Corrección de erratas del Real Decreto 1335/1991, de 5 de septiembre, por el que se destinan a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de dicha fecha.
Real Decreto 1363/1991, de 6 de septiembre, sobre promociones en la Carrera Fiscal.
Real Decreto 1364/1991, de 6 de septiembre, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Inés María Huerta Garicano.
Orden de 16 de septiembre de 1991 por la que en virtud de sentencia judicial se procede al nombramiento de don Emilio Pino Linates como funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Estanislao Higueras Chaves como Director provincial de Castellón.
Orden de 10 de septiembre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los convocados a libre designación por Orden de 27 de mayo de 1991.
Resolución de 3 de septiembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Resolución de 5 de septiembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia a don Ernesto Lorenzo Gay.
Resolución de 11 de septiembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores de Servicios del INTA.
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de septiembre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.
Orden de 10 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Jesús Cavero Pérez como Subdirector general de Sanidad Exterior.
Corrección de errores de la Orden de 19 de julio de 1991 por la que se resuelve el concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de la Salud, convocado por Orden de 5 de abril de 1991.
Resolución de 12 de septiembre de 1991, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se cesa, por pase a otro destino, al Subdirector de Administración, don Pablo Fernández García.
Resolución de 3 de septiembre de 1991, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesa don José Angel Sánchez Asiaín como Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 10 de septiembre de 1991, del Ayuntamiento de Ecija (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios y laborales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid