Orden de 10 de septiembre de 1992 por la que se promocionan con carácter forzoso a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la Tercera Categoría que se relacionan.
Orden de 22 de septiembre de 1992 por la que se dispone el cese de don Santiago Mendioroz Echeverría como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Orden de 22 de septiembre de 1992 por la que se dispone el nombramiento de doña Ana Corces Pando como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Resolución de 9 de septiembre de 1992, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 7 de septiembre de 1992 por el que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición de funcionario de don Francisco Duarte Roncal.
Orden de 23 de julio de 1992 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 2 de septiembre de 1992 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 9 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento de Alcublas (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 11 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 16 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de ocho Guardias de la Policía Local.
Resolución de 6 de julio de 1992, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Enrique Gonzalo Jiménez Gómez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales».
Resolución de 30 de julio de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el nombramiento de don Jorge Ordóñez Llanos como Profesor titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe de Sección.
Resolución de 26 de agosto de 1992, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, al Doctor don José Antonio Antón Pacheco Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía», adscrita al Departamento de Filosofía (actualmente Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia).
Resolución de 28 de agosto de 1992, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, al Doctor don Ignacio Lojendio Osborne Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho Mercantil.
Resolución de 28 de agosto de 1992, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ojados Hernández Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Resolución de 28 de agosto de 1992, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Moreno Cava Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 1 de septiembre de 1992, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen errores a la de fecha 24 de julio de 1992, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto de 1992.
Resolución de 1 de septiembre de 1992, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican los nombramientos de don Jorge Barbé García y otro como Catedráticos de Universidad.
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Aneiros Cachaza Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Biología Celular».
Resolución de 7 de septiembre de 1992, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Sánchez Trigueros Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».
Resolución de 9 de septiembre de 1992, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra a don Ildefonso Caro Pina Profesor titular de Universidad.
Resolución de 9 de septiembre de 1992, de la Universidad de Santiago de Compostela, que rectifica la de 2 de julio de 1992, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Electromagnetismo», del Departamento de Física Aplicada a don Eduardo Moreno Piquero.
Resolución de 9 de septiembre de 1992, de la Universidad de Santiago de Compostela, que rectifica la de 14 de julio de 1992, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada», del Departamento de Física de la Materia Condensada a don Javier Gallego del Hoyo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid