En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de
1992, modificada por la Orden de 21 de enero de 1997 ("Boletín Oficial
del Estado" de 3 de febrero), por la que se regula la concesión de becas
y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes
y estancia, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y la
Resolución de 21 de noviembre de 1997 ("Boletín Oficial del Estado" de
10 de diciembre), de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se delegan en el Secretario general
de la AECI y otras autoridades y funcionarios de la misma determinadas
competencias, esta Agencia, en virtud de las competencias atribuidas en
el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" del
25), ha resuelto:
Primero.-Conceder una beca del 1 al 31 de julio a los estudiantes
relacionados en el anexo adjunto, para asistir al curso de verano en
Santander de la Escuela Superior de Música "Reina Sofía", de acuerdo con
la convocatoria general de becas para extranjeros curso 98-99 ("Boletín
Oficial del Estado" de 11 de febrero de 1998), anexo I, capítulo IV,
punto A.3:
Primer beneficiario: Álvarez, Aida (Argentina).
Último beneficiario: Belevic, Beljko (Yugoslavia).
Segundo.-Los derechos económicos que generan estas becas se
concretan en:
a) Una ayuda de 140.000 pesetas, a deducir la retención fiscal
correspondiente.
b) Seguro de asistencia sanitaria.
Tercero.-Ordenar la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de
la ayuda reconocida en esta Resolución, en los términos previstos en la
citada Orden de 26 de marzo de 1992.
Madrid, 8 de junio de 1998.-El Presidente, P. D. (Resolución de 21
de noviembre de 1997, "Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre),
el Secretario general, Luis Espinosa Fernández.
Ilmos. Sres. Secretario general de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, Director general del Instituto de Cooperación con el
Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo y Director general del
Gabinete Técnico.
ANEXO
Listado de becarios
Argentina
1 Álvarez, Aida........................................................ 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
2 Cardoso, María Soledad.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
3 De Luque, Giselle................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
4 Domínguez, Julio................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
5 Martínez, Marcela.................................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
6 Mesz, Bruno......................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
7 Olivera, María Mercedes.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
8 Panizza, Alexander................................................ 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
9 Pasteknik, Natalia.................................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
10 Raspo, Esteban..................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
11 Robuschi, Daniel................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
12 Sancho, Eleonora................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
13 Videla Torres, Hernán............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Bulgaria
14 Medeltcheva, Stilianova........................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Jamaica
15 Rutherford, Pavel.................................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
16 Woodman, Steven.................................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Paraguay
17 Cano Pettersen, Luis.............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
República Dominicana
18 Munne Medrano, Claudia......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Ucrania
19 Shutko, Ostap....................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Uruguay
20 Iglesias Pressa, Leonora.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Venezuela
21 Almao Pérez, Cruz................................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
22 Bermúdez Campos, María Carolina............................ 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
23 Bermúdez Campos, Ilein.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
24 Bermúdez Espejo, Gustavo....................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
25 Bermúdez Nodarse, Ana.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
26 Carruyo, María Adela............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
27 Cruz Pifano, Giovanna............................................ 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
28 Fernández Carlo, Luis............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
29 García, Natacha..................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
30 García Martínez, Crismary....................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
31 García Romero, Roy............................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
32 Giménez Méndez, Morela......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
33 Gómez Bogado, Orlando.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
34 González Huerta, Guillermo..................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
35 González Lamón, Andry.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
36 Herrera Hernández, César....................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
37 Ibrahim Messane, Samia.......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
38 Marcano Manetro, Modesto...................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
39 Molina Angulo, María............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
40 Montero Briceño, María F........................................ 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
41 Moya Briceño, Pedro.............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
42 Navas Colina, Juan Carlos....................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
43 Ojeda Echevarría, Rodrigo....................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
44 Ramírez Guevara, Olman......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
45 Saturno Pérez, María.............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
46 Slobodianik Correa, Alejandro.................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
47 Solano Morantes, Samantha..................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
48 Uzategui Campins, Jorge......................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
49 Vieira Arturo, Tiziana............................................. 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Yugoslavia
50 Belevic, Veljko...................................................... 1-7-1998/31-7-1998 Santander......................... Concedida.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid