Real Decreto 1792/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Algeciras a don Manuel Gutiérrez Luna.
Real Decreto 1793/1995, de 27 de octubre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Ramón Rodríguez Arribas.
Real Decreto 1794/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a don Roberto García Calvo.
Real Decreto 1796/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra a don José Ramón García Arozamena Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Real Decreto 1797/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra a don Juan Jesús Llarena Chave Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Real Decreto 1798/1995, de 27 de octubre, por el que se nombra a don José Flors Maties Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Orden de 27 de octubre de 1995 sobre Resolución de concurso para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal.
Resolución de 6 de noviembre de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 25 de octubre de 1995 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Francisco José Oncins Torres en la especialidad de Psicología y Pedagogía y se le considera incluido en la Orden de 6 de septiembre de 1995.
Orden de 26 de octubre de 1995 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Javier Rosado Castela en la especialidad de Psicología y Pedagogía y se le considera incluido en la Orden de 6 de septiembre de 1995.
Resolución de 30 de octubre de 1995, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias cincuenta Profesores procedentes del Centro de Enseñanzas Integradas de Cheste (Valencia), en cumplimiento de diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Orden de 27 de octubre de 1995 por la que se acuerda el cese, por modificación de estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acordada por Real Decreto 1055/1995, de don José Luis Gómez Gil como Subdirector general de Asuntos Comunitarios de la Secretaría General de Estructuras Agrarias.
Orden de 27 de octubre de 1995 por la que se acuerda el cese, por modificación de estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acordada por Real Decreto 1055/1995, de don Ángel Barbero Martín como Subdirector general de Ordenación de los Recursos Naturales del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid