Orden de 2 de noviembre de 1993 por la que se resuelve concurso de promoción a la categoría primera del Cuerpo de Secretarios Judiciales entre Secretarios de la segunda categoría.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Pamplona, perteneciente al Colegio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha localidad don Alfonso Fernández Hernández.
Resolución de 29 de octubre de 1993, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 17 de septiembre de 1993.
Orden de 28 de octubre de 1993 por la que se nombra a don Angel Jurado-Centurión López como Subdirector general de Sistemas de Gestión y Control de la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 28 de octubre de 1993 por la que se nombra a don Juan Carlos Gómez Condado como Subdirector general de Control Financiero Administraciones Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden de 28 de octubre de 1993 por la que se nombra a don Faustino Fraile Pérez como Interventor delegado en la Intervención Delegada del Consejo de Estado de la Intervención General de la Administración del Estado.
Resolución de 30 de septiembre de 1993, de la Secretaría de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Luis García Rodríguez.
Orden de 17 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de doña Elena Martín Ortega como Subdirectora General de Programas Experimentales.
Orden de 18 de octubre de 1993 por la que se hacen públicas las modificaciones de las relaciones de funcionarios integrados en los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas publicadas por Orden de 15 de octubre de 1992, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
Orden de 19 de octubre de 1993 por la que se acepta la renuncia al Cuerpo de don Didier Luis Calvar Agrelo, funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 22 de octubre de 1993 por la que se acepta la renuncia al Cuerpo de don José Ramón Alvarez García, funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 28 de octubre de 1993 por la que se corrigen errores en la de 23 de noviembre de 1992, por la que se nombran funcionarios de carrera, entre otros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Artes Plásticas y Diseño convocados en 1991 por el Departamento de Enseñanzas de la Generalidad de Cataluña.
Orden de 31 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de don Antonio Marco Martínez, como Director provincial de Educación y Ciencia de Guadalajara.
Orden de 4 de noviembre de 1993 por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 25 de abril de 1991.
Orden de 13 de octubre de 1993 por la que se dispone el cese de don José Antonio Gutiérrez Nuez como Subdirector general de la Inspección de Empleo.
Orden de 2 de noviembre de 1993 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Viejo Vicente como Subdirector general de Gestión de Formación Ocupacional en el Instituto Nacional de Empleo.
Orden de 3 de noviembre de 1993 por la que se dispone el cese de doña Concepción Serrano Herrera como Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 21 de octubre de 1993, de la Presidencia del Consejo Económico y Social, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de Asesor especializado en dicho Organismo.
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado a los aspirantes que se integran por concurso.
Resolución de 5 de noviembre de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado a los aspirantes que se integran por concurso.
Orden de 28 de septiembre de 1993, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de una plaza de Técnico en trasplantes de embriones, convocada por Orden de 1 de abril de 1993.
Resolución de 26 de julio de 1993, del Ayuntamiento de Navaluenga (Avila), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General y un operario de servicios múltiples (adjudicación).
Resolución de 18 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Castril (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios (21 Agentes de la Policía Local y otros).
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Agente Notificador y otros funcionarios.
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Vega de Espinareda (León), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Bétera (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 19 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), por la que se hace público el nombramiento de un Ingeniero de Caminos.
Resolución de 20 de octubre de 1993, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico Coordinador-Docente y otro funcionario.
Resolución de 21 de octubre de 1993, del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Administrativos.
Resolución de 1 de agosto de 1993, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, por integración, a don Enrique González Pino en el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas de la Navegación».
Resolución de 23 de agosto de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Francisco Millanes Mato Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».
Resolución de 16 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Jorge de Cambra Bassols como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 16 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Francisco Ramírez de Cartagena Bisbe como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 30 de septiembre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Narcís Coll Arnau como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 30 de septiembre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Josep Daunis Estadella como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 15 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña Rosa María Medir Huerta como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 15 de octubre de 1993, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña María del Pilar Regúlez Ariño en el área de conocimiento de «Enfermería», cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 de julio de 1992.
Resolución de 15 de octubre de 1993, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Dolores Basabe Barañano, en el área de conocimiento de «Psicología Social», cuya plaza fue convocada por Resolución de 27 de agosto de 1992.
Resolución de 18 de octubre de 1993, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Manuel Tomás Balibrea Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 18 de octubre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Indalecio Corugedo de las Cuevas Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Fundamento del Análisis Económico».
Resolución de 18 de octubre de 1993, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Fernando Fadón Salazar Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 19 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Carles Barceló Vidal como Catedrático de Escuela Universitaria.
Resolución de 20 de octubre de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan José González González Profesor titular de Universidad con plaza asistencial vinvulada en el área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 20 de octubre de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jesús Vaquero Crespo Catedrático de Universiad con plaza asistencial vinculada en el área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 20 de octubre de 1993, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jaime Vadell Adrover Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 21 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Luis Ignacio Frade Gobeo como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 21 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Joaquim Albareda Salvadó como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 1 de octubre de 1993 por la que se nombraban Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña María Asunción Roig Torrento como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Alejandro Pérez Vidal como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Joan Carles Ferrer Comalat como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 22 de octubre de 1993, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña Margarita Castañer Vives como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Vela Tejada.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 27 de agosto de 1992.
Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Francesa», a don Antonio González Beltrán.
Resolución de 26 de octubre de 1993, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de «Economía Aplicada» a don Francisco Javier Callealta Barroso.
Resolución de 26 de octubre de 1993, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de «Didáctica de las Ciencias Experimentales» a doña María Isabel Brincones Calvo.
Resolución de 26 de octubre de 1993, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de Psicología a don Eduardo José Pasaro Méndez.
Resolución de 28 de octubre de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se resuelve la convocatoria del concurso interno para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a grupos A, B, C, D y E.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid