Corrección de errores del Real Decreto 1062/2001, de 21 de septiembre, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Acuerdo de 18 de diciembre de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Cinta Prat López.
Real Decreto 1347/2001, de 30 de noviembre, por el que se declara en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Félix Pantoja García.
Real Decreto 1348/2001, de 30 de noviembre, por el que se declara en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña María Ángeles García García.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Ángel Ramos Ortiz como Delegado especial de la Agencia en el País Vasco.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Antonio Marco Sanjuán como Delegado de la Agencia en Palencia.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santamaría como Delegado especial de la Agencia en Cantabria.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Martín Caballero como Delegado especial de la Agencia en Extremadura.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María Lluis Odriozola como Delegado especial de la Agencia en Cataluña.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Raúl Burillo Pacheco como Delegado especial adjunto en Cataluña.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña María Teresa Pisano Abelló como Delegada especial de la Agencia en Extremadura.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Raúl Burillo Pacheco como Delegado especial de la Agencia en Cataluña.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don José Manuel Díez-Aja Gutiérrez como Delegado especial de la Agencia en el País Vasco.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Marco Sanjuán como Delegado especial de la Agencia en Cantabria.
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Dirección General para la Administración Local, por la que se adjudica el puesto de Tesorero adjunto de la Diputación Provincial de Málaga, de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Dirección General para la Administración Local, por la que se adjudica el puesto de Intervención, clase 1.a del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Toribio Fernández Otero Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Química Física".
Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña María Milagros González Real Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Agroforestal".
Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Luis González Marín Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Ingeniería Eléctrica".
Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Universidad "Pablo de Olavide", de Sevilla, por la que se nombra a don Modesto Luceño Garcés Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de "Biología Vegetal", adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales.
Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio José Oña Sicilia Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Educación Física y Deportiva".
Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Antonio Jesús Reina Terol.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a don Enrique Ramírez Losilla y a doña Ana Isabel Cerezo Domínguez.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen Romero Funes Profesora titular de Universidad el área de conocimiento de "Estudios Árabes e Islámicos", adscrita al departamento de Filologías Integradas.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Constitucional" del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado a don Carlos Ruiz Miguel.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Alberto Álvarez Laso Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica".
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra titular de Universidad del área de conocimiento de "Psicología Básica" del Departamento de Psicología Social y Básica a don Antonio Alfonso Álvarez Cruz.
Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María del Carmen Pérez Martínez Profesora titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de "Ecología".
Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don José Pablo Martínez Gálvez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Derecho Financiero y Tributario", adscrita al Departamento de Derecho Público.
Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Eduardo Gálvez Domínguez, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Derecho Mercantil".
Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Núñez Pérez, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de "Ciencia Política y de la Administración".
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Tecnología Electrónica" a don Pedro Martín Sánchez.
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don José Manuel Gavilán Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Economía Aplicada", adscrita al Departamento de Economía Aplicada I.
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Universidad de Sevilla,. por la que se nombra a don Rafael Martínez Gasca Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos", adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error en la de 10 de noviembre de 2001, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Construcciones Arquitectónicas" a doña Yolanda Spariani Berrio.
Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Serge Gofas.
Resolución de 1 de diciembre de 2001, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad.
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve el concurso específico convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2001.
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Universitat de València, por la que se nombra en virtud de concurso a don Antonio Domenech Carbó, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Química Analítica".
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Universitat de València, por la que se nombra en virtud de concurso a Vicente Alberto García Moreno, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Derecho Financiero y Tributario".
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Carlos Jesús Alcalde Martín.
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Universitat de València, por la que se nombra en virtud de concurso a don Tomás Motos Teruel, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Didáctica y Organización Escolar".
Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña María del Mar Ruiz Domínguez Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Didáctica de la Lengua y la Literatura".
Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ángeles Muñoz Fernández Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de "Organización de Empresas".
Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Esperanza Liger Pérez.
Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Ángel W. Aranda Hipólito Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña Francisca María López Ríos Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico".
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Ana María Moreno Adalid Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María José Lavilla Pons Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Francisca Anguita Rodríguez Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Juan José Jiménez Sevilla.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María del Carmen Gierden Vega.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don José Muñoz Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Juan José Chapero Varela Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Ángela Olivares Gullón Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María Asunción Sacristán Navarro Profesora titular de Universidad.
Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Dolores García del Amo Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Cristalografía y Mineralogía".
Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Antonio Pascual Coloma Jérez Profesor titular de Universidad.
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Roberto Hernández Berlinches Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería de Sistemas y Automática".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid