Real Decreto 68/1995, de 20 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis Roselló Serra como Embajador de España en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
Real Decreto 73/1995, de 20 de enero, por el que se designa a don José María Sanz-Pastor Mellado Embajador de España en la República de Burundi.
Real Decreto 74/1995, de 20 de enero, por el que se designa a don Antonio de Oyarzábal Marchesi Embajador de España en la República de Lituania.
Real Decreto 75/1995, de 20 de enero, por el que se designa a don Miguel Antonio Arias Estévez Embajador de España en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
Resolución de 11 de enero de 1995 de la Secretaría General de Justicia, por la que se rectifica la de 16 de diciembre de 1994 que resolvía concurso de traslados entre Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia para la Mutualidad General Judicial.
Orden de 24 de enero de 1995 por la que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 1994 por la que se resolvió concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Real Decreto 125/1995, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Joaquín Fernández Segura como Director general de Industria.
Real Decreto 126/1995, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Joaquín Fernández Segura como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 127/1995, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don José Méndez Alvarez como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Industria.
Real Decreto 128/1995, de 27 de enero, por el que se nombra a don José Delgado González Director general de Industria.
Real Decreto 129/1995, de 27 de enero, por el que se nombra a don José Delgado González Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 16 de enero de 1995 por la que se dispone el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Antonio Sole Orostivar, como Secretario general en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Fernando Ramos Real del área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria», en virtud de concurso.
Resolución de 22 de diciembre de 1994, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Pedro Gómez Caballero del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», en virtud de concurso.
Resolución de 23 de diciembre de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Juan Luis Alegret Tejero como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 23 de diciembre de 1994, de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra, en virtud del concurso, a don Juan Andrés Bort Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Tulio Rosembuj Erujimovich.
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 5 de enero de 1995, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a los aspirantes relacionados en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de León, por la que se resuelve el concurso interno convocado por Resolución de fecha 16 de septiembre de 1994 para la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario adscrito a los grupos A y B.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco Manuel Pedraja Chaparro, Catedrático de Universidad.
Resolución de 9 de enero de 1995, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a doña María Francisca Fillat Castejón y don Pedro José Merino Filella.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid