Real Decreto 1114/1991, de 5 de junio, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Luis Blas Zuleta, Magistrado.
Real Decreto 1115/1991, de 5 de junio, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Teodoro Menéndez Alvarez, Magistrado.
Real Decreto 1116/1991, de 9 de julio, por el que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.
Real Decreto 1117/1991, de 9 de julio, por el que se nombra, en propiedad, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia a don José Martínez Fernández.
Real Decreto 1118/1991, de 10 de julio, por el que se declara la jubilación, por incapacidad permanente, de don José Luis Sánchez Hirschfeld, Magistrado.
Orden de 11 de julio de 1991, por la que se nombra a don José Juan Bengoechea García como Subdirector general de Instrucción e Inspección, nivel 30, en la Dirección General de Defensa de la Competencia.
Orden de 11 de julio de 1991, por la que se nombra a don Juan Antonio Peláez Bohigas como Subdirector general de Estudios, Investigación Sectorial e Información, nivel 30, en la Dirección General de Defensa de la Competencia.
Orden de 11 de julio de 1991, por la que se nombra a don Juan Manuel Ortega Díaz-Ambrona como Subdirector general de Vigilancia y Registro, nivel 30, en la Dirección General de Defensa de la Competencia.
Orden de 11 de julio de 1991, por la que se nombra a doña Gema Usategui Aguinaco como Subdirectora general de Aplicaciones de Costes de Personal Activo y Pasivo, nivel 30, en la Dirección General de Informática Presupuestaria.
Orden de 11 de julio de 1991, por la que se nombra a don Fernando Martínez Calvo como Vocal asesor, nivel 30, en la Dirección General de Informática Presupuestaria.
Orden de 5 de junio de 1991 por la que se nombra Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad «Carlos III» de Madrid al Catedrático don Juan Ramón Figuera Figuera.
Orden de 3 de julio de 1991 por la que se prorroga por un período comprendido entre el 1 de febrero de 1992 al 31 de enero de 1995, la adscripción temporal en plaza docente del exterior a favor de funcionarios del Cuerpo de Maestros.
Orden de 8 de julio de 1991 por la que se eleva a definitiva la lista general de Profesores seleccionados en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, convocado de acuerdo con la Orden de 12 de marzo de 1987.
Orden de 15 de julio de 1991 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto convocado a libre designación por Orden de 28 de mayo de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio).
Resolución de 15 de junio de 1991, de la Dirección General de Personal, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), convocado a libre designación por Orden de 27 de febrero de 1991.
Orden de 4 de julio de 1991 por la que se nombra a don Rafael Sáenz Gancedo Director de Seguridad, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Orden de 15 de julio de 1991, por la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Diputación General de Aragón.
Resolución de 29 de abril de 1991, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Auditores de este Tribunal.
Resolución de 28 de junio de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería» a don Manuel Luis Cibanal Juan.
Resolución de 6 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Alcora (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de un Jardinero-Operario de cometidos múltiples.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid