Real Decreto 1065/1991, de 2 de julio, por el que se nombran Magistrados especialistas del orden Contencioso-Administrativo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 11 de julio de 1990.
Acuerdo de 2 de julio de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1991-1992, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, La Rioja y el País Vasco.
Orden de 5 de julio de 1991 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales de Tercera Categoría.
Orden de 5 de julio de 1991 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales de Tercera Categoría.
Real Decreto 1066/1991, de 5 de julio, por el que se nombra Director General de Personal del Ministerio de Defensa a don José de Llobet Collado.
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombran Guardias Civiles eventuales.
Orden de 27 de junio de 1991 por la que se nombra a don Carlos García de Vinuesa Zabala, como Inspector de Servicios de Economía y Hacienda-Coordinador, nivel 30, en la Inspección General.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se dispone el cese como Vocal del Consejo de Administración del Organismo autónomo Caja Postal de don Juan José Melero Marcos.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento como Vocal del Consejo de Administración del Organismo autónomo Caja Postal de don Luis Egusquiza Manchado.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento como Vocal del Consejo de Administración del Organismo autónomo Caja Postal de don Francisco Javier Sansa Torres.
Resolución de 7 de junio de 1991, de las Direcciones Generales de la Policía y de Servicios, por la que se resuelve el concurso convocado por resolución de 13 de marzo de 1991.
Real Decreto 1067/1991, de 5 de julio, por el que se nombra a don Manuel Abejón Adámez Presidente del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Real Decreto 1068/1991, de 5 de julio, por el que se nombra Rector Magnifico de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Cesar Chaparro Gómez.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se nombra Gerente de Informática de la Seguridad Social a don José Luis Cueva Calabía.
Resolución de 3 de julio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo de diversas convocatorias por libre designación.
Resolución de 5 de julio de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifica la de 27 de mayo de 1991, por la que se nombraron funcionarios de carrera de los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 18 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», a doña Asunción Ors Montenegro.
Resolución de 19 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Organización de Empresa», a don Daniel Garcia Bravo.
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», a don Antonio María Aragonés Lloret.
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jesús Bernal del Castillo y otros Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho Penal».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», a don Juan José Díez Sánchez.
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Antonio Vera Casares Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María José Sánchez-Muros Lozano Profesora titular de Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Biología Animal».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando Márquez López Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Quimica Física».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Jesús Rodríguez Salas Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Algebra».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Sabio Pinilla Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Gallego-Portuguesa».
Resolución de 21 de junio de 1991, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Javier González Santos y otros, Profesores titulares de Universidad, en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 25 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Tomás Cabello García Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología Animal».
Resolución de 25 de junio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Robles Medina Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del Arte», a doña Inmaculada Vidal Bernabé.
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad de León, por la que se dispone el nombramiento de Gerente de esta Universidad.
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José María Muñoz Muñoz.
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña Andrea Herrán Santiago.
Resolución de 26 de junio de 1991, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria, cuya relación comienza por don Pablo Arranz Val.
Resolución de 1 de julio de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de «Historia Moderna», 380101, a don Jaime Contreras Contreras.
Resolución de 1 de julio de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área de «Filología Inglesa», a don Fernando Cerezal Sierra.
Resolución de 19 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Granatula de Calatrava (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 24 de junio de 1991, del Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 24 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Peón especializado en mantenimiento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid