Por Orden de 29 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), se convocó concurso específico (Ref. F2/97) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
De acuerdo con lo previsto en la base octava de dicha convocatoria, conforme se establece en el artículo 47 del vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y habiéndose cumplido cuantos requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la convocatoria mencionada, sobre plazo de presentación de instancias, examen de las mismas, valoración de méritos alegados por los concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente Comisión de Valoración a la que hace referencia la base quinta de la citada Orden de 4 de julio de 1997,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración de méritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo a los funcionarios que asimismo se especifican.
Segundo.-Declarar desiertos los puestos que se especifican en el anexo, por no alcanzar en el mismo los candidatos las puntuaciones mínimas a que se refiere la base segunda de la convocatoria o por no haber petición alguna para cubrirlos.
Tercero.-El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de cese, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Orden.
Cuarto.-El personal que ha obtenido destino a través de este concurso no podrá participar en concursos de méritos que convoque tanto la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del puesto que se les adjudique en la presente Orden, salvo lo prevenido por el apartado 2 del artículo 41 del citado Reglamento General.
Quinto.-Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno. Asimismo, serán irrenunciables salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión los interesados obtengan otro destino, bien por el procedimiento de libre designación o por concurso convocados por otros Departamentos o Comunidades Autónomas.
Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y demás preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación a este Ministerio, según prevé el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 17 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
Subsecretaría del Departamento.
ANEXO
Puesto adjudicado / Puesto de cese / Datos personales / Núm.
orden / Puesto / Nivel / Grupo / Localidad / Puesto / Nivel / MO/
CA / Localidad / Apellidos y nombre / NRP / Grupo / Grado
SECRETARÍA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTES
Dirección General
de Carreteras
Subdirección General
de Construcción
1 / Secretario/a Subdirector general. / 14 / CD / Madrid. / Secret. Sub. Gral. N.14 (prov). / 14 / FO / Madrid. / Casa Casa, María Eugenia. / 0897474535A1146 / D / 16
Secretaría General
2 / Jefe Área Contratación. / 28 / A / Madrid. / Desierto.
3 / Jefe Área Gestión Económica y Expropiaciones. / 28 / A / Madrid. / Desierto.
4 / Jefe Servicio Expropiaciones. / 26 / A / Madrid. / Jefe Sección N.24. / 24 / MA / Madrid. / Ramírez Orellana, José. / 4025760868A5900 / A / 24
5 / Secretario/a Subdirector general. / 14 / CD / Madrid. / Auxiliar Oficina N.10. / 10 / FO / Madrid. / Marcos Revuelta, Es ther. / 1391982868A1146 / D / 10
Servicios periféricos
Demarcación
Andalucía
Occidental
6 / Jefe Servicio Actuación Administrativa. / 26 / AB / Sevilla. / Jefe Sección N.24. / 24 / FO / Sevilla. / Pajarón Sotomayor, Rafael. / 5105913035A1122 / B / 24
Demarcación
de Castilla-León
Occidental
7 / Jefe Servicio Actuación Administrativa. / 26 / A / Valladolid. / Desierto.
Demarcación
de Cataluña
8 / Jefe Servicio Actuación Administrativa. / 26 / A / Barcelona. / Jefe Sección Asuntos Grales. / 24 / SC / Barcelona. / Álvarez Iglesias, Alfredo. / 7261505746A6006 / A / 24
Demarcación
de Murcia
9 / Jefe Servicio Actuación Administrativa. / 26 / A / Murcia. / Jefe Serv. Act. Adva. (prov.). / 26 / FO / Murcia. / Albacete Ezcurra, Juan Enrique. / 2746672568A1111 / A / -
Secretaría de Estado
de Infraestructuras
y Transportes
Secretaría General
de Infraestructuras
Ferroviarias
10 / Director de Programa. / 26 / AB / Madrid. / Técnico superior N.22. / 22 / FO / Madrid. / Gómez García, Alberto. / 5003861768A6200 / A / 22
Dirección General
de Ferrocarriles
y Transportes
por Carretera
Subdirección General
de Ordenación
y Normativa
11 / Jefe Servicio Relaciones con las CC. AA. y OO. Empresas. / 26 / AB / Madrid. / Jefe Servicio Rel. con CC.AA. (prov.). / 26 / FO / Madrid. / Sánchez Sánchez, Manuel. / 0249911168A1403 / A / 28
Subdirección General
de Transportes
Terrestres
12 / Consejero técnico. / 28 / A / Madrid. / Jefe Servicio N.26. / 26 / FO / Madrid. / Llopis Llopis, Amparo. / 0207941268A1403 / A / 24
13 / Jefe de Servicio de Mercancías Peligrosas y Perecederas. / 26 / AB / Madrid. / Jefe Sección Mercan. Pelig. / 24 / FO / Madrid. / Gómez Gómez, José Eduardo. / 0149060068A1011 / B / 24
14 / Técnico del Transporte Ferroviario. / 26 / A / Madrid. / Técnico Trans. Ferro. (prov.). / 26 / FO / Madrid. / Díaz Romeral Bringas, Roberto. / 5079561868A1403 / A / 28
Inspección General
15 / Inspector Jefe del Transporte Terrestre. / 28 / A / Madrid. / Inspec. Jefe. Trans. T. (prov.). / 28 / FO / Madrid. / Núñez Ales, Alfonso. / 0015828146A1403 / A / 28
16 / Jefe de Servicio de Inspección. / 26 / AB / Madrid. / Jefe Serv. Inspec. (prov.). / 26 / FO / Madrid. / Martínez-Conde Ibáñez, José. / 0208054813A1403 / A / 25
Dirección General
de la Marina
Mercante
Secretaría General
17 / Jefe de Área de Sistemas Informáticos. / 28 / A / Madrid. / Jefe Área Sist. Inf. (prov.). / 28 / FO / Madrid. / Pardo Romero, Antonio. / 2553625646A1166 / A / 28
18 / Jefe Servicio Sistemas Informáticos. / 26 / AB / Madrid. / Técnico superior N.22. / 22 / FO / Madrid. / Otero Díez, Juan. / 1981978935A6200 / A / 22
Servicios Periféricos
Jefatura Provincial
de Cartagena-Murcia
19 / Jefe Servicio Inspección General Marítima. / 26 / A / Cartagena. / Jefe Ser. Inspec. Gral. Marít. / 26 / FO / Tarragona. / Martín Castilla, Alberto. / 0251133035A1402 / A / 24
Jefatura Provincial
de Vigo-Pontevedra
20 / Jefe Servicio Inspección General Marítima. / 26 / A / Vigo. / Inspect. Construcc. Naval. / 24 / FO / Palmas de Gran Ca-
naria. / Villar González, Jesús María. / 1375558435A1402 / A / 24
Dirección General
de Aviación Civil
Unidad de Apoyo
21 / Consejero técnico. / 28 / A / Madrid. / Consejero técnico (prov.). / 28 / FO / Madrid. / Mederos Cruz, Manuel. / 4213532846A1406 / A / 30
22 / Técnico N24. / 24 / AB / Madrid. / Jefe Servicio Gestión N.25. / 25 / EH / Lugo. / Fernández Rodríguez, Ricardo. / 3491449835A1122 / B / 26
Subdirección General
de Control
del Transporte Aéreo
23 / Jefe Área Inspección y Seguridad Vuelo. / 28 / A / Madrid. / Inspec. Procesos Aeron. y C. / 24 / FO / Madrid. / Nogales Chavero, Jacinto. / 0535561124A1406 / A / 24
Subdirección General
de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios
24 / Jefe Oficina Técnica Supervisión Proyectos. / 25 / A / Madrid. / Técnico Superior N.24. / 24 / FO / Madrid. / Calvo Fresno, José Antonio. / 0537533835A1406 / A / 24
Servicios Periféricos
Delegación Seguridad
en Vuelo N.6-Cuatro
Vientos.
25 / Jefe Delegación. / 26 / A / Madrid. / Jefe Serv. Mant. e Inspección. / 26 / FO / Madrid. / Pazos Lameiro, Marcelino. / 3319863146A1406 / A / 26
Subsecretaría
Gabinete Técnico
del Subsecretario
26 / Secretario/a puesto de trabajo N.30. / 14 / CD / Madrid. / Auxiliar oficina N.10. / 10 / FO / Madrid. / Aguilera Núñez, María Amparo. / 0065684357A1146 / D / 10
27 / Secretario/a puesto de trabajo N.30. / 14 / CD / Madrid. / Jefe Neg. N.16 (prov.). / 16 / FO / Madrid. / Cardenal Vegas, María Paz. / 0020153702A1146 / D / 14
Servicio Jurídico
28 / Secretario/a puesto de trabajo N.30. / 14 / CD / Madrid. / Auxiliar oficina N.12. / 12 / FO / Madrid. / Tejada Yabar, María del Pilar. / 0063319202A1146 / D / 12
Secretaría General
Técnica
Vicesecretaría General
Técnica
29 / Jefe Área Asistencia Ciudadano. / 28 / A / Madrid. / Técnico superior N.24. / 24 / FO / Madrid. / Gómez de Ortega Junge, Ricardo. / 0293096602A5900 / A / 24
Subdirección General
de Cooperación
y Relaciones
Administrativas
30 / Técnico superior N26. / 26 / A / Madrid. / Jefe Sección Suelo. / 24 / FO / Madrid. / Fernández García, Jesús. / 0524500646A6000 / A / 24
SECRETARÍA GENERAL
DE COMUNICACIONES
Dirección General
de Telecomunica-
ciones (Sup.)
Subdirección General de Promoción y Normalización de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones (Sup.)
31 / Técnico superior Telecomunicaciones N26. / 26 / A / Madrid. / Téc. sup Teleco. N.26 (C. S.). / 26 / FO / Madrid. / Domínguez Maldonado, Antonio. / 0693444135A1166 / A / 26
Subdirección General de Recursos Escasos de Telecomunicaciones
32 / Secretario/a Subdirector general. / 14 / CD / Madrid. / Secretaria Subdirec. gral. / 14 / FO / Madrid. / Molinero Bachiller, María del Rosario. / 1989063524A1441 / D / 14
Subdirección General de Evaluación y Calidad de Servicios de Telecomunicaciones
33 / Jefe Servicio de C. T. E. / 26 / AB / Madrid. / Jefe Sección Antenas. / 24 / FO / Madrid. / Cordón Iglesias, María del Carmen. / 0081995535A1119 / B / 24
Subdirección General de Coordinación, Reglamentación y Asuntos Generales (Sup.).
34 / Jefe Área Reglamentación. / 28 / A / Madrid. / Jefe Serv. Jurid. Tram. (prov.). / 26 / FO / Madrid. / Crespo Martínez, Carlos Luis. / 1210343624A1404 / A / 26
Subdirección General de Tecnologías y Operadores de Telecomunicaciones (Sup.)
35 / Jefe Servicio Operadores por Cable. / 26 / A / Madrid. / Jefe Serv. Oper. Cable (C. S.). / 26 / FO / Madrid. / Castro Rey, Juan Luis. / 3497537846A1166 / A / -
36 / Secretario/a Subdirector general. / 14 / CD / Madrid. / Jefe Negociado N.16. / 16 / FO / Madrid. / Peña Alonso, M. Cristina. / 1087236357A1148 / D / 10
Área de Organización
y Sistemas (Sup.)
37 / Jefe Sección Sistemas Informáticos. / 24 / AB / Madrid. / Especi. Tec. Radiocom. N.20. / 20 / FO / Madrid. / Vázquez Arjona, José Juan. / 2751817346A1177 / B / 20
Servicios Periféricos
Servicios Periféricos
de Madrid
38 / Jefe Unidad Inspección. / 24 / AB / Madrid. / Tec. Radiocomunicac. N.22. / 22 / FO / Madrid. / Ramírez Sánchez, Juan. / 5169501846A1119 / B / 22
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Centro de Estudios
y Experimentación
de Obras Públicas
Centro de Estudios
Hidrográficos
39 / Jefe Laboratorio Calidad Aguas. / 26 / A / Madrid. / Jefe Sección Técnica. / 24 / FO / Madrid. / Elvira del Cid, Margarita. / 5161562924A5900 / A / 24
Centro Nacional
de Información
Geográfica
40 / Secretario/a puesto trabajo N30. / 14 / CD / Madrid. / Secretario Subd. general. / 14 / FO / Madrid. / Sánchez López, María Teresa. / 1485235946A1146 / D / 14
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid