En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, por la que se regula la concesión de becas y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes y estancia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y, en desarrollo de la resolución de 18 de mayo de 1993 (publicada en «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1993),
Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 6 tres.2 del Real Decreto 1527/1988, ha resuelto:
Primero.-Conceder la beca de estudios para el curso académico 1994/1995 a los beneficiarios iberoamericanos referidos en el anejo número 1 y cuyo resumen se desglosa seguidamente:
Primer beneficiario: Amatti, Juan Carlos. Nacionalidad argentina. Fechas: 1-10-1994/30-6-1995.
Ultimo beneficiario: Suárez Mejías, Jorge Luis. Nacionalidad venezolana. Fechas: 1-10-1994/30-6-1995.
La dotación económica de estas becas es de 102.500 pesetas estando sujetas a la retención del IRPF (2 por 100) correspondiente que establece la legislación vigente en esta materia del Gobierno español, y un seguro médico no farmacéutico por el mismo período de la beca.
El ICI abonará el 50 por 100 de la matrícula de los cursos de postgrado en los casos en que los centros de estudios no financien este importe.
Segundo.-Conceder becas para realizar estudios en Iberoamérica y Portugal para el curso académico 1994/1995 a los beneficiarios iberoamericanos y españoles que figuran en relación nominal anejo 2 y cuyo resumen se desglosa seguidamente:
Primer beneficiario: Altrichter, Mariana. Nacionalidad argentina. País de estudios: Costa Rica. Fechas: 1-1-1995/31-12-1995.
Ultimo beneficiario: Millán Araujo, Oswaldo José. Nacionalidad venezolana. País de estudios: Costa Rica. Fechas: 1-1-1995/31-12-1995.
La dotación económica mensual de estas becas varía en función del país en el que se realicen los estudios y que para la presente convocatoria es la siguiente: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, 134.000 pesetas; Colombia, Costa Rica, Portugal y Uruguay, 114.000 pesetas; Bolivia, Cuba y Ecuador, 94.000 pesetas, estando sujetas a la retención del IRPF (25 por 100) correspondiente que establece la legislación vigente en esta materia del Gobierno español, y un seguro médico, no farmacéutico, por el mismo período de la beca.
Disfrutarán del 50 por 100 de gratuidad de matrícula del programa de postgrado que realicen.
Tercero.-Abonar el importe del pasaje aéreo al lugar de estudios de los becarios españoles relacionados a continuación por la cuantía que se detalla.
Nombre / País de destino / Importe - Pesetas
Martínez Palle, Esther / Argentina. / 457.285
Paniza Cabrera, Antonia / Argentina. / 475.085
Sánchez Barrilao, Francisco / Argentina. / 464.085
Sánchez Hernández, Angel / Argentina. / 446.285
Valverde Hernández, Paloma / Argentina. / 475.985
Abella García, Luis / Argentina. / 446.285
Blasco Perujo, Isidro / Argentina. / 446.285
Fuentes García, Luis María / Argentina. / 467.235
Hernández Godoy, Joaquín / Argentina. / 459.435
Cuenca Franganillo, Berta María / Brasil. / 385.850
Giménez Buitrago, María Isabel / Brasil. / 436.100
Jaulín Plana, José Félix / Colombia. / 408.700
Blanco Alfaro, Jesús Angel / Colombia. / 381.300
Gadea Miguel, José Luis / Colombia. / 396.000
Jiménez Pérez, Ignacio / Costa Rica. / 362.100
Tomás Mesquida, Eduardo / Costa Rica. / 355.400
Fernández Morillo, María Teresa / Costa Rica. / 355.400
Menéndez Fuster, M. Paloma / Cuba. / 298.000
Villa Díaz, Ana / Cuba. / 298.000
De la Cruz Cardiel, Pedro / Cuba. / 298.000
Guerra Martín, Montserrat / Chile. / 551.900
López Heras, Juan Pablo / Chile. / 503.750
Moreno Villoslada, Ignacio / Chile. / 503.750
Romero Buljan, M. Inmaculada / Chile. / 548.000
Sánchez Hernández, Juan Carlos / Chile. / 489.550
Silla Cortes, Fernando / Chile. / 538.700
Córdoba Jabonero, Carmen / Chile. / 503.750
De Miguel Alonso, Carlos J. / Chile. / 503.750
Díaz Cobo, Mercedes / Chile. / 538.700
Domínguez Martínez, M. Consuelo / Chile. / 503.750
Galindo San Valentín, Ana M. / Chile. / 503.750
Salvador Recatala, Vicenta / Perú. / 458.600
Deocon Bononat, Carlos / Perú. / 448.900
Díez Galindo, Carlos / Perú. / 448.900
Santos González, J. Carlos / Portugal. / 59.000
Calderón Vázquez, Francisco José / Uruguay. / 444.550
Sánchez Merlos, Mateos / Venezuela. / 381.300
De Grado Andrés, Adolfo / Venezuela. / 378.600
Guerra Martín, Azucena / Venezuela. / 370.600
Cuarto.-Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las becas reconocidas en esta resolución en los términos previstos por la citada Orden de 26 de marzo de 1992.
Madrid, 20 de enero de 1995.-La Presidenta, Ana María Ruiz-Tagle Morales.
Ilmos. Sres. Director general del ICI y Secretaria general de la AECI.
ANEJO I
Becarios del programa de becas Mutis 94/95 (para España)
Argentina:
Amatti, Juan Carlos: 1-10-1994/30-6-1995.
Audebert, Fernando Enrique: 1-2-1995/31-1-1996.
Barenboim, Gabriela Alejandra: 1-11-1994/30-6-1995.
Brusa, Carlos Manuel: 1-11-1994/30-6-1995.
Car, Eduardo José: 1-10-1994/30-6-1995.
Castro, María Isabel: 1-1-1995/30-6-1995.
Fontana, Marcelo Raúl: 1-12-1994/30-6-1995.
Laborde, Hugo Eduardo: 1-1-1995/30-6-1995.
Mangold, Atilio José: 15-1-1995/30-6-1995.
Moya, Javier Alberto: 1-1-1995/30-6-1995.
Parodi, Eloisa Rosalía: 1-11-1994/28-2-1995.
Salvatori, Daniela Marisol: 1-10-1994/30-6-1995.
Zapico, Adriana María: 1-10-1994/30-6-1995.
Boliviana:
Aguirre Castro, Carlos: 15-1-1995/30-6-1995.
Choquellata Mamani, José: 1-10-1994/30-6-1995.
Cruz Choque, David: 1-11-1994/30-6-1995.
Fernández Calatayud, Milton: 1-11-1994/30-6-1995.
Hayes Michel, Miguel Omar: 1-10-1994/30-6-1995.
Molina Valenzuela, Felipe: 1-10-1994/30-6-1995.
Pueyo Roy, María: 1-10-1994/30-6-1995.
Torrez Santalla, Rene: 1-1-1995/31-3-1996.
Brasileña:
Bahía, Diana: 1-3-1995/30-6-1995.
Da Silva, Turibio José: 1-10-1994/30-6-1995.
Daniel, Adria: 1-11-1994/30-6-1995.
De Moraes, Marcio: 15-1-1995/30-6-1995.
De Souza Almeida, Helconio: 1-11-1994/30-6-1995.
Ferreira de Gouveira, Regina M.: 1-10-1994/30-6-1995.
Komoda Funatsu, Ilra Renata: 1-11-1994/30-6-1995.
Malta Sobreira, Juárez César: 1-12-1994/31-7-1995.
Manso Vieira, Leonel: 1-10-1994/30-6-1995.
Meinhardt Junior, Erny Lauro: 1-11-1994/30-6-1995.
Pereira Neto, José Eduardo: 1-11-1994/30-6-1995.
Portela Nunes, Mario Roberto: 1-11-1994/30-6-1995.
Rohlfs Barbosa, Izabella: 1-10-1994/30-6-1995.
Zuroski Remor, Cynthia: 1-11-1994/30-6-1995.
Chilena:
Abdala Sepúlveda, Patricio Bertrand: 1-1-1995/30-6-1995.
Andrade Lillo, Winston Sócrates: 1-4-1995/30-6-1995.
Bonansco Herrera, Christian: 1-11-1994/30-6-1995.
Bravo Méndez, Ricardo: 1-11-1994/30-6-1995.
Buljan Hernández, Antonio: 1-11-1994/30-6-1995.
De la Barrera Calderón, Sergio Gustavo: 1-1-1995/31-3-1996.
Ganga Muñoz, María Angélica: 1-11-1994/30-6-1995.
Luco Salman, Richard: 1-10-1994/30-6-1995.
Pereira Cancino, Guillermo: 15-1-1995/30-6-1995.
Pérez Bravo, Francisco Antonio: 1-11-1994/30-6-1995.
Rodríguez Bustos, Héctor Hernán: 15-3-1995/30-6-1995.
Suau Ibáñez, Cristian Alberto: 1-1-1995/30-6-1995.
Valenzuela Estrada, Mario Marte: 15-3-1995/30-6-1995.
Colombiana:
Alfonso Orjuela, José Edgar: 1-1-1995/30-6-1995.
Cadavid Quintero, Alfonso: 1-11-1994/30-6-1995.
González Rodríguez, Ernesto Mauricio: 1-10-1994/30-6-1995.
Jacome Liévano, Flavio Hernando: 1-10-1994/30-6-1995.
Muriel González, Gabriel Angel: 1-11-1994/30-6-1995.
Osorio Murillo, Olga: 1-1-1995/30-6-1995.
Osuna Patiño, Néstor Iván: 1-10-1994/30-6-1995.
Pedraza Torres, Pablo Enrique: 1-10-1994/30-6-1995.
Peñuela Mesa, Gustavo A.: 1-1-1995/30-6-1995.
Rivera Godoy, Jorge Alberto: 1-11-1994/30-6-1995.
Torres Valdivieso, Sergio: 1-10-1994/30-6-1995.
Costarricense:
Barahona Vargas, José Joaquín: 1-11-1994/30-6-1995.
Bustamante Venegas, Martiza: 1-11-1994/30-6-1995.
Perera León, Vernor Roberto: 1-10-1994/30-6-1995.
Quesada Mora, Juan Gerardo: 1-10-1994/30-6-1995.
Soto Acosta, José Antonio: 1-1-1995/30-6-1995.
Cubana:
Betancourt Fernández, Liliana: 1-11-1994/30-6-1995.
Capote Arritola, Alberto: 1-10-1994/30-6-1995.
Carmenate Moreno, María Margarita: 1-11-1994/30-6-1995.
Cerruela García, Gonzalo: 1-1-1995/30-6-1995.
Franco Pérez, Antonio: 1-1-1995/30-6-1995.
Garrote Pérez, Ernesto: 1-11-1994/30-6-1995.
Goenaga Infante, Heidi: 1-1-1995/30-6-1995.
Gómez Luna, Liliana: 1-11-1994/30-6-1995.
Pancorbo de Sandoval, José: 1-12-1994/30-6-1995.
Rosabal Sardiñas, Grisel: 1-1-1995/31-12-1995.
Dominicana:
Castillo de Castro, Pedro Antonio: 1-10-1994/30-6-1995.
Díaz Fuentes de Martínez, María Pilar: 1-11-1994/30-6-1995.
González Moreta, Manuel Antonio: 1-1-1995/30-6-1995.
Novas Bello, Alexis Manuel: 1-1-1995/30-6-1995.
Ruiz González, Rosa Elizabeth: 1-10-1994/30-6-1995.
Ecuatoriana:
Aveiga del Pino, Iván Antonio: 1-11-1994/30-6-1995.
Chávez Pasquel, Sandra Mónica: 1-11-1994/30-6-1996.
Domínguez Durán, Jaime Norberto: 1-11-1994/30-4-1995.
Ocampo Rojas, Ligia Enit: 1-1-1995/31-12-1995.
Paz y Miño Cepeda, César Antonio: 1-10-1994/30-6-1995.
Ulloa Darquea, Fausto Alexander: 1-11-1994/30-6-1995.
Guatemalteca:
Molina Meza, Juan Fernando: 1-11-1994/30-7-1995.
Padilla Jocol de Selva, Rosalinda: 1-1-1995/30-6-1995.
Salaverria Reyes, Jorge Haroldo: 1-10-1994/30-6-1995.
Selva Rodas, Manuel Alberto: 1-1-1995/30-6-1995.
Hondureña:
Espinoza Canales, Ninfa America: 1-10-1994/30-6-1995.
Padilla Tosta, Miguel Ezequiel: 1-10-1994/30-6-1995.
Rodríguez Bu, Lorena: 1-1-1994/30-6-1995.
Velázquez Lambur, Rosa Melida: 1-11-1994/30-6-1995.
Mexicana:
Almeyda Artigas, Roberto Javier: 1-10-1994/30-6-1995.
Barba Pingarrón, Arturo: 1-3-1995/30-6-1995.
Canales Madrazo, Alicia: 1-10-1994/30-6-1995.
García Estrada, Joaquín: 1-1-1995/30-6-1995.
García Rodríguez, Salvador: 1-10-1994/30-6-1995.
López Gaona, Amparo: 1-10-1994/30-6-1995.
López Mendoza, Salvador: 1-10-1994/30-6-1995.
Lugo Olmos, Iván: 1-10-1994/30-6-1995.
Obregón Lemus, Ana María: 1-10-1994/30-6-1995.
Sánchez Obregón, Laura: 1-11-1994/30-6-1995.
Toledo López, Víctor Manuel: 1-11-1994/30-6-1995.
Villa Vargas, Luis Alfonso: 1-10-1994/30-6-1995.
Nicaragüense:
Escorcia, Jorge Flavio: 1-1-1995/30-6-1995.
García Blandón, Martha Irene: 1-1-1995/30-6-1995.
Narváez Ruiz, Victoria Gioconda: 1-11-1994/30-6-1995.
Rizo Pereira, Jaime José: 1-11-1994/30-6-1995.
Panameña:
Arauz Montenegro, Rene: 1-10-1994/30-6-1995.
Flores Castro, Eduardo: 1-11-1994/30-6-1995.
Pinzón Adames, Reinhardt: 1-10-1994/30-6-1995.
Silvera Alonzo, Miguel: 1-1-1995/30-6-1995.
Tijerino Rodríguez, Irasema Alejia: 1-10-1994/30-6-1995.
Paraguaya:
Guanes Nicoli, Pedro: 1-10-1994/30-6-1995.
Jiménez Tarres, Ricardo Roberto: 1-10-1994/30-6-1995.
Vargas Cabral, Enrique: 1-10-1994/30-6-1995.
Velázquez González, Carlos: 1-10-1994/30-6-1995.
Peruana:
Ayala Alarcón, Míriam Orietta: 1-10-1994/30-6-1995.
Cáceres Dueñas, Fabio: 1-10-1994/30-9-1995.
Esquivel Martel, Doris: 1-1-1995/30-6-1995.
Fegan Justo, Rafael Antonio: 1-10-1994/30-6-1995.
García Pinchi, Ricardo: 1-1-1995/30-6-1995.
Lazarte Díaz, Daniel Ernesto: 1-11-1994/30-6-1995.
León Janampa, José Henry: 1-11-1994/30-6-1995.
Medina Pasaje, Julio Luis: 1-10-1994/30-6-1995.
Naveda Valladares, Eduardo: 1-1-1995/30-11-1996.
Peña Barreto, Doris: 15-11-1994/30-6-1995.
Rosales Loredo, Carlos Manuel: 1-11-1994/30-6-1995.
Sánchez Infantas, Edgar Hugo: 1-11-1994/30-6-1995.
Soto Cordova, Martín Moisés: 1-1-1995/30-6-1995.
Zegarra Aragón, Herly Fredy: 15-1-1995/31-12-1995.
Portuguesa:
Gomes Machado, María José: 1-11-1994/30-6-1995.
Uruguaya:
Bessonart González, Martín: 1-10-1994/30-6-1995.
Bevc de Alava, Alejandro Max: 1-1-1995/31-12-1995.
Cajarville Sanz, María Cecilia: 1-10-1994/30-6-1995.
Castillo Presa, Estela: 1-10-1994/30-6-1995.
García Rubio, Silvina: 1-10-1994/30-6-1995.
Martí Pérez, Arturo Carlos: 1-10-1994/30-6-1995.
Panzera Crespo, Yanina: 1-11-1994/30-6-1995.
Venezolana:
Bendaham Rodríguez, Jotsabe Sacramento: 1-10-1994/30-6-1995.
Cermeño Vivas, Julman Rosires: 15-1-1995/30-6-1996.
Chirinos Espin, Mayel del Valle: 1-1-1995/30-6-1995.
Duno Stefano, Rodrigo: 1-11-1994/30-6-1995.
Durante Rincón, Carlos Alberto: 1-1-1995/30-6-1995.
Fernández Rodríguez, Marisol: 1-1-1995/30-6-1995.
Gómez Benítez, Oscar: 1-10-1994/30-6-1995.
Rojas Hernández, Blanca: 1-10-1994/30-6-1995.
Sarabia Hurtado, Zaideth del Valle: 1-1-1995/30-6-1995.
Suárez Mejías, Jorge Luis: 1-10-1994/30-6-1995.
ANEJO 2
Becarios del programa de becas Mutis 94/95 (para Iberoamérica)
Nacionalidad / Nombre y apellidos / País/Beca / Desde/hasta
Argentina / Mariana Altrichter / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Rodrigo Bustos Singer / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Jorge Oscar Chiapella / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / María Claudia Delorenzi / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Myrna Edtih Insua / Ecuador / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Hugo Eduardo Lamas / Perú / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / María Clara Melchiori / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Ricardo Marcelo Orzi / Brasil / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Enrique Adrián Pereyra Ruiz / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Argentina / Carlos Javier Puig / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Boliviana / Fabián Edgar Julián Aguirre Nava / Costa Rica / 1 de agosto de 1995/31 de diciembre de 1995.
Boliviana / Luis Alfonso Pardo Barrientos / Chile / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Boliviana / María Teresa Vargas Ríos / Argentina / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995. Brasileña / Oracy Alves da Silva / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Brasileña / Ronaldo Gonzálves Morato / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Brasileña / Joao Carlos Nunes / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Brasileña / Fabio do Valle Valgas da Silva / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Chilena / Jeannette Patricia Soto Miranda / Uruguay / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Chilena / Oscar Santiago Vallejos Barra / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Clara Isabel Aguilar Sierra / Brasil / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Moisés Oswaldo Bustamante Rúa / Chile / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Luis Alfonso Escobar Trujillo / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Luis Germán Gómez Bernal / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Liliana Jaimes Delgado / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Julio César López Hernández / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Santiago Rafael Lora Leonés / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Francisco Medina Estrada / Argentina / 1 de julio de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Raquel Elvira Ocacionez Jiménez / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Jaime Paba Martínez / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Gloria Constanza Rojas Fajardo / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Luz Alba Silvera Arenas / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / María Consuelo Suárez Angel / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Colombiana / Luis Fernando Uribe Velázquez / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Costarriceña / Malforita Gamboa Quesada / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Costarriceña / Adrián Morales Gómez / Brasil / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Costarriceña / Adolfo Morales Mata / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Costarriceña / Sandra Rivera Alvarado / Chile / 15 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Rafael Moisés Avalos Cardoso / Costa Rica / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Víctor Enrique Batista Batista / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Mercedes Bermúdez Montes de Oca / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Luis Raúl de la Nuez Fonseca / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Enrique Alexis García Moya / Colombia / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Mauricio Rene Herrera Marín / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Beatriz Jiménez Sobrino / Costa Rica / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Raúl Ernesto Macías Muguercia / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Ricardo Angel Paredes Díaz / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Mercedes Remigio Rodríguez / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Cubana / Carmen Viltres Costa / Argentina / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Teresa Guillermina Cerón Salcedo / Ecuador / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Joel Antonio Gálvez Paniagua / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Juan Carlos Jiménez Guerrero / Uruguay / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Natalia Emi Mejía-Ricart Astudillo / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Luis Henry Molina Peña / Chile / 15 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Dominicana / Pedro Antonio Núñez Ramos / Costa Rica / 15 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Rubén Darío Benítez Arias / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Edison Alfredo Bonifaz Conto / Chile / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Willan Omar Constante Soria / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Jorge Eduardo Grijalva Olmedo / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / María Susana Guzmán Rodríguez / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Hernán Gustavo Ordóñez Castro / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Angel Alfredo Riofrío Aguirre / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Ecuatoriana / Silvia Sigcha Cartagena / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Luis Abella García / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Jesús Angel Blanco Alfaro / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Isidro Blasco Perujo / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Francisco José Calderón Vázquez / Uruguay / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Carmen Córdoba Jabonero / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Berta María Cuenca Franganillo / Brasil / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Adolfo de Grado Andrés / Venezuela / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Pedro José de la Cruz Cardiel / Cuba / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Carlos José de Miguel Alonso / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Carlos Deocon Bononat / Perú / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Mercedes Díaz Cobo / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Carlos Díez Galindo / Perú / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / María Consuelo Domínguez Martínez / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / María Teresa Fernández Morillo / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Luis María Fuentes García / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / José Luis Gadea Miguel / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Ana María Galindo San Valentín / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / María Isabel Giménez Buitrago / Brasil / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Azucena Guerra Martín / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Montserrat Guerra Martín / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Joaquín Hernández Godoy / Argentina / 1 de julio de 1995/31 de julio de 1995.
Española / José Félix Jaulin Plana / Colombia / 1 de enero de 1995/30 de octubre de 1995.
Española / Ignacio Jiménez Pérez / Costa Rica / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Juan Pablo López Heras / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Esther Martínez Palle / Argentina / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / María Paloma Menéndez Fuster / Cuba / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Ignacio Moreno Villoslada / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Apolonia Novillo Villajos / Cuba / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Antonia Paniza Cabrera / Argentina / 1 de mayo de 1995/30 de abril de 1996.
Española / María del Carmen Rodríguez Pérez / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / María Inmaculada Romero Buján / Chile / 1 de enero de 1995/30 de marzo de 1995.
Española / Vicenta Salvador Recatalá / Perú / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Juan Francisco de Sánchez Barrilao / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Angel Sánchez Hernández / Argentina / 15 de junio de 1995/15 de septiembre de 1995.
Española / Juan Carlos Sánchez Hernández / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Mateo Sánchez Merlos / Venezuela / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Juan Carlos Santos González / Portugal / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Fernando Silla Cortés / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Eduardo Tomás Mezquida / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Paloma Valverde Hernández / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Española / Ana Villa Díaz / Cuba / 1 de julio de 1995/30 de junio de 1996.
Guatemalteca / Mynor Francis Carrillo García-Salas / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Guatemalteca / José Estuardo Miranda Gómez / Cuba / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Hondureña / Juan Carlos Boquín Gradiz / Colombia / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Hondureña / Bismark Espinoza Espinal / Argentina / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Hondureña / Fredy Domiciano Llanes Machado / Chile / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Hondureña / Karla Patricia Valladares Bulnes / Venezuela / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Mexicana / José Enrique Salinas Carrillo / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Mexicana / Maxel Sánchez Quintana / Uruguay / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / Silvio Jaier Castillo Miranda / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / Osmar Vicente Chévez Pozo / Brasil / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / Isaac de Jesús Gutiérrez González / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / María Helena Herrera Vallejos / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / Porfirio Paiz Mendoza / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Nicaragüense / José Alfredo Sobalvarro Ortega / Brasil / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Panameña / Héctor Enrique Jiménez Barsallo / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Paraguaya / Lourdes Elizabeth Peña Villalba / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Hugo Lucio Aduvire Pataca / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Carlos Humberto Arce Cueva / Colombia / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Fabio Cáceres Dueñas / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Castillo Fernández / Colombia / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Augusto Alberto Cavassa Gómez / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Américo Guevara Pérez / Venezuela / 1 de abril de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Gladys Ofelia Llanos Oliveros / Portugal / 1 de noviembre de 1995/31 de mayo de 1996.
Peruana / Oscar Wilfredo Mendieta Taboada / Brasil / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Desiderio Erasmo Otarola Acevedo / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Jaime Roberto Sánchez Venegas / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Marcial Ibo Silva Jaimes / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Guillermo Tejada Muñoz / Brasil / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Virginia Elizabeth Torpoco Carmen / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / María Dorothy Torres de León / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Peruana / Rosa Margarita Torres Vadillo / Venezuela / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / Ernesto Brugnoli Olivera / Costa Rica / 1 de febrero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / María Lizet de León Hernández / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / Felipe Daniel García Rodríguez / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / Diego Ibarra Riccetto / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / Daniel Laborde Goñi / Chile / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Uruguaya / Corina Verónica Sidagis Galli / Brasil / 1 de marzo de 1995/31 de diciembre de 1995.
Venezolana / Oswaldo José Millán Araujo / Costa Rica / 1 de enero de 1995/31 de diciembre de 1995.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid