resolución de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Teruel, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y laborales.
Acuerdo de 18 de abril de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre aceptación de renuncia y nombramiento de Vocal del Tribunal calificador número 13 de las pruebas de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de 18 de julio de 1991.
Orden de 21 de marzo de 1991 por la que se corrigen errores de la de 8 de marzo de 1991, por la que se convocó concurso general (3.G.91) para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 1991 por la que se anuncia convocatoria pública (7/91) para proveer puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 4 de marzo de 1991, de la Dirección General de la Policía, por la que se convocan pruebas selectivas para ascenso a la categoría de Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública la composición de Comisiones que han de resolver los concursos de profesorado convocados por Resolución de esta Universidad de 23 de noviembre de 1990.
Resolución de 2 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Ripoll (Gerona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 20 de febrero de 1991, de la Mancomunidad Turística de la Subbética de Córdoba, Priego de Córdoba (Córdoba), referentes a la convocatoria para proveer una plaza de Gerente.
Resolución de 21 de febrero de 1991, del Consell Comarcal del Tarragonés (Tarragona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 26 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.
Resolución de 1 de marzo de 1991, de la Diputación Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Centros Asistenciales entre Ciudadores de Enfermos laborales fijos.
Resolución de 11 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Portillo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 13 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Mollerussa (Lérida), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Pujerra (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Técnico de Gestión de Obras Municipales y Servicios Administrativos.
Resolución de 26 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Cabo de la Policía Local.
Resolución de 17 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Madrid, por la que se publica la lista provisional de aspirantes excluidos y se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para proveer 15 plazas de Archiveros.
Real Decreto 625/1991, de 21 de abril, por el que se indulta a don Juan Hinojosa Navarro, don Manuel Aguilera Rodríguez y don José Rivera Rosado.
Real Decreto 626/1991, de 21 de abril, por el que se indulta a don José Francisco Armas Pérez.
Orden de 9 de abril de 1991 por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Cuevas de Provanco (Segovia).
Orden de 12 de abril de 1991 por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Murueta (Bizkaia).
Orden de 12 de abril de 1991 por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Kortezubi (Bizkaia).
Orden de 12 de abril de 1991 por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Altzaga (Guipúzcoa).
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 26 de noviembre de 1990, en el recurso número 872/1989-03, interpuesto por don Julián Carreras Maestre.
Orden de 18 de febrero de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 28 de noviembre de 1990, en el recurso número 635/1989-03, interpuesto por don Francisco Martín Alonso.
Orden 35/1991, de 27 de marzo, de delegación de facultades de autoridades del Ejército del Aire en materia de contratación administrativa.
Resolución de 15 de abril de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a información pública las normas técnicas de elaboración de informes especiales en el supuesto establecido en el artículo 292 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Resolución de 15 de abril de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se anuncia la publicación de las normas técnicas de auditoría de cuentas.
Resolución de 15 de abril de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a información pública las normas técnicas de elaboración de informes especiales en los supuestos establecidos en los artículos 64, 147, 149 y 225 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Resolución de 20 de abril de 1991, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números que han resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.
Resolución de 20 de abril de 1991, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 27 de abril de 1991.
Orden de 28 de febrero de 1991 por la que se autorza al Conservatorio Elemental de Música de Mieres-Aller-Lena (Asturias), no estatal, diversas asignaturas y cursos de grado elemental.
Orden de 1 de marzo de 1991 por la que se dispone que el Centro público de Educación de Adultos del barrio de Casetas, de Zaragoza, se denomine en lo sucesivo «Miguel Hernández».
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Dirección Provincial de Albacete, por la que se modifican Centros públicos de Educación General Básica, Preescolar y Educación Especial en la provincia de Albacete.
Resolución de 11 de abril de 1991, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se renueva una beca del subprograma «Estancias Temporales de Científicos y Tecnólogos extranjeros en España».
Resolución de 7 de marzo de 1991, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Cooperación, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico y bandera municipal.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por propia cuenta durante la semana del 22 al 28 de abril de 1991, salvo aviso en contrario.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid