Resolución de 18 de julio de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se dispone el cese de doña Carmen Martínez Ten como Jefa del Gabinete Técnico de la Presidencia.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de "Sociología", a Antonio Alaminos Chica.
Resolución de 24 de julio de 2001, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se hace público el nombramiento de don Mariano Torcal Loriente.
Resolución de 26 de julio de 2001, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Universidad y Profesora titular de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 5 de septiembre de 2000.
Resolución de 27 de julio de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Manuel Quintanar Díez Profesor titular de Universidad (212/71/TU).
Resolución de 27 de julio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Antonio Marchal Corrales Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de "Ciencias Morfológicas", del Departamento de Ciencias de la Salud.
Resolución de 27 de julio de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Elena Pérez Martín Profesora titular de Escuela Universitaria (211/39/TEU).
Resolución de 30 de julio de 2001, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María del Carmen Bermejo Lorenzo Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 3 de agosto de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Carlos Pérez del Valle Profesor titular de Universidad (212/74/TU).
Resolución de 3 de agosto de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Alejandro Ureña Fernández Profesor titular de Universidad (224/91/TU).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid