Por los motivos y con la efectividad que se indica, causan baja los Guardias alumnos que se relacionan en los anexos que a continuación se detallan, nombrados en las resoluciones de esta Secretaría de Estado que igualmente se especifican, los cuales quedan en la situación militar que les corresponda:
Anexo I: (Acceso libre) nombrados en la Resolución 160/38952/1993, de 1 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número 220).
Anexo II: (Acceso restringido de aspirantes procedentes del voluntariado especial de la Guardia Civil), nombrados en la Resolución 160/38952/1993, de 1 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número 220).
Anexo III: (Acceso libre) nombrados en la Resolución 442/39039/1994, de 4 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 269).
Madrid, 4 de julio de 1995.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.
RELACION DE GUARDIAS ALUMNOS QUE CAUSAN BAJA
ANEXO I
DNI / Fecha de nacimiento / Apellidos y nombre / CPR / Causa / Fecha de la efectividad de la baja
44.276.374 / 29- 1-1975 / Abril Quesada, María Francisca / - / (1) / 19- 6-1995
34.016.663 / 12-12-1967 / Aguilera Bergillos, María José / - / (1) / 19- 6-1995
26.025.493 / 3- 7-1972 / Araque Domínguez, María del Carmen / - / (1) / 19- 6-1995
4.597.821 / 19- 3-1972 / Cano Cano, María José / - / (2) / 19- 6-1995
77.593.342 / 7-12-1971 / Fernández Estévez, Ana Belén / - / (1) / 19- 6-1995
33.335.422 / 4- 2-1974 / Lombao Fouz, Ana María / - / (1) / 19- 6-1995
9.415.940 / 22-10-1972 / Alvarez Gancedo, Manuel / Oviedo. / (1) / 19- 6-1995
32.841.643 / 2-10-1974 / Carracedo Celaya, José María / La Coruña. / (1) / 19- 6-1995
32.682.535 / 26- 6-1975 / Cernuda González, Antonio Arturo / La Coruña. / (1) / 19- 6-1995
44.805.434 / 28-10-1971 / Cerquero Vila, Jesús Manuel / La Coruña. / (1) / 19- 6-1995
28.490.869 / 1- 1-1974 / Cortés Hidalgo, Carlos / Sevilla. / (1) / 19- 6-1995
22.561.564 / 23- 7-1970 / Fortes Pintos, Mario Luis / Orense. / (1) / 19- 6-1995
8.922.903 / 10- 3-1975 / Gómez Macías, Manuel Jesús / Málaga. / (1) / 19- 6-1995
32.673.242 / 4- 8-1974 / González Fernández, Juan José / La Coruña. / (1) / 19- 6-1995
9.286.640 / 28- 1-1965 / Martínez Espinosa, José Antonio / Valladolid. / (1) / 19- 6-1995
19.851.376 / 15- 1-1973 / Martínez García, José Antonio / Granada. / (1) / 19- 6-1995
44.279.479 / 22- 5-1964 / Martínez Izquierdo, Antonio Manuel / Valencia. / (1) / 19- 6-1995
52.524.618 / 21- 9-1973 / Medina Rodríguez, Angel Manuel / Granada. / (1) / 19- 6-1995
53.525.288 / 2- 9-1974 / Pozo Vega Aranda, Daniel de / Oviedo. / (1) / 19- 6-1995
26.014.956 / 9- 7-1971 / Torres García, José Francisco / Jaén. / (1) / 19- 6-1995
33.324.662 / 2- 8-1970 / Vicente Ouro, Miguel Angel / Lugo. / (2) / 8- 6-1995
ANEXO II
DNI / Fecha de nacimiento / Apellidos y nombre / CPR / Causa / Fecha de efectividad de la baja
12.376.254 / 6-10-1973 / González Velázquez, Santiago / Valladolid. / (1) / 19- 6-1995
ANEXO III
DNI / Fecha de nacimiento / apellidos y nombre / CPR / Causa / Fecha de efectividad de la baja
28.480.067 / 5- 3-1973 / Cuesta Prieto, Víctor / Sevilla. / (2) / 16- 6-1995
Causas:
(1) Aplicación del artículo 9.2 de la Orden de 31 de julio de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 183).
(2) Incurso en el artículo 9.1, a), de la Orden de 31 de julio de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 183).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid