Real Decreto 453/1995, de 24 de marzo, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su excelencia señor Fidel Valdez Ramos, Presidente de la República de Filipinas.
Real Decreto 454/1995, de 24 de marzo, por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a Su Majestad El Yang Di Pertuan Agong, Rey de Malasia.
Real Decreto 455/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica a la señora Amelita Martínez de Ramos, esposa del Presidente de la República de Filipinas.
Real Decreto 456/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a Su Majestad La Raja Permaisuri Agong, Reina de Malasia.
Real Decreto 457/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Mohamed Mahathir, Primer Ministro de Malasia.
Real Decreto 458/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Roberto R. Rómulo, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas.
Real Decreto 459/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Edgardo Angara, Presidente del Senado de la República de Filipinas.
Real Decreto 460/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor José de Venecia, Presidente de la Cámara de Representantes de la República de Filipinas.
Real Decreto 461/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Rafael Alunan, Ministro del Interior de la República de Filipinas.
Real Decreto 462/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Rizalino Navarro, Ministro de Comercio e Industria de la República de Filipinas.
Real Decreto 463/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Vicente Carlos, Ministro de Turismo de la República de Filipinas.
Real Decreto 464/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Alfredo Lim, Alcalde de Manila.
Real Decreto 465/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Marciano A. Paynor, Jefe del Protocolo de la Presidencia de la República de Filipinas.
Real Decreto 466/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor José T. Almonte, Consejero Presidencial y Director General del Consejo Nacional de Seguridad de la República de Filipinas.
Real Decreto 467/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica a la señora Isabel Caro de Wilson, Embajadora de la República de Filipinas en España.
Real Decreto 482/1995, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Jefe de la Guardia de Seguridad Presidencial de Filipinas, General don Leo Alvez.
Resolución de 23 de marzo de 1995, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la sexta subasta del año 1995 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de fecha 24 de marzo de 1995.
Resolución de 30 de marzo de 1995, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 31 de marzo de 1995.
Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 1995, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos el otorgamiento de la condición de entidad gestora de capacidad plena a «AB Asesores Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima», así como la pérdida de la condición de entidad gestora de capacidad restringida de la misma entidad y de titular de cuentas a nombre propio en la Central de Anotaciones y de Entidad Gestora de capacidad plena de «AB Asesores Bursátiles Deuda, SMMD», en todos los casos, por renuncia propia.
Resolución de 25 de marzo de 1995, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 6 de abril de 1995.
Orden de 10 de marzo de 1995 por la que se autoriza, definitivamente, la apertura y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria «San José», de Getafe (Madrid).
Resolución de 8 de marzo de 1995, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se adjudican becas en el extranjero correspondientes al Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Personal Investigador y del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador.
Corrección de erratas de la Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales.
Corrección de errores de la Orden de 15 de marzode 1995 por la que se convoca el concurso internacional de ideas y estudios previos para la ampliación y remodelación del Museo Nacional del Prado.
Resolución de 31 de marzo de 1995, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta el día 31 de marzo de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se amplía la homologación concedida a las chimeneas modulares metálicas de diámetros nominales 125, 150, 175, 200, 250 y 300 milímetros, de marca «Negarra», a las chimeneas modulares metálicas de los mismos diámetros nominales y marcas «Cliber» y «Duero», fabricadas por «Negarra, Sociedad Anónima», en Lemona (Bizkaia).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid